全洋行
全洋行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 87776583 |
登記地址 | 新北市中和區莒光路159號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 莒光路 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1994-05-14 |
變更日期 | 2001-02-05 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 郭玉珍 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
全洋行的簡介
全洋行位於新北市中和區,營業登記地址:新北市中和區莒光路159號1樓,全洋行的統一編號:87776583,全洋行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於1994-05-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
全洋行經濟部商業司登記所營事業項目
贈品禮品藝術品服裝成衣零售買賣業務︵食品除外︶。
同姓名董監事 郭玉珍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 郭玉珍)郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 貴宇財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16709450 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗盛股份有限公司 | 統一編號: 22248483 |
郭玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 興和實業股份有限公司 | 統一編號: 31102220 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 韋芃國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53588514 |
郭玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 呈豐實業有限公司 | 璟德建設股份有限公司 | 統一編號: 54768839 |
郭玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富翔餐飲有限公司 | 統一編號: 60229084 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18750 | 所代表法人: | 數位指標資訊股份有限公司 | 統一編號: 70483818 |
郭玉珍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 方基開發有限公司 | 統一編號: 83554272 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 54000 | 所代表法人: | 安南玻璃股份有限公司 | 統一編號: 97239015 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 貴宇財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16709450 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗盛股份有限公司 | 統一編號: 22248483 |
郭玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 144000 | 所代表法人: | 興和實業股份有限公司 | 統一編號: 31102220 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 韋芃國際事業股份有限公司 | 統一編號: 53588514 |
郭玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 呈豐實業有限公司 | 璟德建設股份有限公司 | 統一編號: 54768839 |
郭玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富翔餐飲有限公司 | 統一編號: 60229084 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 18750 | 所代表法人: | 數位指標資訊股份有限公司 | 統一編號: 70483818 |
郭玉珍職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 方基開發有限公司 | 統一編號: 83554272 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 54000 | 所代表法人: | 安南玻璃股份有限公司 | 統一編號: 97239015 |
[ 搜尋 郭玉珍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 郭玉珍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 郭玉珍)郭玉珍 | 公司名稱: 二誠興業有限公司 | 到職日期: 0750903 | 統一編號: 12311824 |
郭玉珍公司名稱: 二誠興業有限公司 | 到職日期: 0750903 | 統一編號: 12311824 |
[ 搜尋 郭玉珍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
地址 新北市中和區莒光路159號1樓 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 新北市中和區莒光路159號1樓)莒光醫療器材行有限公司 | 電話: 0966324855 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市中和區莒光路159號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
莒光醫療器材行有限公司電話: 0966324855 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市中和區莒光路159號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋 新北市中和區莒光路159號1樓 開放資料... ]
姓名 郭玉珍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 郭玉珍)大川醫院附設護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照ABC據點 |
大川醫院附設護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照C據點 |
大川醫院附設護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照B據點 |
天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190701 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 069272318#226 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A32000003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 069272318#226 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A32000003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
中華民國知識探索協會 | 團體會址: 南投縣名間鄉崁腳村名松路一段349巷7號 | 成立日期: 0980906 | 理事長: 郭玉珍 @ 全國性人民團體名冊 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 貴宇財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16709450 @ 董監事資料集 |
郭玉珍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗盛股份有限公司 | 統一編號: 22248483 @ 董監事資料集 |
大川醫院附設護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照ABC據點 |
大川醫院附設護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照C據點 |
大川醫院附設護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-268618#79615 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A30700005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 苗栗縣苗栗市建民街60號1.2.3.樓 @ 長照B據點 |
天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20190701 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 069272318#226 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A32000003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 069272318#226 | 機構負責人姓名: 郭玉珍 | 機構代碼: A32000003 | 機構種類: A3 | 地址全址: 澎湖縣馬公市光復里樹德路14號 @ 長照ABC據點 |
中華民國知識探索協會團體會址: 南投縣名間鄉崁腳村名松路一段349巷7號 | 成立日期: 0980906 | 理事長: 郭玉珍 @ 全國性人民團體名冊 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 貴宇財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16709450 @ 董監事資料集 |
郭玉珍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宗盛股份有限公司 | 統一編號: 22248483 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 郭玉珍 開放資料... ]
全洋行的地圖
全洋行的地址位於
新北市中和區莒光路159號1樓開啟Google地圖視窗全洋行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
貨櫃啤酒屋 統一編號: 87483778 | 劉岱朋 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區莒光路8號(1樓) |
泰龍莒光小吃店 統一編號: 87486331 | 薛金進 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108164212) | 新北市中和區莒光路60號 |
上園鵝肉店 統一編號: 87495161 | 劉碧珠 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171073) | 新北市中和區莒光路35號 |
瑀淵商行 統一編號: 87495752 | 洪宥瑀 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108152771) | 新北市中和區莒光路141號 |
小曾商行 統一編號: 87499011 | 林志壕 | 核准設立 - 獨資 | 新北市中和區莒光路84巷42號8樓 |
驩允國際企業社 統一編號: 87503599 | 白彬 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108160144) | 新北市中和區莒光路84巷42號5樓 |
萌絲特餐坊 統一編號: 87503704 | 毛佑文 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171409) | 新北市中和區莒光路63號 |
坤業加油站有限公司莒光路營業所 統一編號: 87547750 | 新北市中和區明德里莒光路260號 | ||
環球蔬果行 統一編號: 87551803 | 張紜華 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108173324) | 新北市中和區莒光路84巷52號8樓 |
坤業國際有限公司莒光路營業所 統一編號: 87551825 | 新北市中和區明德里莒光路260號 |
貨櫃啤酒屋 統一編號: 87483778 | 負責人: 劉岱朋 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
泰龍莒光小吃店 統一編號: 87486331 | 負責人: 薛金進 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108164212) |
上園鵝肉店 統一編號: 87495161 | 負責人: 劉碧珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171073) |
瑀淵商行 統一編號: 87495752 | 負責人: 洪宥瑀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108152771) |
小曾商行 統一編號: 87499011 | 負責人: 林志壕 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
驩允國際企業社 統一編號: 87503599 | 負責人: 白彬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108160144) |
萌絲特餐坊 統一編號: 87503704 | 負責人: 毛佑文 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171409) |
坤業加油站有限公司莒光路營業所 統一編號: 87547750 |
環球蔬果行 統一編號: 87551803 | 負責人: 張紜華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108173324) |
坤業國際有限公司莒光路營業所 統一編號: 87551825 |
[ 更多 新北市中和區莒光路 地址的商工登記... ]