原聖興業股份有限公司
原聖興業股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 89836480 |
登記地址 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 豐原區 西勢里 中正路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 1994-09-01 |
變更日期 | 2022-08-17 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 黃秋敏 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
原聖興業股份有限公司的簡介
原聖興業股份有限公司位於臺中市豐原區,營業登記地址:臺中市豐原區西勢里1鄰中正路351號5樓,原聖興業股份有限公司的統一編號:89836480,原聖興業股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於1994-09-21登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 西區 ■ 北區 ■ 北屯區 ■ 西屯區 ■ 南屯區 ■ 太平區 ■ 大里區 ■ 霧峰區 ■ 烏日區 ■ 豐原區 ■ 后里區 ■ 石岡區 ■ 東勢區 ■ 和平區 ■ 新社區 ■ 潭子區 ■ 大雅區 ■ 神岡區 ■ 大肚區 ■ 沙鹿區 ■ 龍井區 ■ 梧棲區 ■ 清水區 ■ 大甲區 ■ 外埔區 ■ 大安區
原聖興業股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
820999,未分類其他行政支援服務,820912,文件打字、撰稿及速記等服務
原聖興業股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
1.打字業務。,2.代理廠商向銀行辦理簽證押滙業務(報關業務除外)。,3.國際貿易諮詢研究顧問業務。
原聖興業 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
原聖興業股份有限公司地址: 台中市豐原區中正路351號5樓 | 電話: 04-2520-4108 |
原聖興業股份有限公司之董監事資料集 [以下 2 筆]
[1] 原聖興業股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 89836480 |
公司名稱 | 原聖興業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳思涵 |
所代表法人 | 聖凱國際開發股份有限公司 |
持有股份數 | 100000 |
統一編號: 89836480 |
公司名稱: 原聖興業股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 陳思涵 |
所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 |
持有股份數: 100000 |
[2] 原聖興業股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 89836480 |
公司名稱 | 原聖興業股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 黃秋敏 |
所代表法人 | 聖凱國際開發股份有限公司 |
持有股份數 | 100000 |
統一編號: 89836480 |
公司名稱: 原聖興業股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 黃秋敏 |
所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 |
持有股份數: 100000 |
[ 所有相關搜尋: 原聖興業股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
原聖興業股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年02月公司變更登記清單2014-02-19 | 原聖興業股份有限公司 | 黃秋敏 | 1000000 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 105年04月公司變更登記清單2016-04-28 | 原聖興業股份有限公司 | 黃秋敏 | 1000000 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 108年06月公司變更登記清單2019-06-21 | 原聖興業股份有限公司 | 黃秋敏 | 1000000 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單2022-08-17 | 原聖興業股份有限公司 | 黃秋敏 | 1000000 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 103年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-02-19 | 公司名稱: 原聖興業股份有限公司 | 代表人: 黃秋敏 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 105年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-04-28 | 公司名稱: 原聖興業股份有限公司 | 代表人: 黃秋敏 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 108年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-06-21 | 公司名稱: 原聖興業股份有限公司 | 代表人: 黃秋敏 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2022-08-17 | 公司名稱: 原聖興業股份有限公司 | 代表人: 黃秋敏 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
同姓名董監事 黃秋敏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 黃秋敏)黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
[ 搜尋 黃秋敏 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秋敏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秋敏)浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃秋敏 開放資料... ]
原聖興業股份有限公司的地圖
原聖興業股份有限公司的地址位於
臺中市豐原區西勢里1鄰中正路351號5樓開啟Google地圖視窗原聖興業股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
譽晟貿易有限公司 統一編號: 16336467 | 解散 (096年01月03日 經授中字 第0963150878號) | 臺中市豐原區西勢里中正路三五三巷十一號一樓 | |
誠和商店 統一編號: 55342706 | 臺中市豐原區西勢里中正路353巷7號 | ||
合作金庫商業銀行股份有限公司豐中分公司 統一編號: 55833858 | 姚美權 | 核准設立 | 臺中市豐原區中正路351號 |
來來鐵材有限公司 統一編號: 55868883 | 解散 (文號: 1998-12-18 建三乙字 第087279665號) | 臺中市豐原區西勢里中正路三五三巷十一之一號 | |
伊麗鷗股份有限公司豐原中正分公司 統一編號: 89199010 | 臺中市豐原區西勢里中正路351號 | ||
原聖興業股份有限公司 統一編號: 89836480 | 黃秋敏 | 核准設立 | 臺中市豐原區中正路351號5樓 |
譽晟貿易有限公司 統一編號: 16336467 | 狀態: 解散 (096年01月03日 經授中字 第0963150878號) |
誠和商店 統一編號: 55342706 |
合作金庫商業銀行股份有限公司豐中分公司 統一編號: 55833858 | 負責人: 姚美權 | 狀態: 核准設立 |
來來鐵材有限公司 統一編號: 55868883 | 狀態: 解散 (文號: 1998-12-18 建三乙字 第087279665號) |
伊麗鷗股份有限公司豐原中正分公司 統一編號: 89199010 |
原聖興業股份有限公司 統一編號: 89836480 | 負責人: 黃秋敏 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺中市豐原區西勢里中正路 地址的商工登記... ]