西港小南香飲食店
西港小南香飲食店的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 89102607 |
登記地址 | 臺南市西港區慶安里慶安路119、121號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 西港區 慶安里 慶安路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2022-12-16 |
變更日期 | 2022-12-16 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 林俊吉 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
西港小南香飲食店的簡介
西港小南香飲食店位於臺南市西港區,營業登記地址:臺南市西港區慶安里慶安路119、121號,西港小南香飲食店的統一編號:89102607,西港小南香飲食店的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2022-12-16登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
西港小南香飲食店財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561112,便當、自助餐店
西港小南香飲食店經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
西港小南香飲食店之食品業者登錄資料集 [以下 2 筆]
[1] 西港小南香飲食店食品業者登錄資料集 - 1公司或商業登記名稱 | 西港小南香飲食店 |
公司統一編號 | 89102607 |
業者地址 | 台南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
食品業者登錄字號 | D-200249850-00001-1 |
登錄項目 | 餐飲場所 |
公司或商業登記名稱: 西港小南香飲食店 |
公司統一編號: 89102607 |
業者地址: 台南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
食品業者登錄字號: D-200249850-00001-1 |
登錄項目: 餐飲場所 |
[2] 西港小南香飲食店食品業者登錄資料集 - 2
公司或商業登記名稱 | 西港小南香飲食店 |
公司統一編號 | 89102607 |
業者地址 | 台南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
食品業者登錄字號 | D-200249850-00000-0 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 西港小南香飲食店 |
公司統一編號: 89102607 |
業者地址: 台南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
食品業者登錄字號: D-200249850-00000-0 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[ 所有相關搜尋: 西港小南香飲食店 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
西港小南香飲食店的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 111年12月商業設立登記清單2022-12-16 | 西港小南香飲食店 | 林俊吉 | 50000 | 獨資 | 1110044737 | 臺南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
■ 記錄於 111年12月商業設立登記清單設立日期: 2022-12-16 | 商業名稱: 西港小南香飲食店 | 負責人: 林俊吉 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110044737 | 商業所在地: 臺南市西港區慶安里慶安路119、121號 |
同姓名董監事 林俊吉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林俊吉)林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 集吉投資有限公司 | 統一編號: 55880562 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 聿吉空調工程有限公司 | 統一編號: 90876827 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 吉仁有限公司 | 統一編號: 94177515 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 兒福保險代理人股份有限公司 | 統一編號: 12754708 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台虹科技股份有限公司 | 統一編號: 16198345 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 申群有限公司 | 統一編號: 23835622 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 好威醫材股份有限公司 | 統一編號: 24542510 |
林俊吉職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 楊城建設股份有限公司 | 統一編號: 24753084 |
[ 搜尋 林俊吉 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林俊吉 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林俊吉)林俊吉 | 公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉 | 公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
林俊吉公司名稱: 彭菊梅旅行社有限公司 | 到職日期: 0910116 | 統一編號: 16430857 |
林俊吉公司名稱: 貴賓旅行社有限公司 | 到職日期: 1130416 | 統一編號: 95492814 |
[ 搜尋 林俊吉 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林俊吉 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林俊吉)多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影 | | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列 | 吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石 | 羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475 | 生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
多重鏡像中的自我身影| 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
隱形計畫-自由動物系列吳鼎武‧瓦歷斯 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
七星磐石羅傑‧顧鐸 | 花蓮縣 | 場域: 其他 | 花蓮市交通部民用航空局飛航服務總台花蓮作業區 @ 文化部公共藝術 |
0501002475生產者: 林○吉 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市新營區 | 異動日期: 2024/08/26 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
俊衍企業社主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理 | 統一編號: 39763856 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣和美鎮中圍里竹社路408號1樓 @ 登記工廠名錄 |
林俊吉職稱: 董事 | 持有股份數: 2362225 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 特銓股份有限公司 | 統一編號: 28542287 @ 董監事資料集 |
林俊吉職稱: 董事長 | 持有股份數: 3450574 | 所代表法人: 集吉投資有限公司 | 台灣電鏡儀器股份有限公司 | 統一編號: 54503893 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林俊吉 開放資料... ]
西港小南香飲食店的地圖
西港小南香飲食店的地址位於
臺南市西港區慶安里慶安路119、121號開啟Google地圖視窗西港小南香飲食店附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
光耀企業社 統一編號: 62943114 | 吳荔芳 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市西港區慶安里慶安路58號 |
吸引力泡沫紅茶店 統一編號: 62954076 | 蔡碧玉 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044776) | 臺南市西港區南海里慶安路185號1樓 |
上豪企業社 統一編號: 62967754 | 臺南市西港區慶安里慶安路33巷6號1樓 | ||
弘揚丞工程行 統一編號: 62969985 | 王錦山 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市西港區慶安里中山路243巷17弄8號 |
增泰金香舖 統一編號: 62972525 | 臺南市西港區南海里慶安路176號 | ||
克萊門茶飲店 統一編號: 62993676 | 張清華 | 歇業 - 獨資 | 臺南市西港區慶安里中山路303號1樓 |
堡湖建設開發有限公司 統一編號: 64457932 | 李玫雀 | 核准設立 | 臺南市西港區中山路229巷6弄57號1樓 |
緯鳳興業有限公司 統一編號: 64906683 | 吳明哲 | 核准設立 | 臺南市西港區慶安里中山路493之5號1樓 |
森普實業有限公司 統一編號: 64994004 | 陳柄宏 | 核准設立 | 臺南市西港區南海里4鄰慶安路241號 |
吳總商行 統一編號: 67912195 | 吳陳錦 | 歇業 - 獨資 | 臺南市西港區慶安里中山路123號1樓 |
光耀企業社 統一編號: 62943114 | 負責人: 吳荔芳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
吸引力泡沫紅茶店 統一編號: 62954076 | 負責人: 蔡碧玉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044776) |
上豪企業社 統一編號: 62967754 |
弘揚丞工程行 統一編號: 62969985 | 負責人: 王錦山 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
增泰金香舖 統一編號: 62972525 |
克萊門茶飲店 統一編號: 62993676 | 負責人: 張清華 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
堡湖建設開發有限公司 統一編號: 64457932 | 負責人: 李玫雀 | 狀態: 核准設立 |
緯鳳興業有限公司 統一編號: 64906683 | 負責人: 吳明哲 | 狀態: 核准設立 |
森普實業有限公司 統一編號: 64994004 | 負責人: 陳柄宏 | 狀態: 核准設立 |
吳總商行 統一編號: 67912195 | 負責人: 吳陳錦 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市西港區慶安里慶安路 地址的商工登記... ]