三員玻璃有限公司
三員玻璃有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 84824035 |
登記地址 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街九四巷一一號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 苗栗縣 竹南鎮 山佳里 明禮街 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
設立日期 | 1994-04-09 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 吳淑真 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
公司別名 | SAN YUAN GLASS CO., LTD. |
三員玻璃有限公司的簡介
三員玻璃有限公司位於苗栗縣竹南鎮,別名或英文名稱是SAN YUAN GLASS CO., LTD.,營業登記地址:苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街九四巷一一號,三員玻璃有限公司的統一編號:84824035,三員玻璃有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於1994-04-09登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
竹南鎮 ■ 頭份市 ■ 三灣鄉 ■ 南庄鄉 ■ 獅潭鄉 ■ 後龍鎮 ■ 通霄鎮 ■ 苑裡鎮 ■ 苗栗市 ■ 造橋鄉 ■ 頭屋鄉 ■ 公館鄉 ■ 大湖鄉 ■ 泰安鄉 ■ 銅鑼鄉 ■ 三義鄉 ■ 西湖鄉 ■ 卓蘭鎮
三員玻璃有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
1,玻璃藝品陶瓷藝品製造加工買賣進出口貿易業務。,2,大小五金買賣進出口貿易。,3,前各項有關材料買賣及進出口貿易業務。,4,前各項有關廠商產品報價業務。
同姓名董監事 吳淑真 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳淑真)吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 富水產業股份有限公司 | 統一編號: 31149864 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 戲蛙科技股份有限公司 | 統一編號: 42633301 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鎧握興業有限公司 | 統一編號: 42732323 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 家家環保清潔事業有限公司 | 統一編號: 45892961 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 鎰昌洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 47302218 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 躍林企業股份有限公司 | 統一編號: 52306256 |
[ 搜尋 吳淑真 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳淑真 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳淑真)吳淑真 | 公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真 | 公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
吳淑真公司名稱: 馥裕商旅股份有限公司 | 到職日期: 1130320 | 統一編號: 52506698 |
卓吳淑真公司名稱: 國雅實業廠股份有限公司 | 到職日期: 0930418 | 統一編號: 73687219 |
[ 搜尋 吳淑真 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳淑真 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳淑真)藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司 | 公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
丰盛儲物管理顧問有限公司公司統編: 83588168 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 設立核准日期: 20200610 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 萬真實業有限公司 | 統一編號: 23330411 @ 董監事資料集 |
吳淑真電話: 0910233849 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 根莖菜、果菜、瓜菜、大漿果、小漿果、柑桔、其他 | 證書效期: 2025/03/13 | 新北市雙溪區平林里6鄰外平林25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
吳淑真職稱: 監察人 | 持有股份數: 443 | 所代表法人: | 臺一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 04481677 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 星躍國際有限公司 | 統一編號: 16809492 @ 董監事資料集 |
吳淑真職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 統德能源科技有限公司 | 統一編號: 24438544 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳淑真 開放資料... ]
三員玻璃有限公司的地圖
三員玻璃有限公司的地址位於
苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街九四巷一一號開啟Google地圖視窗三員玻璃有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
協仕企業有限公司 統一編號: 02920881 | 解散 (099年08月04日 經授中字 第0993240718號) | 苗栗縣竹南鎮山佳里明禮街九六號 | |
森耀傢俱行 統一編號: 19858539 | 陳玉蓮 | 歇業 - 獨資 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二四鄰明禮街一一號 |
景寅塑膠有限公司 統一編號: 22073815 | 解散 (081年08月07日 建三乙字 第081327918號) | 苗栗縣竹南鎮山佳里二四鄰明禮街七號 | |
南陽塑膠加工廠 統一編號: 49727697 | 葉秋堂 | 撤銷 - 獨資 | 苗栗縣竹南鎮山佳里14鄰明禮街5號 |
文善糊社 統一編號: 49747259 | 陳秀雄 | 歇業 - 獨資 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二四鄰明禮街二0號 |
東暐企業社 統一編號: 76915412 | 李進分 | 歇業 - 獨資 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街八四號 |
建鴻砂石行 統一編號: 76918918 | 葉秋明 | 撤銷 - 獨資 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街六0號 |
三員玻璃有限公司 統一編號: 84824035 | 吳淑真 | 核准設立 | 苗栗縣竹南鎮山佳里二六鄰明禮街九四巷一一號 |
協仕企業有限公司 統一編號: 02920881 | 狀態: 解散 (099年08月04日 經授中字 第0993240718號) |
森耀傢俱行 統一編號: 19858539 | 負責人: 陳玉蓮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
景寅塑膠有限公司 統一編號: 22073815 | 狀態: 解散 (081年08月07日 建三乙字 第081327918號) |
南陽塑膠加工廠 統一編號: 49727697 | 負責人: 葉秋堂 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
文善糊社 統一編號: 49747259 | 負責人: 陳秀雄 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
東暐企業社 統一編號: 76915412 | 負責人: 李進分 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
建鴻砂石行 統一編號: 76918918 | 負責人: 葉秋明 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
三員玻璃有限公司 統一編號: 84824035 | 負責人: 吳淑真 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 苗栗縣竹南鎮山佳里明禮街 地址的商工登記... ]