育澄企業行
育澄企業行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 88860638 |
登記地址 | 高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷25號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 前鎮 區瑞西里 武德街 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 1995-10-13 |
變更日期 | 2019-11-11 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861875200) |
登記種類 | 商業登記 |
育澄企業行的簡介
育澄企業行位於高雄市前鎮,營業登記地址:高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷25號1樓,育澄企業行的統一編號:88860638,育澄企業行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於1995-10-09登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 10861875200)。
建築物清潔服務業 ■ 病媒防治業 ■ 廢棄物清除業 ■ 廢棄物處理業 ■ 環境檢測服務業 ■ 廢(污)水處理業 ■ 放射性廢料處理服務業 ■ 資源回收業 ■ 廢棄物清理業 ■ 營建廢棄物共同清理業 ■ 營建剩餘土石方資源處理業 ■ 其他環境衛生及污染防治服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
育澄企業行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
381114,資源回收物清除,482914,潤滑油零售,474316,竹、木、藤製(藤蓆除外)家飾品零售
育澄企業行經濟部商業司登記所營事業項目
一鐵桶、木箱、板模買賣業務,J101030,廢棄物清除業,J101080,廢棄物資源回收業
育澄企業行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
育澄企業行地址: 高雄市前鎮區武德街135巷25號 | 電話: 07-711-7282 |
育澄企業行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 108年11月商業歇業登記清單2019-11-11 | 育澄企業行 | 吳春生 | 30000 | 獨資 | 10861875200 | 高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷25號1樓 |
■ 記錄於 108年11月商業歇業登記清單變更日期: 2019-11-11 | 商業名稱: 育澄企業行 | 負責人: 吳春生 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 10861875200 | 商業所在地: 高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷25號1樓 |
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
育澄企業行的地圖
育澄企業行的地址位於
高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷25號1樓開啟Google地圖視窗育澄企業行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
瑋洲企業有限公司 統一編號: 89741533 | 徐瑋仁 | 核准設立 | 高雄市前鎮區武德街135巷24號 |
新益文化事業有限公司 統一編號: 89764649 | 陳美利 | 核准設立 | 高雄市前鎮區武德街153巷1號3樓 |
鴻緯企業有限公司 統一編號: 90893213 | 徐珮嘉 | 核准設立 | 高雄市前鎮區武德街135巷24號 |
寶雀肉舖 統一編號: 91464886 | 陳侯寶雀 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062140400) | 高雄市前鎮區武德街153巷35號1樓 |
觀茵多媒體企業社 統一編號: 91944154 | 梁惠芬 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 高雄市前鎮區武德街165巷26號1樓 |
順世工程行 統一編號: 91953435 | 呂順世 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11063010300) | 高雄市前鎮區武德街135巷12號 |
富揚鋁門窗工程行 統一編號: 92045378 | 黃國銘 | 核准停業 - 獨資 | 高雄市前鎮區瑞西里武德街165巷22號1樓 |
玉晉商行 統一編號: 92053377 | 林長榮 | 歇業 - 獨資 | 高雄市前鎮區瑞西里武德街153巷34號 |
鼎泉商店 統一編號: 92153798 | 曾順明 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市前鎮區武德街165巷34號1樓 |
元宏工程行 統一編號: 93967054 | 黃洪美娥 | 歇業 - 獨資 | 高雄市前鎮區瑞西里武德街135巷36號 |
瑋洲企業有限公司 統一編號: 89741533 | 負責人: 徐瑋仁 | 狀態: 核准設立 |
新益文化事業有限公司 統一編號: 89764649 | 負責人: 陳美利 | 狀態: 核准設立 |
鴻緯企業有限公司 統一編號: 90893213 | 負責人: 徐珮嘉 | 狀態: 核准設立 |
寶雀肉舖 統一編號: 91464886 | 負責人: 陳侯寶雀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062140400) |
觀茵多媒體企業社 統一編號: 91944154 | 負責人: 梁惠芬 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
順世工程行 統一編號: 91953435 | 負責人: 呂順世 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11063010300) |
富揚鋁門窗工程行 統一編號: 92045378 | 負責人: 黃國銘 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
玉晉商行 統一編號: 92053377 | 負責人: 林長榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鼎泉商店 統一編號: 92153798 | 負責人: 曾順明 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
元宏工程行 統一編號: 93967054 | 負責人: 黃洪美娥 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 高雄市前鎮區瑞西里武德街 地址的商工登記... ]