員通通訊行
員通通訊行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 83817492 |
登記地址 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一三三號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 彰化縣 員林鎮 黎明里 民生路 |
登記機關 | 彰化縣政府 |
設立日期 | 1999-02-09 |
變更日期 | 1999-02-09 |
資本額總額 | 240,000元 |
負責人或代表人 | 劉 明 忠 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
員通通訊行的簡介
員通通訊行位於彰化縣員林鎮,營業登記地址:彰化縣員林鎮黎明里民生路一三三號,員通通訊行的統一編號:83817492,員通通訊行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:240,000元,成立時間於1999-02-09登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
國際貿易業 ■ 電信管制射頻器材輸入業 ■ 種苗輸出入業 ■ 野生動物輸出入業 ■ 槍砲彈藥刀械輸出入業 ■ 石油輸出業 ■ 警械輸出入業 ■ 石油輸入業 ■ 菸類輸入業 ■ 酒類輸入業 ■ 度量衡器輸入業 ■ 天然氣輸入業 ■ 其他輸出入業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
員通通訊行經濟部商業司登記所營事業項目
F401021,電信器材零售業,F213030,事務性機械設備零售業
同姓名董監事 劉 明 忠 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 劉 明 忠)劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 |
劉明忠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成鄉建設股份有限公司 | 統一編號: 16889071 |
劉明忠 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4250 | 所代表法人: | 聖新實業股份有限公司 | 統一編號: 22802118 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 福海輪胎企業有限公司 | 統一編號: 28075537 |
劉明忠 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東資資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28149453 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3154709357 | 所代表法人: 經濟部 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 30414175 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長品國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 54977890 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 旺得夥國際股份有限公司 | 統一編號: 66638380 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 千弘環保有限公司 | 統一編號: 69579168 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 |
劉明忠職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成鄉建設股份有限公司 | 統一編號: 16889071 |
劉明忠職稱: 董事長 | 持有股份數: 4250 | 所代表法人: | 聖新實業股份有限公司 | 統一編號: 22802118 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 17500000 | 所代表法人: | 福海輪胎企業有限公司 | 統一編號: 28075537 |
劉明忠職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東資資產管理股份有限公司 | 統一編號: 28149453 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3154709357 | 所代表法人: 經濟部 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 30414175 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長品國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 54977890 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 旺得夥國際股份有限公司 | 統一編號: 66638380 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 千弘環保有限公司 | 統一編號: 69579168 |
[ 搜尋 劉 明 忠 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 劉 明 忠 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 劉 明 忠)劉明忠 | 公司名稱: 大鈿彩藝股份有限公司 | 到職日期: 0900215 | 統一編號: 97526142 |
劉明忠公司名稱: 大鈿彩藝股份有限公司 | 到職日期: 0900215 | 統一編號: 97526142 |
[ 搜尋 劉 明 忠 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 劉 明 忠 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 劉 明 忠)石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築 | (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築 | (中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
長品國際人力仲介有限公司 | 電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
日光寵物旅館 | 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
劉明忠 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場)(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
石岡分館 - 母語說故事(台、客語)(7月-4場)(中華民國)豐原家庭教育中心志工、徐添明、張月卿、劉明忠 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
世界閱讀日‧共下閱客庄-走讀客家伙房與建築(中華民國)劉明忠 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 忠藝企業有限公司 | 統一編號: 28935001 @ 董監事資料集 |
長品國際人力仲介有限公司電話: (03)5552108 | 許可證起始日: 20230419 | 許可證終止日: 20250418 | 負責人姓名: 劉明忠 | 機構地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路42號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
日光寵物旅館特定寵物種類: 貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/4/26 上午 12:00:00 | 高雄市仁武區大正路312號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
劉明忠職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立彥鐵工股份有限公司 | 統一編號: 05696507 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 劉 明 忠 開放資料... ]
員通通訊行的地圖
員通通訊行的地址位於
彰化縣員林鎮黎明里民生路一三三號開啟Google地圖視窗員通通訊行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
俏樂兒童裝行 統一編號: 14867263 | 李冠樂 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路155號1樓 |
第一彩券行 統一編號: 17299861 | 張哲熒 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一一三號 |
黑真珠行 統一編號: 17687383 | 柯惠敏 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一三三號 |
信揚建材企業社 統一編號: 18189429 | 張世煌 | 申覆(辯)期 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一四五號 |
莎薇專門店 統一編號: 19942889 | 黃錦繡 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一四三號 |
明美內衣專賣店 統一編號: 20338826 | 劉張令 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路一六一號 |
芳蕾精品服飾 統一編號: 21483903 | 卓芳瑜 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路149號1樓 |
瑞昌冷飲店 統一編號: 25358568 | 江永成 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路151號1樓 |
虹喬童裝行 統一編號: 25368545 | 楊秀環 | 核准設立 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路155號1樓 |
八八嫩仙草冷飲店 統一編號: 45226186 | 廖勝平 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣員林鎮黎明里民生路161號 |
俏樂兒童裝行 統一編號: 14867263 | 負責人: 李冠樂 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
第一彩券行 統一編號: 17299861 | 負責人: 張哲熒 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
黑真珠行 統一編號: 17687383 | 負責人: 柯惠敏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
信揚建材企業社 統一編號: 18189429 | 負責人: 張世煌 | 狀態: 申覆(辯)期 - 獨資 |
莎薇專門店 統一編號: 19942889 | 負責人: 黃錦繡 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
明美內衣專賣店 統一編號: 20338826 | 負責人: 劉張令 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
芳蕾精品服飾 統一編號: 21483903 | 負責人: 卓芳瑜 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
瑞昌冷飲店 統一編號: 25358568 | 負責人: 江永成 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
虹喬童裝行 統一編號: 25368545 | 負責人: 楊秀環 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
八八嫩仙草冷飲店 統一編號: 45226186 | 負責人: 廖勝平 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 彰化縣員林鎮黎明里民生路 地址的商工登記... ]