良原發早午餐
良原發早午餐的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 91448015 |
登記地址 | 高雄市鳳山區忠義街202號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 鳳山區 忠義里 忠義街 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 2021-07-12 |
變更日期 | 2024-03-29 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 謝政良 |
公司狀態 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
良原發早午餐的簡介
良原發早午餐位於高雄市鳳山區,營業登記地址:高雄市鳳山區忠義里忠義街202號1樓,良原發早午餐的統一編號:91448015,良原發早午餐的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2021-07-12登記設立,商業司營業登記狀態:歇業/撤銷 - 獨資。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
良原發早午餐財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561111,早餐店
良原發早午餐經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業,F501030,飲料店業
良原發早午餐的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 110年07月商業設立登記清單2021-07-12 | 良原發早午餐 | 謝政良 | 100000 | 獨資 | 11061524100 | 高雄市鳳山區忠義街202號1樓 |
■ 記錄於 113年03月商業歇業登記清單2024-03-29 | 良原發早午餐 | 謝政良 | 100000 | 獨資 | 11360728100 | 高雄市鳳山區忠義街202號1樓 |
■ 記錄於 110年07月商業設立登記清單設立日期: 2021-07-12 | 商業名稱: 良原發早午餐 | 負責人: 謝政良 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 11061524100 | 商業所在地: 高雄市鳳山區忠義街202號1樓 |
■ 記錄於 113年03月商業歇業登記清單變更日期: 2024-03-29 | 商業名稱: 良原發早午餐 | 負責人: 謝政良 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 11360728100 | 商業所在地: 高雄市鳳山區忠義街202號1樓 |
同姓名董監事 謝政良 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 謝政良)謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良通管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53242230 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 良港投資股份有限公司 | 統一編號: 89755590 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14300000 | 所代表法人: 珀鼎股份有限公司 | 仟盛建設股份有限公司 | 統一編號: 16449862 |
謝政良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫村科技股份有限公司 | 統一編號: 27636928 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000000 | 所代表法人: 仟盛建設股份有限公司 | 旺鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 42626815 |
謝政良 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泛訊投資有限公司 | 統一編號: 42811121 |
謝政良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柏盛管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53249607 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 97000 | 所代表法人: 珀昌開發股份有限公司 | 雲暉實業股份有限公司 | 統一編號: 54641039 |
謝政良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 隆鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 75573401 |
謝政良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 隆港工業股份有限公司 | 統一編號: 81166297 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良通管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53242230 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 良港投資股份有限公司 | 統一編號: 89755590 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 14300000 | 所代表法人: 珀鼎股份有限公司 | 仟盛建設股份有限公司 | 統一編號: 16449862 |
謝政良職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫村科技股份有限公司 | 統一編號: 27636928 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000000 | 所代表法人: 仟盛建設股份有限公司 | 旺鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 42626815 |
謝政良職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 泛訊投資有限公司 | 統一編號: 42811121 |
謝政良職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柏盛管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53249607 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 97000 | 所代表法人: 珀昌開發股份有限公司 | 雲暉實業股份有限公司 | 統一編號: 54641039 |
謝政良職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 隆鑫興業股份有限公司 | 統一編號: 75573401 |
謝政良職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 隆港工業股份有限公司 | 統一編號: 81166297 |
[ 搜尋 謝政良 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 謝政良 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 謝政良)謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良通管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53242230 @ 董監事資料集 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 良港投資股份有限公司 | 統一編號: 89755590 @ 董監事資料集 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照ABC據點 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照C據點 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照B據點 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14300000 | 所代表法人: 珀鼎股份有限公司 | 仟盛建設股份有限公司 | 統一編號: 16449862 @ 董監事資料集 |
謝政良 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫村科技股份有限公司 | 統一編號: 27636928 @ 董監事資料集 |
謝政良 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000000 | 所代表法人: 仟盛建設股份有限公司 | 旺鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 42626815 @ 董監事資料集 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 良通管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 53242230 @ 董監事資料集 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 良港投資股份有限公司 | 統一編號: 89755590 @ 董監事資料集 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照ABC據點 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照C據點 |
屏東縣南州鄉同安社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-8642249 | 機構負責人姓名: 謝政良 | 機構代碼: BF1600113 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣南州鄉同安村牛埔路2號 @ 長照B據點 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 14300000 | 所代表法人: 珀鼎股份有限公司 | 仟盛建設股份有限公司 | 統一編號: 16449862 @ 董監事資料集 |
謝政良職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫村科技股份有限公司 | 統一編號: 27636928 @ 董監事資料集 |
謝政良職稱: 董事長 | 持有股份數: 24000000 | 所代表法人: 仟盛建設股份有限公司 | 旺鼎投資股份有限公司 | 統一編號: 42626815 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 謝政良 開放資料... ]
良原發早午餐的地圖
良原發早午餐的地址位於
高雄市鳳山區忠義里忠義街202號1樓開啟Google地圖視窗良原發早午餐附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
台嘉科技股份有限公司 統一編號: 86638802 | 陳錫珍 | 核准設立 | 高雄市鳳山區信義街215號1樓 |
千燿工程股份有限公司 統一編號: 86796920 | 黃仕芳 | 核准設立 | 高雄市鳳山區信義街209之3號 |
興泉食品商行 統一編號: 87598173 | 陳柏全 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060639800) | 高雄市鳳山區中興街23號1樓 |
吉鑫海企業社 統一編號: 87900680 | 丁威鑫 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市鳳山區忠義街49號7樓 |
信東商行 統一編號: 88025245 | 黃智遠 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162931000) | 高雄市鳳山區仁義街81號 |
象鷹企業社 統一編號: 88066337 | 張文妃 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161314900) | 高雄市鳳山區忠義街49號7樓 |
美迪漢堡店 統一編號: 88074929 | 高雄市鳳山區忠義里中興街17號1樓 | ||
泓泉忠水站 統一編號: 88078827 | 高雄市鳳山區忠義里忠水街21號斜對面 | ||
陸寶加水站 統一編號: 88079190 | 高雄市鳳山區忠義里001鄰中安街12號騎樓 | ||
健康奇肌企業社 統一編號: 88467585 | 李采真 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260503900) | 高雄市鳳山區中和街167號1樓 |
台嘉科技股份有限公司 統一編號: 86638802 | 負責人: 陳錫珍 | 狀態: 核准設立 |
千燿工程股份有限公司 統一編號: 86796920 | 負責人: 黃仕芳 | 狀態: 核准設立 |
興泉食品商行 統一編號: 87598173 | 負責人: 陳柏全 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060639800) |
吉鑫海企業社 統一編號: 87900680 | 負責人: 丁威鑫 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
信東商行 統一編號: 88025245 | 負責人: 黃智遠 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162931000) |
象鷹企業社 統一編號: 88066337 | 負責人: 張文妃 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161314900) |
美迪漢堡店 統一編號: 88074929 |
泓泉忠水站 統一編號: 88078827 |
陸寶加水站 統一編號: 88079190 |
健康奇肌企業社 統一編號: 88467585 | 負責人: 李采真 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260503900) |
[ 更多 高雄市鳳山區忠義里忠義街 地址的商工登記... ]