大亞傢俱行
大亞傢俱行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 98086023 |
登記地址 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里泰山路102號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 宜蘭市 建軍里 農權路三段 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 1994-11-24 |
變更日期 | 2014-01-10 |
資本額總額 | 6,000元 |
負責人或代表人 | 賴淑美 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030900118) |
登記種類 | 商業登記 |
大亞傢俱行的簡介
大亞傢俱行位於宜蘭縣宜蘭市,營業登記地址:宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段86巷36號1樓,大亞傢俱行的統一編號:98086023,大亞傢俱行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:6,000元,成立時間於1995-02-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030900118)。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 ■ 五金批發業 ■ 日常用品批發業 ■ 模具批發業 ■ 水器材料批發業 ■ 陶瓷玻璃器皿批發業 ■ 寵物食品及其用品批發業 ■ 祭祀用品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
大亞傢俱行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474211,國產家用家具零售,474213,廚櫃零售,461999,未分類其他建材批發,434011,室內裝潢工程
大亞傢俱行經濟部商業司登記所營事業項目
F105050,家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業,F111090,建材批發業,F205040,家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業,F211010,建材零售業,E801010,室內裝潢業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
大亞傢俱行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
大亞傢俱行地址: 宜蘭縣宜蘭市泰山路102號 | 電話: 03-933-4096 |
大亞傢俱行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年01月商業變更登記清單2014-01-10 | 大亞傢俱行 | 賴淑美 | 6000 | 獨資 | 1030900118 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里泰山路102號 |
■ 記錄於 103年01月商業變更登記清單變更日期: 2014-01-10 | 商業名稱: 大亞傢俱行 | 負責人: 賴淑美 | 資本額: 6000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030900118 | 商業所在地: 宜蘭縣宜蘭市建軍里泰山路102號 |
同姓名董監事 賴淑美 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 賴淑美)賴淑美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 淑錦企業股份有限公司 | 統一編號: 97490215 |
賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2280 | 所代表法人: | 美笠模股份有限公司 | 統一編號: 97052144 |
賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 培頓企業有限公司 | 統一編號: 04334514 |
王賴淑美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 允麒企業股份有限公司 | 統一編號: 05260068 |
蔡賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4664062 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 民台科技股份有限公司 | 統一編號: 11330892 |
蔡賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 |
賴淑美 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 554223 | 所代表法人: | 瑞朋科技股份有限公司 | 統一編號: 16218551 |
賴淑美 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1625 | 所代表法人: | 顧格貿易股份有限公司 | 統一編號: 16525143 |
王賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鼎順軸承企業有限公司 | 統一編號: 22730797 |
賴淑美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬林股份有限公司 | 統一編號: 22763403 |
賴淑美職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 淑錦企業股份有限公司 | 統一編號: 97490215 |
賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 2280 | 所代表法人: | 美笠模股份有限公司 | 統一編號: 97052144 |
賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 培頓企業有限公司 | 統一編號: 04334514 |
王賴淑美職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 允麒企業股份有限公司 | 統一編號: 05260068 |
蔡賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 4664062 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 民台科技股份有限公司 | 統一編號: 11330892 |
蔡賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 92470 | 所代表法人: 永嘉國際開發股份有限公司 | 啟台股份有限公司 | 統一編號: 11631200 |
賴淑美職稱: 董事長 | 持有股份數: 554223 | 所代表法人: | 瑞朋科技股份有限公司 | 統一編號: 16218551 |
賴淑美職稱: 董事長 | 持有股份數: 1625 | 所代表法人: | 顧格貿易股份有限公司 | 統一編號: 16525143 |
王賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鼎順軸承企業有限公司 | 統一編號: 22730797 |
賴淑美職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬林股份有限公司 | 統一編號: 22763403 |
[ 搜尋 賴淑美 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 賴淑美 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 賴淑美)賴淑美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 淑錦企業股份有限公司 | 統一編號: 97490215 @ 董監事資料集 |
竹南鎮公所113年度下半年研習班(色鉛筆插畫、手工皂暨香氛手作、日語歌唱、實用技能編織、優雅基礎刺繡) | (中華民國)韋喜君;(中華民國)賴淑美;(中華民國)張麗娟;(中華民國)林淑惠;(中華民國)劉菊齡 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/12/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
竹南鎮公所113年度下半年研習班(色鉛筆插畫、手工皂暨香氛手作、日語歌唱、實用技能編織、優雅基礎刺繡) | (中華民國)韋喜君;(中華民國)賴淑美;(中華民國)張麗娟;(中華民國)林淑惠;(中華民國)劉菊齡 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/12/05 @ 文化部研習課程 |
個人與家庭因素對都市高年級學童走路上學之影響研究 | 作者: 賴淑美 | 指導教授: 黃淑貞 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): The Study of Individual and Family Effect on Practice of Walking-to-School of Upper Grade Students i... | 系所名稱: 健康促進與衛生教育學系 | 學校名稱: 國立臺灣師範大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2280 | 所代表法人: | 美笠模股份有限公司 | 統一編號: 97052144 @ 董監事資料集 |
賴淑美 | 事務所名稱: | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1381號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
賴淑美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 培頓企業有限公司 | 統一編號: 04334514 @ 董監事資料集 |
王賴淑美 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 允麒企業股份有限公司 | 統一編號: 05260068 @ 董監事資料集 |
賴淑美職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 淑錦企業股份有限公司 | 統一編號: 97490215 @ 董監事資料集 |
竹南鎮公所113年度下半年研習班(色鉛筆插畫、手工皂暨香氛手作、日語歌唱、實用技能編織、優雅基礎刺繡)(中華民國)韋喜君;(中華民國)賴淑美;(中華民國)張麗娟;(中華民國)林淑惠;(中華民國)劉菊齡 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/12/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
竹南鎮公所113年度下半年研習班(色鉛筆插畫、手工皂暨香氛手作、日語歌唱、實用技能編織、優雅基礎刺繡)(中華民國)韋喜君;(中華民國)賴淑美;(中華民國)張麗娟;(中華民國)林淑惠;(中華民國)劉菊齡 | 活動起始日期: 2024/09/23 | 活動結束日期: 2024/12/05 @ 文化部研習課程 |
個人與家庭因素對都市高年級學童走路上學之影響研究作者: 賴淑美 | 指導教授: 黃淑貞 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): The Study of Individual and Family Effect on Practice of Walking-to-School of Upper Grade Students i... | 系所名稱: 健康促進與衛生教育學系 | 學校名稱: 國立臺灣師範大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 2280 | 所代表法人: | 美笠模股份有限公司 | 統一編號: 97052144 @ 董監事資料集 |
賴淑美事務所名稱: | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1381號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
賴淑美職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 培頓企業有限公司 | 統一編號: 04334514 @ 董監事資料集 |
王賴淑美職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 允麒企業股份有限公司 | 統一編號: 05260068 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 賴淑美 開放資料... ]
大亞傢俱行的地圖
大亞傢俱行的地址位於
宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段86巷36號1樓開啟Google地圖視窗大亞傢俱行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
尚承環境科技實業有限公司 統一編號: 25156850 | 劉濶才 | 核准設立 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路3段202號1樓 |
迪飛亞企業社 統一編號: 26567727 | 陳奕仁 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060904331) | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段106號一樓 |
寧誠建設企業社 統一編號: 26779150 | 劉森益 | 歇業 - 合夥 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路3段86巷30號 |
海融科技有限公司 統一編號: 28965237 | 解散 (文號: 2009-10-15 經授中字 第0983325863號) | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路3段86巷28號1樓 | |
快樂背包企業社 統一編號: 37838888 | 李存安 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段94號一樓 |
白熊燒鍋 統一編號: 39973706 | 王佳怡 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080900309) | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段98號一樓 |
建安商店 統一編號: 40152349 | 郭金少 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路弘志巷1號 |
楊茂興什貨行 統一編號: 40520512 | 吳碧霞 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里宜蘭縣建軍里農權路132號 |
冠群成衣企業社 統一編號: 40620060 | 何錦豐 | 歇業 - 合夥 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路三段一九六號一樓 |
佳新油漆工程行 統一編號: 40630258 | 劉田 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路176巷10號 |
尚承環境科技實業有限公司 統一編號: 25156850 | 負責人: 劉濶才 | 狀態: 核准設立 |
迪飛亞企業社 統一編號: 26567727 | 負責人: 陳奕仁 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060904331) |
寧誠建設企業社 統一編號: 26779150 | 負責人: 劉森益 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
海融科技有限公司 統一編號: 28965237 | 狀態: 解散 (文號: 2009-10-15 經授中字 第0983325863號) |
快樂背包企業社 統一編號: 37838888 | 負責人: 李存安 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
白熊燒鍋 統一編號: 39973706 | 負責人: 王佳怡 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080900309) |
建安商店 統一編號: 40152349 | 負責人: 郭金少 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
楊茂興什貨行 統一編號: 40520512 | 負責人: 吳碧霞 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
冠群成衣企業社 統一編號: 40620060 | 負責人: 何錦豐 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
佳新油漆工程行 統一編號: 40630258 | 負責人: 劉田 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 宜蘭縣宜蘭市建軍里農權路 地址的商工登記... ]