日陞商行
日陞商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 93810321 |
登記地址 | 桃園縣平鎮市廣興里廣平街156巷13號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 桃園縣 平鎮市 廣興里 廣平街 |
登記機關 | 桃園縣政府 |
設立日期 | 1995-03-14 |
變更日期 | 2011-12-20 |
資本額總額 | 2,030,000元 |
負責人或代表人 | 黃惠英 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
日陞商行的簡介
日陞商行位於桃園縣平鎮市,營業登記地址:桃園縣平鎮市廣興里廣平街156巷13號1樓,日陞商行的統一編號:93810321,日陞商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:2,030,000元,成立時間於1995-03-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中壢區 ■ 平鎮區 ■ 龍潭區 ■ 楊梅區 ■ 新屋區 ■ 觀音區 ■ 桃園區 ■ 龜山區 ■ 八德區 ■ 大溪區 ■ 復興區 ■ 大園區 ■ 蘆竹區
日陞商行經濟部商業司登記所營事業項目
食品、飲料、罐頭、雜貨、煙酒等買賣。
同姓名董監事 黃惠英 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃惠英)黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 廣築營造有限公司 | 統一編號: 16704814 |
黃惠英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 有伊安企業股份有限公司 | 統一編號: 23654419 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富航人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 50872894 |
黃惠英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 健宜光電科技股份有限公司 | 統一編號: 53377763 |
梁黃惠英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 原養坊股份有限公司 | 統一編號: 54187684 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鉅興五金有限公司 | 統一編號: 54575137 |
黃惠英 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 聯富工藝股份有限公司 | 統一編號: 73360847 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 捷順旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84326179 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 益明車業有限公司 | 統一編號: 89436816 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 廣築營造有限公司 | 統一編號: 16704814 |
黃惠英職稱: 監察人 | 持有股份數: 5 | 所代表法人: | 有伊安企業股份有限公司 | 統一編號: 23654419 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 富航人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 50872894 |
黃惠英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 健宜光電科技股份有限公司 | 統一編號: 53377763 |
梁黃惠英職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 原養坊股份有限公司 | 統一編號: 54187684 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鉅興五金有限公司 | 統一編號: 54575137 |
黃惠英職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 聯富工藝股份有限公司 | 統一編號: 73360847 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 捷順旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84326179 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 益明車業有限公司 | 統一編號: 89436816 |
[ 搜尋 黃惠英 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃惠英 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃惠英)黃惠英 | 公司名稱: 百洲旅行社有限公司 | 到職日期: 0810820 | 統一編號: 22836428 |
趙黃惠英 | 公司名稱: 新股園股份有限公司 | 到職日期: 0840619 | 統一編號: 89563811 |
黃惠英公司名稱: 百洲旅行社有限公司 | 到職日期: 0810820 | 統一編號: 22836428 |
趙黃惠英公司名稱: 新股園股份有限公司 | 到職日期: 0840619 | 統一編號: 89563811 |
[ 搜尋 黃惠英 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃惠英 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃惠英)惠英系統整合有限公司 | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000043 | 到期日期: 20250823 | 取消日期: 0 | 統一編號: 28890665 | 地址: 中南路290巷45弄57號 @ 電信工程業業者名單 |
黃惠英 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 @ 董監事資料集 |
113年度下半年-小蜻蜓兒童讀書會 | (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
113年度下半年-小蜻蜓兒童讀書會 | (中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
正信地政士事務所 | 姓名: 黃惠英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市大社區大仁路2號 @ 地政士開業資料 |
佳寧峰藥局 | 電話: 75832509 | 左營區 | 地址街道巷弄號: 廍後街2號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃惠英 @ 藥局基本資料 |
黃惠英 | 事務所名稱: 景鴻會記記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 電話: 02-27***684 | 記帳士證書字號: (97)台財稅證字第00174號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
中華財經文化交流協會 | 團體會址: 臺北市大安區忠孝東路3段184號11樓 | 成立日期: 0871002 | 理事長: 黃惠英 @ 全國性人民團體名冊 |
惠英系統整合有限公司電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000043 | 到期日期: 20250823 | 取消日期: 0 | 統一編號: 28890665 | 地址: 中南路290巷45弄57號 @ 電信工程業業者名單 |
黃惠英職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 惠英系統整合有限公司 | 統一編號: 28890665 @ 董監事資料集 |
113年度下半年-小蜻蜓兒童讀書會(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
113年度下半年-小蜻蜓兒童讀書會(中華民國)李秀英;(中華民國)上官榮子;(中華民國)湯淑蕙;(中華民國)黃惠英 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
正信地政士事務所姓名: 黃惠英 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 高雄市大社區大仁路2號 @ 地政士開業資料 |
佳寧峰藥局電話: 75832509 | 左營區 | 地址街道巷弄號: 廍後街2號 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 黃惠英 @ 藥局基本資料 |
黃惠英事務所名稱: 景鴻會記記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市內湖區內湖路1段66號3樓 | 電話: 02-27***684 | 記帳士證書字號: (97)台財稅證字第00174號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
中華財經文化交流協會團體會址: 臺北市大安區忠孝東路3段184號11樓 | 成立日期: 0871002 | 理事長: 黃惠英 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋 黃惠英 開放資料... ]
日陞商行的地圖
日陞商行的地址位於
桃園縣平鎮市廣興里廣平街156巷13號1樓開啟Google地圖視窗日陞商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
永昌企業社 統一編號: 14376626 | 孔祥麒 | 核准設立 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街82號 |
伊世季資訊社 統一編號: 14378286 | 黎萬祥 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣平鎮市廣興里廣平街162號1樓 |
酒攤飲食店 統一編號: 14662120 | 楊彩鈴 | 核准設立 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街6號1樓 |
峻昌企業社 統一編號: 14668927 | 黃振哲 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街10號1樓 |
良成企業社 統一編號: 14949764 | 鄧國璋 | 核准設立 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街192巷33弄8號5樓 |
華森資訊企業社 統一編號: 14956510 | 陳燕惠 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街238巷36號1樓 |
悟峰企業社 統一編號: 17219071 | 謝煉村 | 歇業 - 合夥 | 桃園縣平鎮市廣興里廣平街196號1樓 |
天王樂器行 統一編號: 17681851 | 張瑞仲 | 核准設立 - 合夥 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街212號1樓 |
立成裝璜企業社 統一編號: 18176579 | 鄭捷隆 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣平鎮市復興里廣德街238巷14號5樓 |
瑞堡企業社 統一編號: 18182256 | 陳秋媜 | 歇業 - 獨資 | 桃園縣平鎮市廣興里廣平街149號1樓 |
永昌企業社 統一編號: 14376626 | 負責人: 孔祥麒 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
伊世季資訊社 統一編號: 14378286 | 負責人: 黎萬祥 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
酒攤飲食店 統一編號: 14662120 | 負責人: 楊彩鈴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
峻昌企業社 統一編號: 14668927 | 負責人: 黃振哲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
良成企業社 統一編號: 14949764 | 負責人: 鄧國璋 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
華森資訊企業社 統一編號: 14956510 | 負責人: 陳燕惠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
悟峰企業社 統一編號: 17219071 | 負責人: 謝煉村 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
天王樂器行 統一編號: 17681851 | 負責人: 張瑞仲 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
立成裝璜企業社 統一編號: 18176579 | 負責人: 鄭捷隆 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
瑞堡企業社 統一編號: 18182256 | 負責人: 陳秋媜 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 桃園縣平鎮市廣興里廣平街 地址的商工登記... ]