安興企業社
安興企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 99131898 |
登記地址 | 臺南市佳里區建南里四維一街68號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 佳里區 南勢里 四維一街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2003-12-01 |
變更日期 | 2022-08-30 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 葉麗卿 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039783) |
登記種類 | 商業登記 |
安興企業社的簡介
安興企業社位於臺南市佳里區,營業登記地址:臺南市佳里區南勢里四維一街68號,安興企業社的統一編號:99131898,安興企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於2003-12-01登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039783)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
安興企業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
493911,附駕駛之客車租賃
安興企業社經濟部商業司登記所營事業項目
I601010,租賃業
安興企業社 - 黃頁資料
(以下顯示 3 筆)
安興企業社地址: 雲林縣虎尾鎮中溪裡中溪3號之1 | 電話: 05-622-3936 |
安興企業社地址: 高雄市前鎮區精忠街145巷5號 | 電話: 07-711-1772 |
安興企業社地址: 嘉義市保忠三街198號 | 電話: 05-277-2437 |
安興企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年08月商業歇業登記清單2022-08-30 | 安興企業社 | 葉麗卿 | 20000 | 獨資 | 1110039783 | 臺南市佳里區建南里四維一街68號1樓 |
■ 記錄於 111年08月商業歇業登記清單變更日期: 2022-08-30 | 商業名稱: 安興企業社 | 負責人: 葉麗卿 | 資本額: 20000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110039783 | 商業所在地: 臺南市佳里區建南里四維一街68號1樓 |
同姓名董監事 葉麗卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 葉麗卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
葉麗卿公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 安興企業社 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 安興企業社)安興企業社 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 19385650 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里保忠三街198號 @ 登記工廠名錄 |
安興企業社主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 19385650 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義市東區後湖里保忠三街198號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 安興企業社 開放資料... ]
姓名 葉麗卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 葉麗卿)元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 葉麗卿 開放資料... ]
安興企業社的地圖
安興企業社的地址位於
臺南市佳里區南勢里四維一街68號開啟Google地圖視窗安興企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
詠晟建材國際有限公司 統一編號: 42935452 | 莊婷婷 | 核准設立 | 臺南市佳里區南勢里四維一街73號1樓 |
緯強有限公司 統一編號: 54565378 | 鄭秀枝 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-20) | 臺南市佳里區建南里四維一街165巷3號1樓 |
元盈刻印社 統一編號: 70906458 | 賴正英 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市佳里區建南里建南45之68號1樓 |
鼎棋工程行 統一編號: 81279877 | 柯雅萍 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043246) | 臺南市佳里區南勢里四維一街165巷3號 |
環河工程 統一編號: 81465555 | 曾河銘 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110038016) | 臺南市佳里區南勢里四維一街149號1樓 |
福安園歌劇團 統一編號: 88923535 | 臺南市佳里區南勢里29鄰四維一街174號 | ||
詠順起重工程行 統一編號: 89005696 | 莊友成 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市佳里區南勢里四維一街73號 |
藏寶屋洋行 統一編號: 89045199 | 臺南市佳里區南勢里四維一街25號 | ||
騰翔永續發展顧問有限公司 統一編號: 90098118 | 莊恩德 | 核准設立 | 臺南市佳里區南勢里四維一街162號1樓 |
安興企業社 統一編號: 99131898 | 葉麗卿 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039783) | 臺南市佳里區建南里四維一街68號1樓 |
詠晟建材國際有限公司 統一編號: 42935452 | 負責人: 莊婷婷 | 狀態: 核准設立 |
緯強有限公司 統一編號: 54565378 | 負責人: 鄭秀枝 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-09-20) |
元盈刻印社 統一編號: 70906458 | 負責人: 賴正英 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
鼎棋工程行 統一編號: 81279877 | 負責人: 柯雅萍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120043246) |
環河工程 統一編號: 81465555 | 負責人: 曾河銘 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110038016) |
福安園歌劇團 統一編號: 88923535 |
詠順起重工程行 統一編號: 89005696 | 負責人: 莊友成 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
藏寶屋洋行 統一編號: 89045199 |
騰翔永續發展顧問有限公司 統一編號: 90098118 | 負責人: 莊恩德 | 狀態: 核准設立 |
安興企業社 統一編號: 99131898 | 負責人: 葉麗卿 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110039783) |
[ 更多 臺南市佳里區南勢里四維一街 地址的商工登記... ]