美子企業社
美子企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 93987100 |
登記地址 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路一段7號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 岡山區 後協里 柳橋西路一段 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1996-03-11 |
變更日期 | 1996-03-11 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 林俊吉 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
美子企業社的簡介
美子企業社位於高雄市岡山區,營業登記地址:高雄市岡山區後協里柳橋西路一段7號一樓,美子企業社的統一編號:93987100,美子企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於1996-03-11登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新興區 ■ 前金區 ■ 苓雅區 ■ 鹽埕區 ■ 鼓山區 ■ 旗津區 ■ 前鎮區 ■ 三民區 ■ 楠梓區 ■ 小港區 ■ 左營區 ■ 仁武區 ■ 大社區 ■ 岡山區 ■ 東沙群島 ■ 南沙群島 ■ 路竹區 ■ 阿蓮區 ■ 田寮區 ■ 燕巢區 ■ 橋頭區 ■ 梓官區 ■ 彌陀區 ■ 永安區 ■ 湖內區 ■ 鳳山區 ■ 大寮區 ■ 林園區 ■ 鳥松區 ■ 大樹區 ■ 旗山區 ■ 美濃區 ■ 六龜區 ■ 內門區 ■ 杉林區 ■ 甲仙區 ■ 桃源區 ■ 那瑪夏區 ■ 茂林區 ■ 茄萣區
美子企業社經濟部商業司登記所營事業項目
滅火器、汽車工具、空氣清淨機買賣.(限中古買賣業務除外)(特許業及管制業除外)
同姓名董監事 林俊吉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林俊吉)林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
[ 搜尋 林俊吉 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林俊吉 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林俊吉)林俊吉 | 公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉 | 公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
林俊吉公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
[ 搜尋 林俊吉 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 美子企業社 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 美子企業社)美子企業社 | 食品業者登錄字號: B-200050562-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大里區永興路139號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
美子企業社食品業者登錄字號: B-200050562-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市大里區永興路139號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 美子企業社 開放資料... ]
姓名 林俊吉 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林俊吉)多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列 | 吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石 | 羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475 | 生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林俊吉 開放資料... ]
美子企業社的地圖
美子企業社的地址位於
高雄市岡山區後協里柳橋西路一段7號一樓開啟Google地圖視窗美子企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
大德水電行 統一編號: 07950758 | 林丙丁 | 撤銷 - 獨資 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路一段1號 |
安丞水電工程行 統一編號: 09084276 | 劉琦煌 | 核准停業 - 獨資 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段62號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) |
進興廢棄物回收企業行 統一編號: 09557632 | 黃銘德 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660928700) | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段24號1樓 |
鼎成汽車商行 統一編號: 10109492 | 郭順得 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162588900) | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段81號1樓 |
滿滿商行 統一編號: 10191295 | 蔡伊滿 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361940400) | 高雄市岡山區後協里柳橋西路41號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) |
太祥企業社 統一編號: 10435139 | 朱瑞祥 | 歇業 - 獨資 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段60號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) |
宇揚通信行 統一編號: 10435145 | 黃月錦 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260029900) | 高雄市岡山區柳橋西路1段3號1樓 |
迦恩創意手作店 統一編號: 10749032 | 王淑敏 | 歇業 - 獨資 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段15號1樓 |
米亞茶飲 統一編號: 10761773 | 林曉萍 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860009200) | 高雄市岡山區柳橋西路47號1樓 |
凱揚商行 統一編號: 13330095 | 鄭國禎 | 歇業 - 獨資 | 高雄市岡山區後協里柳橋西路1段13號1樓 |
大德水電行 統一編號: 07950758 | 負責人: 林丙丁 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
安丞水電工程行 統一編號: 09084276 | 負責人: 劉琦煌 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
進興廢棄物回收企業行 統一編號: 09557632 | 負責人: 黃銘德 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660928700) |
鼎成汽車商行 統一編號: 10109492 | 負責人: 郭順得 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162588900) |
滿滿商行 統一編號: 10191295 | 負責人: 蔡伊滿 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10361940400) |
太祥企業社 統一編號: 10435139 | 負責人: 朱瑞祥 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
宇揚通信行 統一編號: 10435145 | 負責人: 黃月錦 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260029900) |
迦恩創意手作店 統一編號: 10749032 | 負責人: 王淑敏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
米亞茶飲 統一編號: 10761773 | 負責人: 林曉萍 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10860009200) |
凱揚商行 統一編號: 13330095 | 負責人: 鄭國禎 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 高雄市岡山區後協里柳橋西路 地址的商工登記... ]