先成興業社
先成興業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 98731640 |
登記地址 | 臺中市西區藍興里樂群街278號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 西區 藍興里 樂群街 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2003-05-16 |
變更日期 | 2022-11-16 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 陳秀英 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110881821) |
登記種類 | 商業登記 |
先成興業社的簡介
先成興業社位於臺中市西區,營業登記地址:臺中市西區藍興里樂群街278號1樓,先成興業社的統一編號:98731640,先成興業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2003-05-16登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1110881821)。
首飾及貴金屬零售業 ■ 礦石零售業 ■ 照相器材零售業 ■ 消防安全設備零售業 ■ 資訊軟體零售業 ■ 電子材料零售業 ■ 耐火材料零售業 ■ 食品添加物零售業 ■ 成人用品零售業 ■ 其他零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
先成興業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
731099,其他廣告服務
先成興業社經濟部商業司登記所營事業項目
F218010,資訊軟體零售業,I401010,一般廣告服務業,I401020,廣告傳單分送業
先成興業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 108年07月商業變更登記清單2019-07-10 | 先成興業社 | 陳秀英 | 200000 | 獨資 | 1080870497 | 臺中市西區藍興里樂群街278號1樓 |
■ 記錄於 111年11月商業歇業登記清單2022-11-16 | 先成興業社 | 陳秀英 | 200000 | 獨資 | 1110881821 | 臺中市西區藍興里樂群街278號1樓 |
■ 記錄於 108年07月商業變更登記清單變更日期: 2019-07-10 | 商業名稱: 先成興業社 | 負責人: 陳秀英 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1080870497 | 商業所在地: 臺中市西區藍興里樂群街278號1樓 |
■ 記錄於 111年11月商業歇業登記清單變更日期: 2022-11-16 | 商業名稱: 先成興業社 | 負責人: 陳秀英 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110881821 | 商業所在地: 臺中市西區藍興里樂群街278號1樓 |
同姓名董監事 陳秀英 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 陳秀英)陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 |
陳秀英 | 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 為國實業股份有限公司 | 統一編號: 01514647 |
陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 千盟實業有限公司 | 統一編號: 03012471 |
羅陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 六漢企業股份有限公司 | 統一編號: 04237560 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 聖文書局股份有限公司 | 統一編號: 09413278 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加富實業股份有限公司 | 統一編號: 11176172 |
陳秀英 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛淵有限公司 | 統一編號: 12134784 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 |
陳秀英職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 為國實業股份有限公司 | 統一編號: 01514647 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 千盟實業有限公司 | 統一編號: 03012471 |
羅陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 六漢企業股份有限公司 | 統一編號: 04237560 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 聖文書局股份有限公司 | 統一編號: 09413278 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加富實業股份有限公司 | 統一編號: 11176172 |
陳秀英職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛淵有限公司 | 統一編號: 12134784 |
[ 搜尋 陳秀英 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 陳秀英 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 陳秀英)陳秀英 | 公司名稱: 涪源企業股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 22598447 |
黃陳秀英 | 公司名稱: 文己國際企業有限公司 | 到職日期: 0871027 | 統一編號: 22616682 |
陳秀英 | 公司名稱: 向陽視聽工程股份有限公司 | 到職日期: 0820820 | 統一編號: 23819995 |
陳秀英 | 公司名稱: 旅和旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1130305 | 統一編號: 53552852 |
陳秀英 | 公司名稱: 鎰帆企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 85836918 |
陳秀英公司名稱: 涪源企業股份有限公司 | 到職日期: 1030812 | 統一編號: 22598447 |
黃陳秀英公司名稱: 文己國際企業有限公司 | 到職日期: 0871027 | 統一編號: 22616682 |
陳秀英公司名稱: 向陽視聽工程股份有限公司 | 到職日期: 0820820 | 統一編號: 23819995 |
陳秀英公司名稱: 旅和旅行社股份有限公司 | 到職日期: 1130305 | 統一編號: 53552852 |
陳秀英公司名稱: 鎰帆企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 85836918 |
[ 搜尋 陳秀英 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 陳秀英 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳秀英)大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展 | (中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鋒域數位科技有限公司 | 公司統編: 24412495 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中正路107號一樓 | 設立核准日期: 20090526 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
佳典工程有限公司 | 公司統編: 24361290 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海五街41-2號1樓 | 設立核准日期: 20090227 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
陳秀英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 @ 董監事資料集 |
陳秀英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 @ 董監事資料集 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
大甲長青學苑-西畫展(中華民國)張宏靖、郭秀琴、林秀敏、陳秀英、郭家典、吳雪美、陳弘恩、徐瑞繁、嚴美玉、 林美英、鄧崇偉、紀忠信、吳麗鈺、張清淮、洪隆華、 黃春美、陳嘉凌 | 活動起始日期: 2024/04/19 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鋒域數位科技有限公司公司統編: 24412495 | 花蓮縣壽豐鄉志學村中正路107號一樓 | 設立核准日期: 20090526 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
佳典工程有限公司公司統編: 24361290 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海五街41-2號1樓 | 設立核准日期: 20090227 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
陳秀英職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 小英有限公司 | 統一編號: 24931742 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬維京群島商利盛有限公司 | 統一編號: 27237014 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新英科技股份有限公司 | 統一編號: 66276648 @ 董監事資料集 |
陳秀英職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 英創投資股份有限公司 | 統一編號: 68015901 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 陳秀英 開放資料... ]
先成興業社的地圖
先成興業社的地址位於
臺中市西區藍興里樂群街278號1樓開啟Google地圖視窗先成興業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
夏滿創作工坊 統一編號: 10971932 | 王夏滿 | 歇業 - 獨資 | 臺中市西區藍興里樂群街272之6號1樓 |
盛勳空調行 統一編號: 14581838 | 臺中市西區藍興里樂群街256號1樓 | ||
麒嘉企業有限公司 統一編號: 16049140 | 卓欽賜 | 核准設立 | 臺中市西區樂群街二五八號一樓 |
駿偉投資股份有限公司 統一編號: 16670526 | 解散 (092年10月08日 經授中字 第0923277880號) | 臺中市西區藍興里樂群街二六六︱六號一樓 | |
協博商行 統一編號: 17985427 | 吳永誠 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1020717261) | 臺中市西區藍興里樂群街288號12樓之1 |
樂陶陶藝術工作室 統一編號: 18003893 | 謝啟彬 | 撤銷 - 獨資 | 臺中市西區藍興里樂群街272之5號一樓 |
李約珠寶工坊 統一編號: 21455287 | 李金蘭 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市西區藍興里樂群街231號3樓 |
惠敏企業管理顧問有限公司 統一編號: 22381263 | 蔡幼屏 | 核准設立 | 臺中市西區藍興里樂群街238號1樓 |
三嘉行實業股份有限公司 統一編號: 22882604 | 游宗富 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-02) | 臺中市西區藍興里樂群街272號4樓之1 |
藍天投資顧問股份有限公司 統一編號: 24586299 | 劉淑景 | 核准設立 | 臺中市西區藍興里樂群街270號3樓之5 |
夏滿創作工坊 統一編號: 10971932 | 負責人: 王夏滿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
盛勳空調行 統一編號: 14581838 |
麒嘉企業有限公司 統一編號: 16049140 | 負責人: 卓欽賜 | 狀態: 核准設立 |
駿偉投資股份有限公司 統一編號: 16670526 | 狀態: 解散 (092年10月08日 經授中字 第0923277880號) |
協博商行 統一編號: 17985427 | 負責人: 吳永誠 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1020717261) |
樂陶陶藝術工作室 統一編號: 18003893 | 負責人: 謝啟彬 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
李約珠寶工坊 統一編號: 21455287 | 負責人: 李金蘭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
惠敏企業管理顧問有限公司 統一編號: 22381263 | 負責人: 蔡幼屏 | 狀態: 核准設立 |
三嘉行實業股份有限公司 統一編號: 22882604 | 負責人: 游宗富 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2016-07-02) |
藍天投資顧問股份有限公司 統一編號: 24586299 | 負責人: 劉淑景 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺中市西區藍興里樂群街 地址的商工登記... ]