維納斯廚具行
維納斯廚具行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 98817415 |
登記地址 | 臺南市永康區大橋里大橋五街72號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 永康區 大橋里 大橋五街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2003-11-06 |
變更日期 | 2022-01-12 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 林信成 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029095) |
登記種類 | 商業登記 |
維納斯廚具行的簡介
維納斯廚具行位於臺南市永康區,營業登記地址:臺南市永康區大橋里006鄰大橋五街72號,維納斯廚具行的統一編號:98817415,維納斯廚具行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於2003-11-06登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110029095)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
維納斯廚具行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474211,國產家用家具零售,474213,廚櫃零售
維納斯廚具行經濟部商業司登記所營事業項目
F205030,廚房器具零售業,F205010,家具零售業
維納斯廚具行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年08月商業變更登記清單2014-08-21 | 維納斯廚具行 | 林信成 | 10000 | 獨資 | 1030652610 | 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單2022-01-12 | 維納斯廚具行 | 林信成 | 10000 | 獨資 | 1110029095 | 臺南市永康區大橋里大橋五街72號 |
■ 記錄於 103年08月商業變更登記清單變更日期: 2014-08-21 | 商業名稱: 維納斯廚具行 | 負責人: 林信成 | 資本額: 10000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030652610 | 商業所在地: 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單變更日期: 2022-01-12 | 商業名稱: 維納斯廚具行 | 負責人: 林信成 | 資本額: 10000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110029095 | 商業所在地: 臺南市永康區大橋里大橋五街72號 |
同姓名董監事 林信成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林信成)林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
[ 搜尋 林信成 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林信成 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林信成)林信成 | 公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
林信成公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
[ 搜尋 林信成 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林信成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林信成)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司 | 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠 | 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林信成 開放資料... ]
維納斯廚具行的地圖
維納斯廚具行的地址位於
臺南市永康區大橋里006鄰大橋五街72號開啟Google地圖視窗維納斯廚具行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
永聖行工程有限公司 統一編號: 84538265 | 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973512534號) | 臺南市永康區大橋里大橋一街三一巷二五弄二○號 | |
星易廣告企業社 統一編號: 85889843 | 侯易芬 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街137號6樓之3 |
銅鐳多多企業社 統一編號: 85911079 | 莊庭州 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街18號1樓 |
鴻豫企業有限公司 統一編號: 86090640 | 解散 (文號: 1992-5-7 建三癸字 第081191737號) | 臺南市永康區大橋里中華西街五○號 | |
聯邦徵信有限公司 統一編號: 86918331 | 廢止 (文號: 2005-3-30 經授中字 第0943467735號) | 臺南市永康區大橋里大橋二街一五七號 | |
水獺工作室 統一編號: 89103958 | 廖芷嫻 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街46號1樓 |
人人好生物科技企業社 統一編號: 89108335 | 鍾綺紋 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街163號5樓 |
棋勝工程有限公司 統一編號: 91116156 | 汪椲喆 | 核准設立 | 臺南市永康區大橋里大橋五街76號2樓 |
卉盈企業社 統一編號: 92450426 | 楊若萱 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街143號2樓之2 |
泰胖嚕寵物生活館 統一編號: 94319057 | 林怡廷 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市永康區大橋里大橋五街137號4樓之2 |
永聖行工程有限公司 統一編號: 84538265 | 狀態: 廢止 (097年09月15日 經授中字 第0973512534號) |
星易廣告企業社 統一編號: 85889843 | 負責人: 侯易芬 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
銅鐳多多企業社 統一編號: 85911079 | 負責人: 莊庭州 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
鴻豫企業有限公司 統一編號: 86090640 | 狀態: 解散 (文號: 1992-5-7 建三癸字 第081191737號) |
聯邦徵信有限公司 統一編號: 86918331 | 狀態: 廢止 (文號: 2005-3-30 經授中字 第0943467735號) |
水獺工作室 統一編號: 89103958 | 負責人: 廖芷嫻 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
人人好生物科技企業社 統一編號: 89108335 | 負責人: 鍾綺紋 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
棋勝工程有限公司 統一編號: 91116156 | 負責人: 汪椲喆 | 狀態: 核准設立 |
卉盈企業社 統一編號: 92450426 | 負責人: 楊若萱 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
泰胖嚕寵物生活館 統一編號: 94319057 | 負責人: 林怡廷 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市永康區大橋里大橋五街 地址的商工登記... ]