尚銘文具企業商行
尚銘文具企業商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 93902882 |
登記地址 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段261號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 梧棲區 福德里 中央路二段 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 1997-12-22 |
變更日期 | 2003-07-29 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 黃秋敏 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
尚銘文具企業商行的簡介
尚銘文具企業商行位於臺中市梧棲區,營業登記地址:臺中市梧棲區福德里中央路二段261號1樓,尚銘文具企業商行的統一編號:93902882,尚銘文具企業商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於1997-12-22登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 西區 ■ 北區 ■ 北屯區 ■ 西屯區 ■ 南屯區 ■ 太平區 ■ 大里區 ■ 霧峰區 ■ 烏日區 ■ 豐原區 ■ 后里區 ■ 石岡區 ■ 東勢區 ■ 和平區 ■ 新社區 ■ 潭子區 ■ 大雅區 ■ 神岡區 ■ 大肚區 ■ 沙鹿區 ■ 龍井區 ■ 梧棲區 ■ 清水區 ■ 大甲區 ■ 外埔區 ■ 大安區
尚銘文具企業商行經濟部商業司登記所營事業項目
書籍,文具零售業
同姓名董監事 黃秋敏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 黃秋敏)黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
[ 搜尋 黃秋敏 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秋敏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秋敏)浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃秋敏 開放資料... ]
尚銘文具企業商行的地圖
尚銘文具企業商行的地址位於
臺中市梧棲區福德里中央路二段261號1樓開啟Google地圖視窗尚銘文具企業商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
振誠企業社 統一編號: 15679598 | 蔡明洲 | 核准設立 - 合夥 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段279號 |
洋易股份有限公司 統一編號: 16050716 | 廢止 (096年07月10日 經授中字 第0963503965號) | 臺中市梧棲區福德里中央路二段二四四之六一號 | |
玖同研磨有限公司 統一編號: 16075420 | 解散 (090年08月30日 經90中字 第0903273167號) | 臺中市梧棲區福德里中央路二段二五三︱二號一樓 | |
尚圓企業社 統一編號: 17066146 | 陳忠義 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108614827) | 臺中市梧棲區福德里中央路2段6巷7號1樓 |
虹興工程行 統一編號: 17777687 | 謝忠興 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段236之5號2樓 |
益和機車行 統一編號: 19820921 | 王簡明 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030714568) | 臺中市梧棲區中央路一段929巷31號1樓 |
活力汽車材料商行 統一編號: 20308576 | 鄧玉新 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段三0三之一號一樓 |
勝高美容店 統一編號: 20317667 | 王李 | 歇業 - 獨資 | 臺中市梧棲區福德里中央路一段927號1樓 |
義順工程行 統一編號: 20318461 | 陳文印 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段127號1樓 |
烈艷工程行 統一編號: 21450261 | 陳健立 | 核准停業 - 獨資 | 臺中市梧棲區福德里中央路二段244-59號1樓 |
振誠企業社 統一編號: 15679598 | 負責人: 蔡明洲 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
洋易股份有限公司 統一編號: 16050716 | 狀態: 廢止 (096年07月10日 經授中字 第0963503965號) |
玖同研磨有限公司 統一編號: 16075420 | 狀態: 解散 (090年08月30日 經90中字 第0903273167號) |
尚圓企業社 統一編號: 17066146 | 負責人: 陳忠義 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108614827) |
虹興工程行 統一編號: 17777687 | 負責人: 謝忠興 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
益和機車行 統一編號: 19820921 | 負責人: 王簡明 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030714568) |
活力汽車材料商行 統一編號: 20308576 | 負責人: 鄧玉新 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
勝高美容店 統一編號: 20317667 | 負責人: 王李 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
義順工程行 統一編號: 20318461 | 負責人: 陳文印 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
烈艷工程行 統一編號: 21450261 | 負責人: 陳健立 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
[ 更多 臺中市梧棲區福德里中央路 地址的商工登記... ]