吉佑工程行
吉佑工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 99852311 |
登記地址 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路15之11號壹樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 沙鹿區 清泉里 東海路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2004-06-11 |
變更日期 | 2023-07-28 |
資本額總額 | 240,000元 |
負責人或代表人 | 吳翠雲 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120874455) |
登記種類 | 商業登記 |
吉佑工程行的簡介
吉佑工程行位於臺中市沙鹿區,營業登記地址:臺中市沙鹿區清泉里2鄰東海路15-11號1樓,吉佑工程行的統一編號:99852311,吉佑工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:240,000元,成立時間於2004-06-17登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1120874455)。
影印業 ■ 打字業 ■ 剪報業 ■ 翻譯業 ■ 理貨包裝業 ■ 公證業 ■ 管理系統驗證業 ■ 排版業 ■ 人力派遣業 ■ 網路認證服務業 ■ 公益彩券代理業 ■ 公益彩券經銷業 ■ 市場研究及民意調查業 ■ 餐具清洗業 ■ 遊說業 ■ 運動彩券代理業 ■ 運動彩券經銷業 ■ 其他工商服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
吉佑工程行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
432000,庭園景觀工程,461214,砂石批發
吉佑工程行經濟部商業司登記所營事業項目
IZ12010,人力派遣業,I601010,租賃業(挖土機出租),E201010,景觀工程業,F111030,磚、瓦、石建材批發業,F211010,建材零售業
吉佑工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 109年07月商業變更登記清單2020-07-27 | 吉佑工程行 | 吳翠雲 | 240000 | 獨資 | 1090873328 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路15之11號壹樓 |
■ 記錄於 112年07月商業歇業登記清單2023-07-28 | 吉佑工程行 | 吳翠雲 | 240000 | 獨資 | 1120874455 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路15之11號壹樓 |
■ 記錄於 109年07月商業變更登記清單變更日期: 2020-07-27 | 商業名稱: 吉佑工程行 | 負責人: 吳翠雲 | 資本額: 240000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090873328 | 商業所在地: 臺中市沙鹿區清泉里東海路15之11號壹樓 |
■ 記錄於 112年07月商業歇業登記清單變更日期: 2023-07-28 | 商業名稱: 吉佑工程行 | 負責人: 吳翠雲 | 資本額: 240000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1120874455 | 商業所在地: 臺中市沙鹿區清泉里東海路15之11號壹樓 |
同姓名董監事 吳翠雲 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 吳翠雲)吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 永而盛股份有限公司 | 統一編號: 04389587 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 勇銘股份有限公司 | 統一編號: 12275432 |
吳翠雲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佳美日用品股份有限公司 | 統一編號: 25007563 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15543 | 所代表法人: | 龍昌兄弟股份有限公司 | 統一編號: 36144993 |
林吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 13280 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 龍發科技股份有限公司 | 統一編號: 66486790 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 永而盛股份有限公司 | 統一編號: 04389587 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 勇銘股份有限公司 | 統一編號: 12275432 |
吳翠雲職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佳美日用品股份有限公司 | 統一編號: 25007563 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 15543 | 所代表法人: | 龍昌兄弟股份有限公司 | 統一編號: 36144993 |
林吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 13280 | 所代表法人: | 添大興業股份有限公司 | 統一編號: 40199908 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 龍發科技股份有限公司 | 統一編號: 66486790 |
[ 搜尋 吳翠雲 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 吳翠雲 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳翠雲)高雄市旗山區勝湖社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照ABC據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照C據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照B據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0932293928 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照ABC據點 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 永而盛股份有限公司 | 統一編號: 04389587 @ 董監事資料集 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 勇銘股份有限公司 | 統一編號: 12275432 @ 董監事資料集 |
吳翠雲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佳美日用品股份有限公司 | 統一編號: 25007563 @ 董監事資料集 |
吳翠雲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15543 | 所代表法人: | 龍昌兄弟股份有限公司 | 統一編號: 36144993 @ 董監事資料集 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照ABC據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照C據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0931-599366 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照B據點 |
高雄市旗山區勝湖社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0932293928 | 機構負責人姓名: 吳翠雲 | 機構代碼: BF1500074 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里旗南三路163-2號 @ 長照ABC據點 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 1320 | 所代表法人: | 永而盛股份有限公司 | 統一編號: 04389587 @ 董監事資料集 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 勇銘股份有限公司 | 統一編號: 12275432 @ 董監事資料集 |
吳翠雲職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 佳美日用品股份有限公司 | 統一編號: 25007563 @ 董監事資料集 |
吳翠雲職稱: 董事 | 持有股份數: 15543 | 所代表法人: | 龍昌兄弟股份有限公司 | 統一編號: 36144993 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳翠雲 開放資料... ]
吉佑工程行的地圖
吉佑工程行的地址位於
臺中市沙鹿區清泉里2鄰東海路15-11號1樓開啟Google地圖視窗吉佑工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
易助興有限公司 統一編號: 24434907 | 李易龍 | 解散 (核准解散日期: 2016-05-22) | 臺中市沙鹿區清泉里東海路31之12號1樓 |
三松飲料專賣店 統一編號: 25252431 | 蔡清方 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040662540) | 臺中市沙鹿區清泉里東海路3之2號 |
鎰丞車業 統一編號: 25315055 | 蔡鎰丞 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路345號1、2樓 |
森亞生命禮儀社 統一編號: 25421844 | 林鑫森 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路74號 |
森亞生命禮儀社 統一編號: 25470099 | 林鑫森 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路74號 |
芊果食品有限公司 統一編號: 27608182 | 廢止 (文號: 2012-3-16 經授中字 第1013406304號) | 臺中市沙鹿區清泉里東海路3之2號 | |
統一超商股份有限公司台中縣第二三三分公司 統一編號: 27936827 | 廖當能 | 廢止 | 臺中市沙鹿區東海路42號 |
翊昀商行 統一編號: 39816452 | 杜基榮 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040661746) | 臺中市沙鹿區清泉里東海路12-6號 |
福慧園生命服務禮儀社 統一編號: 39843535 | 陳樺香 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020719495) | 臺中市沙鹿區清泉里東海路74號2樓 |
元浩事業有限公司 統一編號: 42890624 | 蔡秀媚 | 核准設立 | 臺中市沙鹿區清泉里東海路31之8號1樓 |
易助興有限公司 統一編號: 24434907 | 負責人: 李易龍 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2016-05-22) |
三松飲料專賣店 統一編號: 25252431 | 負責人: 蔡清方 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040662540) |
鎰丞車業 統一編號: 25315055 | 負責人: 蔡鎰丞 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
森亞生命禮儀社 統一編號: 25421844 | 負責人: 林鑫森 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
森亞生命禮儀社 統一編號: 25470099 | 負責人: 林鑫森 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
芊果食品有限公司 統一編號: 27608182 | 狀態: 廢止 (文號: 2012-3-16 經授中字 第1013406304號) |
統一超商股份有限公司台中縣第二三三分公司 統一編號: 27936827 | 負責人: 廖當能 | 狀態: 廢止 |
翊昀商行 統一編號: 39816452 | 負責人: 杜基榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040661746) |
福慧園生命服務禮儀社 統一編號: 39843535 | 負責人: 陳樺香 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020719495) |
元浩事業有限公司 統一編號: 42890624 | 負責人: 蔡秀媚 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺中市沙鹿區清泉里東海路 地址的商工登記... ]