天魁事務機器有限公司
天魁事務機器有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 86350531 |
登記地址 | 新北市淡水區水源街2段58之1號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 淡水區 水源街2段 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1991-10-01 |
變更日期 | 2023-03-08 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 楊守仁 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
天魁事務機器有限公司的簡介
天魁事務機器有限公司位於新北市淡水區,營業登記地址:新北市淡水區水源街2段58之1號,天魁事務機器有限公司的統一編號:86350531,天魁事務機器有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於1991-10-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
電器承裝業 ■ 電器安裝業 ■ 冷凍空調工程業 ■ 電纜安裝工程業 ■ 電梯安裝工程業 ■ 消防安全設備安裝工程業 ■ 自動控制設備工程業 ■ 交通號誌安裝工程業 ■ 照明設備安裝工程業 ■ 電焊工程業 ■ 冷作工程業 ■ 噴砂工程業 ■ 燃氣熱水器承裝業 ■ 機械安裝業 ■ 電腦設備安裝業 ■ 用電設備檢驗維護業 ■ 太陽熱能設備安裝工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
天魁事務機器有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
820300,影印服務
天魁事務機器有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
1.一般事務機器、電話器材及其零件之買賣批發業務。,2.代理國內外廠商前項有關產品報價投標經銷業務。,E605010,電腦設備安裝業。,F118010,資訊軟體批發業。,I301010,資訊軟體服務業。,I301020,資料處理服務業。,I301030,電子資訊供應服務業。,IZ01010,影印業。,F109020,文具批發業。,F301010,百貨公司業。
天魁事務機器有限公司之董監事資料集
[1] 天魁事務機器有限公司董監事資料集統一編號 | 86350531 |
公司名稱 | 天魁事務機器有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 楊守仁 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 400000 |
統一編號: 86350531 |
公司名稱: 天魁事務機器有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 楊守仁 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 400000 |
[ 所有相關搜尋: 天魁事務機器有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
天魁事務機器有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-20 | 天魁事務機器有限公司 | 楊守仁 | 1000000 | 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 111年12月公司變更登記清單2022-12-23 | 天魁事務機器有限公司 | 楊守仁 | 1000000 | 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 112年02月公司變更登記清單2023-02-17 | 天魁事務機器有限公司 | 楊守仁 | 1000000 | 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 112年03月公司變更登記清單2023-03-08 | 天魁事務機器有限公司 | 楊守仁 | 1000000 | 新北市淡水區水源街2段58之1號 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-06-20 | 公司名稱: 天魁事務機器有限公司 | 代表人: 楊守仁 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 111年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2022-12-23 | 公司名稱: 天魁事務機器有限公司 | 代表人: 楊守仁 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 112年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-02-17 | 公司名稱: 天魁事務機器有限公司 | 代表人: 楊守仁 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 新北市中和區中正路524號之1 二樓 |
■ 記錄於 112年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-03-08 | 公司名稱: 天魁事務機器有限公司 | 代表人: 楊守仁 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 新北市淡水區水源街2段58之1號 |
同姓名董監事 楊守仁 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 董監事資料集 楊守仁)楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 利晟紙器股份有限公司 | 統一編號: 05594451 |
楊守仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3899012 | 所代表法人: | 商合行股份有限公司 | 統一編號: 14093036 |
楊守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠築設計工程有限公司 | 統一編號: 16017338 |
楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10333 | 所代表法人: | 東方舞尚國際股份有限公司 | 統一編號: 42850171 |
楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶生堂生技股份有限公司 | 統一編號: 61772605 |
楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 奧微京順投資股份有限公司 | 統一編號: 61842047 |
楊守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 詠僑有限公司 | 統一編號: 61936585 |
楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 大墩建設股份有限公司 | 統一編號: 86331654 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 利晟紙器股份有限公司 | 統一編號: 05594451 |
楊守仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 3899012 | 所代表法人: | 商合行股份有限公司 | 統一編號: 14093036 |
楊守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠築設計工程有限公司 | 統一編號: 16017338 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 10333 | 所代表法人: | 東方舞尚國際股份有限公司 | 統一編號: 42850171 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶生堂生技股份有限公司 | 統一編號: 61772605 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 奧微京順投資股份有限公司 | 統一編號: 61842047 |
楊守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 詠僑有限公司 | 統一編號: 61936585 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 大墩建設股份有限公司 | 統一編號: 86331654 |
[ 搜尋 楊守仁 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 楊守仁 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 楊守仁)買新鮮實業股份有限公司土城廠 | 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市土城區日新街50號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展2》 | (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展》 | (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展2》 | (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展》 | (中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 利晟紙器股份有限公司 | 統一編號: 05594451 @ 董監事資料集 |
楊守仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3899012 | 所代表法人: | 商合行股份有限公司 | 統一編號: 14093036 @ 董監事資料集 |
楊守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠築設計工程有限公司 | 統一編號: 16017338 @ 董監事資料集 |
買新鮮實業股份有限公司土城廠產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市土城區日新街50號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展2》(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展》(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展2》(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
打開畫匣子-美術在高雄 《芸龍 許增昌學書回顧展》(中華民國)許增昌 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
楊守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 利晟紙器股份有限公司 | 統一編號: 05594451 @ 董監事資料集 |
楊守仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 3899012 | 所代表法人: | 商合行股份有限公司 | 統一編號: 14093036 @ 董監事資料集 |
楊守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠築設計工程有限公司 | 統一編號: 16017338 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 楊守仁 開放資料... ]
天魁事務機器有限公司的地圖
天魁事務機器有限公司的地址位於
新北市淡水區水源街2段58之1號開啟Google地圖視窗天魁事務機器有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
光揮號 統一編號: 74937186 | 鄭治明 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088117613) | 新北市淡水區水源街1段47巷57號 |
匠藝水電行 統一編號: 78194782 | 鍾木城 | 歇業 - 合夥 | 新北市淡水區水源街1段62巷5弄3之?0號2樓 |
宜濤影印行 統一編號: 78194805 | 郭怡妏 | 歇業 - 獨資 | 新北市淡水區水源街2段58?02號?0樓 |
九福攝影社 統一編號: 78194973 | 廖木雍 | 歇業 - 獨資 | 新北市淡水區水源街2段76之1號1樓 |
山西刀削麵 統一編號: 78260419 | 高柳秀枝 | 核准設立 - 獨資 | 新北市淡水區水源街26號 |
有嘉工程行 統一編號: 78303297 | 杜月英 | 歇業 - 獨資 | 新北市淡水區水源街1段34巷10號4樓(現場僅供辦公室使用) |
久田茶莊 統一編號: 78303515 | 李愛卿 | 核准設立 - 獨資 | 新北市淡水區水源街1段104號1樓 |
群盛西點麵包店 統一編號: 78303584 | 盧朝燦 | 歇業 - 獨資 | 新北市淡水區水源街1段123號1樓 |
九記燒臘店 統一編號: 78417340 | 張廿九 | 歇業 - 獨資 | 新北市淡水區水源街2段54號1樓 |
育良工程行 統一編號: 78873310 | 郭錦樹 | 核准設立 - 獨資 | 新北市淡水區水源街1段143巷10號 |
光揮號 統一編號: 74937186 | 負責人: 鄭治明 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088117613) |
匠藝水電行 統一編號: 78194782 | 負責人: 鍾木城 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
宜濤影印行 統一編號: 78194805 | 負責人: 郭怡妏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
九福攝影社 統一編號: 78194973 | 負責人: 廖木雍 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
山西刀削麵 統一編號: 78260419 | 負責人: 高柳秀枝 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
有嘉工程行 統一編號: 78303297 | 負責人: 杜月英 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
久田茶莊 統一編號: 78303515 | 負責人: 李愛卿 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
群盛西點麵包店 統一編號: 78303584 | 負責人: 盧朝燦 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
九記燒臘店 統一編號: 78417340 | 負責人: 張廿九 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
育良工程行 統一編號: 78873310 | 負責人: 郭錦樹 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 新北市淡水區水源街 地址的商工登記... ]