三豐貿易有限公司
三豐貿易有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 90135893 |
登記地址 | 臺北市大安區安和路2段22號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大安區 義安里 安和路二段 |
設立日期 | 2022-05-11 |
變更日期 | 2023-11-01 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 江俊賢 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
三豐貿易有限公司的簡介
三豐貿易有限公司位於臺北市大安區,營業登記地址:臺北市大安區義安里安和路二段22號1樓,三豐貿易有限公司的統一編號:90135893,三豐貿易有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:100,000元,成立時間於2022-05-12登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
三豐貿易有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
454612,進口菸酒批發,454611,國產菸酒批發
三豐貿易有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F102030,菸酒批發業,F105050,家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業,F106010,五金批發業,F106020,日常用品批發業,F113020,電器批發業,F203020,菸酒零售業,F399040,無店面零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
三豐貿易有限公司之董監事資料集
[1] 三豐貿易有限公司董監事資料集統一編號 | 90135893 |
公司名稱 | 三豐貿易有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 江俊賢 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 80000 |
統一編號: 90135893 |
公司名稱: 三豐貿易有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 江俊賢 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 80000 |
[ 所有相關搜尋: 三豐貿易有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
三豐貿易有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年05月公司設立登記清單2022-05-11 | 三豐貿易有限公司 | 江俊賢 | 100000 | 臺北市中山區民族東路2號3樓之1 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單2023-11-01 | 三豐貿易有限公司 | 江俊賢 | 100000 | 臺北市大安區安和路2段22號1樓 |
■ 記錄於 111年05月公司設立登記清單核准設立日期: 2022-05-11 | 公司名稱: 三豐貿易有限公司 | 代表人: 江俊賢 | 資本額: 100000 | 公司所在地: 臺北市中山區民族東路2號3樓之1 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-11-01 | 公司名稱: 三豐貿易有限公司 | 代表人: 江俊賢 | 資本額: 100000 | 公司所在地: 臺北市大安區安和路2段22號1樓 |
同姓名董監事 江俊賢 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 江俊賢)江俊賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 |
江俊賢� | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 巨造預力股份有限公司 | 統一編號: 12537739 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 廣澤興業股份有限公司 | 統一編號: 22395549 |
江俊賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 森興工業股份有限公司 | 統一編號: 23261049 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 磁晶科技股份有限公司 | 統一編號: 28096596 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 冠帝科技股份有限公司 | 統一編號: 28495550 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 445 | 所代表法人: | 安生製藥股份有限公司 | 統一編號: 42861368 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11538 | 所代表法人: | 永輝興電機工業股份有限公司 | 統一編號: 52353095 |
江俊賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安聿股份有限公司 | 統一編號: 53396001 |
江俊賢職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 |
江俊賢�職稱: 監察人 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 巨造預力股份有限公司 | 統一編號: 12537739 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 廣澤興業股份有限公司 | 統一編號: 22395549 |
江俊賢職稱: 董事 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 森興工業股份有限公司 | 統一編號: 23261049 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 磁晶科技股份有限公司 | 統一編號: 28096596 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 冠帝科技股份有限公司 | 統一編號: 28495550 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 445 | 所代表法人: | 安生製藥股份有限公司 | 統一編號: 42861368 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 11538 | 所代表法人: | 永輝興電機工業股份有限公司 | 統一編號: 52353095 |
江俊賢職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 安聿股份有限公司 | 統一編號: 53396001 |
[ 搜尋 江俊賢 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 江俊賢 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 江俊賢)江俊賢 | 公司名稱: 咪咪樂企業股份有限公司 | 到職日期: 0950428 | 統一編號: 65485225 |
江俊賢公司名稱: 咪咪樂企業股份有限公司 | 到職日期: 0950428 | 統一編號: 65485225 |
[ 搜尋 江俊賢 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 三豐貿易 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 三豐貿易)高光明 | 公司名稱: 三豐貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 22758041 @ 公司登記經理人資料集 |
高光明公司名稱: 三豐貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 22758041 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋 三豐貿易 開放資料... ]
地址 臺北市大安區安和路2段22號1樓 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 臺北市大安區安和路2段22號1樓)輔傳科技股份有限公司 | 統一編號: 12868771 | 電話號碼: 02-2701-4258 | 臺北市大安區安和路2段22號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
輔傳科技股份有限公司統一編號: 12868771 | 電話號碼: 02-2701-4258 | 臺北市大安區安和路2段22號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋 臺北市大安區安和路2段22號1樓 開放資料... ]
姓名 江俊賢 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 江俊賢)【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展 | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展 | (中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
江俊賢 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
江俊賢 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
臺北市南港區仁福社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
臺北市南港區仁福社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
臺北市南港區仁福社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
臺北市南港區仁福社區 | 地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】展覽—弘龍遊藝.弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系師生聯展(中華民國)弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系及文化設計與行銷系 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
江俊賢職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 江餅屋食品有限公司 | 統一編號: 29002766 @ 董監事資料集 |
江俊賢職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 彬原江國際股份有限公司 | 統一編號: 83139439 @ 董監事資料集 |
臺北市南港區仁福社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照ABC據點 |
臺北市南港區仁福社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照C據點 |
臺北市南港區仁福社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 972910919 | 機構負責人姓名: 江俊賢 | 機構代碼: BF0100062 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市南港區福德街373巷61號1樓 @ 長照B據點 |
臺北市南港區仁福社區地址: 仁福里福德街373巷61號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區為臺北市少數位處綠帶環繞社區之一,北面緊鄰南港公園,南面及東面,乃依山地地形而建,西鄰信義區,行政區域為臺北市南港區仁福里,本協會於民國95年9月10日北市社七字第09539848000號奉准成... | 經度座標: 121.592144 | 緯度座標: 25.039469 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋 江俊賢 開放資料... ]
三豐貿易有限公司的地圖
三豐貿易有限公司的地址位於
臺北市大安區義安里安和路二段22號1樓開啟Google地圖視窗三豐貿易有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
昕展投資有限公司 統一編號: 93520420 | 王友欐 | 核准設立 | 臺北市大安區信義路3段147巷11弄8號5樓 |
恆聖投資開發有限公司 統一編號: 93520603 | 李佩絲 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段60號17樓 |
潤葉控股股份有限公司 統一編號: 93599002 | 葉士豪 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段80號6樓之2 |
米涵有限公司 統一編號: 93614637 | 蔡子涵 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段72號 |
長嶺實業有限公司 統一編號: 93620595 | 吳睿愷 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段80號15樓 |
圖南文創有限公司 統一編號: 93640585 | 劉婉婷 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段92號地下1樓 |
吾進制所有限公司 統一編號: 93642541 | 黃婕甯 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段92號地下1樓 |
龍昇和興業有限公司 統一編號: 93642887 | 葉士豪 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段80號6樓之2 |
遠鴻興業有限公司 統一編號: 93642937 | 葉守智 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段80號6樓之2 |
瀧橒企業股份有限公司 統一編號: 93697236 | 劉立耕 | 核准設立 | 臺北市大安區安和路2段92號地下1樓 |
昕展投資有限公司 統一編號: 93520420 | 負責人: 王友欐 | 狀態: 核准設立 |
恆聖投資開發有限公司 統一編號: 93520603 | 負責人: 李佩絲 | 狀態: 核准設立 |
潤葉控股股份有限公司 統一編號: 93599002 | 負責人: 葉士豪 | 狀態: 核准設立 |
米涵有限公司 統一編號: 93614637 | 負責人: 蔡子涵 | 狀態: 核准設立 |
長嶺實業有限公司 統一編號: 93620595 | 負責人: 吳睿愷 | 狀態: 核准設立 |
圖南文創有限公司 統一編號: 93640585 | 負責人: 劉婉婷 | 狀態: 核准設立 |
吾進制所有限公司 統一編號: 93642541 | 負責人: 黃婕甯 | 狀態: 核准設立 |
龍昇和興業有限公司 統一編號: 93642887 | 負責人: 葉士豪 | 狀態: 核准設立 |
遠鴻興業有限公司 統一編號: 93642937 | 負責人: 葉守智 | 狀態: 核准設立 |
瀧橒企業股份有限公司 統一編號: 93697236 | 負責人: 劉立耕 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市大安區義安里安和路 地址的商工登記... ]