錢瓏國際企業社
錢瓏國際企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 92357961 |
登記地址 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 東區 德光里 崇學路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2023-05-02 |
變更日期 | 2023-05-02 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 蔡孟軒 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
錢瓏國際企業社的簡介
錢瓏國際企業社位於臺南市東區,營業登記地址:臺南市東區德光里崇學路165號7樓,錢瓏國際企業社的統一編號:92357961,錢瓏國際企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於2023-05-02登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
百貨公司業 ■ 超級市場業 ■ 便利商店業 ■ 商港區船舶船員日用品供應業 ■ 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 ■ 無店面零售業 ■ 其他綜合零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
錢瓏國際企業社財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
487115,經營網路購物(服飾類商品)
錢瓏國際企業社經濟部商業司登記所營事業項目
F399040,無店面零售業,F204110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業,F206020,日常用品零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
錢瓏國際企業社的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 112年05月商業設立登記清單2023-05-02 | 錢瓏國際企業社 | 蔡孟軒 | 10000 | 獨資 | 1120039743 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
■ 記錄於 112年05月商業設立登記清單設立日期: 2023-05-02 | 商業名稱: 錢瓏國際企業社 | 負責人: 蔡孟軒 | 資本額: 10000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1120039743 | 商業所在地: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
同姓名董監事 蔡孟軒 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡孟軒)蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 聚力塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 07578914 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 二信工業股份有限公司 | 統一編號: 12241686 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鈞源科技工程有限公司 | 統一編號: 53112166 |
蔡孟軒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 萊茵堡企業股份有限公司 | 統一編號: 53135169 |
蔡孟軒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 存永實業股份有限公司 | 統一編號: 53324289 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 昌惠投資股份有限公司 | 統一編號: 54823642 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 332272 | 所代表法人: | 梅珂有限公司 | 統一編號: 55714255 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 126400 | 所代表法人: | 三健客股份有限公司 | 統一編號: 82885083 |
蔡孟軒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 遊牧餐旅科技股份有限公司 | 統一編號: 83200460 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 詠馥投資股份有限公司 | 統一編號: 83224033 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 聚力塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 07578914 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 二信工業股份有限公司 | 統一編號: 12241686 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鈞源科技工程有限公司 | 統一編號: 53112166 |
蔡孟軒職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 萊茵堡企業股份有限公司 | 統一編號: 53135169 |
蔡孟軒職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 存永實業股份有限公司 | 統一編號: 53324289 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 昌惠投資股份有限公司 | 統一編號: 54823642 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 332272 | 所代表法人: | 梅珂有限公司 | 統一編號: 55714255 |
蔡孟軒職稱: 董事長 | 持有股份數: 126400 | 所代表法人: | 三健客股份有限公司 | 統一編號: 82885083 |
蔡孟軒職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 遊牧餐旅科技股份有限公司 | 統一編號: 83200460 |
蔡孟軒職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 詠馥投資股份有限公司 | 統一編號: 83224033 |
[ 搜尋 蔡孟軒 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 臺南市東區德光里崇學路165號7樓)哈德樂有限公司 | 統一編號: 83524756 | 電話號碼: 0903995867 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 @ 出進口廠商登記資料 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照C據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照C據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照B據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照B據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
哈德樂有限公司統一編號: 83524756 | 電話號碼: 0903995867 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 @ 出進口廠商登記資料 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照C據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照C據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照B據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照B據點 |
有限責任臺南市府城照顧服務勞動合作社附設臺南市私立府城居家長照機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/11 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2901650 | 機構負責人姓名: 蔡昀澂 | 機構代碼: 1T1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區德光里崇學路165號7樓703室 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 開放資料... ]
姓名 蔡孟軒 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡孟軒)蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 聚力塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 07578914 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 二信工業股份有限公司 | 統一編號: 12241686 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鈞源科技工程有限公司 | 統一編號: 53112166 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 萊茵堡企業股份有限公司 | 統一編號: 53135169 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 存永實業股份有限公司 | 統一編號: 53324289 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 昌惠投資股份有限公司 | 統一編號: 54823642 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 332272 | 所代表法人: | 梅珂有限公司 | 統一編號: 55714255 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 126400 | 所代表法人: | 三健客股份有限公司 | 統一編號: 82885083 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 聚力塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 07578914 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 二信工業股份有限公司 | 統一編號: 12241686 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鈞源科技工程有限公司 | 統一編號: 53112166 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 萊茵堡企業股份有限公司 | 統一編號: 53135169 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 存永實業股份有限公司 | 統一編號: 53324289 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 昌惠投資股份有限公司 | 統一編號: 54823642 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事 | 持有股份數: 332272 | 所代表法人: | 梅珂有限公司 | 統一編號: 55714255 @ 董監事資料集 |
蔡孟軒職稱: 董事長 | 持有股份數: 126400 | 所代表法人: | 三健客股份有限公司 | 統一編號: 82885083 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡孟軒 開放資料... ]
錢瓏國際企業社的地圖
錢瓏國際企業社的地址位於
臺南市東區德光里崇學路165號7樓開啟Google地圖視窗錢瓏國際企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
有慶智能企業社 統一編號: 89005485 | 呂南慶 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
亮婕企業社 統一編號: 89007147 | 李如涵 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036085) | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
馨茗商行 統一編號: 89010591 | 馮智淵 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路157號 |
葉仲仁 統一編號: 89044945 | 臺南市東區德光里崇學路165號4樓 | ||
哈囉咖啡 統一編號: 89101092 | 黃靖容 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路67號1樓 |
宏茂商行 統一編號: 89107075 | 蔡阿岳 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
比森商行 統一編號: 89107531 | 蘇志芳 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路59巷11號6樓 |
永陵企業社 統一編號: 89108905 | 葉永忠 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
銓茂禾貿易有限公司 統一編號: 89176972 | 林禾 | 核准設立 | 臺南市東區崇學路165號7樓 |
最偉大的作品有限公司 統一編號: 89182313 | 黃建憲 | 核准設立 | 臺南市東區德光里崇學路165號7樓 |
有慶智能企業社 統一編號: 89005485 | 負責人: 呂南慶 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
亮婕企業社 統一編號: 89007147 | 負責人: 李如涵 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036085) |
馨茗商行 統一編號: 89010591 | 負責人: 馮智淵 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
葉仲仁 統一編號: 89044945 |
哈囉咖啡 統一編號: 89101092 | 負責人: 黃靖容 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
宏茂商行 統一編號: 89107075 | 負責人: 蔡阿岳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
比森商行 統一編號: 89107531 | 負責人: 蘇志芳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永陵企業社 統一編號: 89108905 | 負責人: 葉永忠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
銓茂禾貿易有限公司 統一編號: 89176972 | 負責人: 林禾 | 狀態: 核准設立 |
最偉大的作品有限公司 統一編號: 89182313 | 負責人: 黃建憲 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺南市東區德光里崇學路 地址的商工登記... ]