豐興燃料行
豐興燃料行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 94797199 |
登記地址 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村三二三之一九號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 花蓮縣 壽豐鄉 豐山村 |
登記機關 | 花蓮縣政府 |
設立日期 | 1981-11-21 |
變更日期 | 1981-11-28 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 莊玉明 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
豐興燃料行的簡介
豐興燃料行位於花蓮縣壽豐鄉,營業登記地址:花蓮縣壽豐鄉豐山村三二三之一九號,豐興燃料行的統一編號:94797199,豐興燃料行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於1981-11-21登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
花蓮市 ■ 新城鄉 ■ 秀林鄉 ■ 吉安鄉 ■ 壽豐鄉 ■ 鳳林鎮 ■ 光復鄉 ■ 豐濱鄉 ■ 瑞穗鄉 ■ 萬榮鄉 ■ 玉里鎮 ■ 卓溪鄉 ■ 富里鄉
豐興燃料行經濟部商業司登記所營事業項目
一煤油買賣管製品除外二煤油汽化爐買賣三家具廚房用具熱水器粉色鍋流理台排油煙機淨水器等買賣
同姓名董監事 莊玉明 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 4 筆) (或要: 董監事資料集 莊玉明)莊玉明 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 碩灃科技股份有限公司 | 統一編號: 12621095 |
莊玉明 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 133 | 所代表法人: | 信宜昌漁業股份有限公司 | 統一編號: 22542866 |
莊玉明 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔虹科技股份有限公司 | 統一編號: 27914859 |
莊玉明 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 煜馥國際有限公司 | 統一編號: 69757439 |
莊玉明職稱: 董事長 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 碩灃科技股份有限公司 | 統一編號: 12621095 |
莊玉明職稱: 監察人 | 持有股份數: 133 | 所代表法人: | 信宜昌漁業股份有限公司 | 統一編號: 22542866 |
莊玉明職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔虹科技股份有限公司 | 統一編號: 27914859 |
莊玉明職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 煜馥國際有限公司 | 統一編號: 69757439 |
[ 搜尋 莊玉明 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 莊玉明 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 莊玉明)大地 | 張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所辦公大樓戶外花台前 @ 文化部公共藝術 |
生命之歌 | 張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所 @ 文化部公共藝術 |
新港書畫會第10屆聯展 | (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
新港書畫會第10屆聯展 | (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
展覽:複寫•新港II《夢想新港25週年特展》 | (中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
展覽:複寫•新港II《夢想新港25週年特展》 | (中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
碩灃科技股份有限公司 | 主要產品: 263印刷電路板、269其他電子零組件 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南工路150號2樓 @ 登記工廠名錄 |
碩灃科技股份有限公司二廠 | 主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街51號地上1樓及地下1樓 @ 登記工廠名錄 |
大地張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所辦公大樓戶外花台前 @ 文化部公共藝術 |
生命之歌張乃文 | 臺北市 | 場域: 其他 | 106臺北市大安區信義路四段336巷6號 臺北市大安地政事務所 @ 文化部公共藝術 |
新港書畫會第10屆聯展(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
新港書畫會第10屆聯展(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
展覽:複寫•新港II《夢想新港25週年特展》(中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
展覽:複寫•新港II《夢想新港25週年特展》(中華民國)林正尉 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
碩灃科技股份有限公司主要產品: 263印刷電路板、269其他電子零組件 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里南工路150號2樓 @ 登記工廠名錄 |
碩灃科技股份有限公司二廠主要產品: 263印刷電路板 | 統一編號: 12621095 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區蘆竹里蘆興街51號地上1樓及地下1樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 莊玉明 開放資料... ]
豐興燃料行的地圖
豐興燃料行的地址位於
花蓮縣壽豐鄉豐山村三二三之一九號開啟Google地圖視窗豐興燃料行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
順龍冰菓店 統一編號: 94668505 | 簡聰連 | 核准設立 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村三○六之二號 |
月豐玉石加工藝社 統一編號: 94669384 | 顧阿月 | 核准設立 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村二八一號 |
立大百貨行 統一編號: 94669933 | 曾黃勤媚 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路八號 |
旭隆工藝社 統一編號: 94669976 | 游慶祥 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村三一○號 |
東河商店 統一編號: 94674464 | 王洪彩麗 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村二六三之一號 |
利美飲料店 統一編號: 94721213 | 羅秀英 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村長沙路二八號 |
榮富寶石工藝社 統一編號: 94725597 | 江□榮 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村站前街三五號 |
仁美建材行 統一編號: 94725604 | 施嫦娥 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路二六五號 |
億昌商號 統一編號: 94725891 | 陳淑仔 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050170791) | 花蓮縣壽豐鄉志學村中山路四段3號 |
漢唐社 統一編號: 94726060 | 劉范蘇 | 歇業 - 獨資 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村一二七之二號 |
順龍冰菓店 統一編號: 94668505 | 負責人: 簡聰連 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
月豐玉石加工藝社 統一編號: 94669384 | 負責人: 顧阿月 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
立大百貨行 統一編號: 94669933 | 負責人: 曾黃勤媚 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
旭隆工藝社 統一編號: 94669976 | 負責人: 游慶祥 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
東河商店 統一編號: 94674464 | 負責人: 王洪彩麗 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
利美飲料店 統一編號: 94721213 | 負責人: 羅秀英 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
榮富寶石工藝社 統一編號: 94725597 | 負責人: 江□榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
仁美建材行 統一編號: 94725604 | 負責人: 施嫦娥 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
億昌商號 統一編號: 94725891 | 負責人: 陳淑仔 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050170791) |
漢唐社 統一編號: 94726060 | 負責人: 劉范蘇 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 花蓮縣壽豐鄉豐山村 地址的商工登記... ]