永靖投資有限公司
永靖投資有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 83440948 |
登記地址 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 西屯區 何仁里 天水西六街 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2020-03-18 |
變更日期 | 2022-08-30 |
資本額總額 | 5,000,000元 |
負責人或代表人 | 林姿慧 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
永靖投資有限公司的簡介
永靖投資有限公司位於臺中市西屯區,營業登記地址:臺中市西屯區何仁里天水西六街17號,永靖投資有限公司的統一編號:83440948,永靖投資有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:5,000,000元,成立時間於2020-03-18登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
永靖投資有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
649911,投資有價證券
永靖投資有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H201010,一般投資業
永靖投資有限公司之董監事資料集
[1] 永靖投資有限公司董監事資料集統一編號 | 83440948 |
公司名稱 | 永靖投資有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林姿慧 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1250000 |
統一編號: 83440948 |
公司名稱: 永靖投資有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林姿慧 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 1250000 |
[ 所有相關搜尋: 永靖投資有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
永靖投資有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 109年03月公司設立登記清單2020-03-18 | 永靖投資有限公司 | 林姿慧 | 3000000 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單2022-08-30 | 永靖投資有限公司 | 林姿慧 | 5000000 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號 |
■ 記錄於 109年03月公司設立登記清單核准設立日期: 2020-03-18 | 公司名稱: 永靖投資有限公司 | 代表人: 林姿慧 | 資本額: 3000000 | 公司所在地: 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2022-08-30 | 公司名稱: 永靖投資有限公司 | 代表人: 林姿慧 | 資本額: 5000000 | 公司所在地: 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號 |
同姓名董監事 林姿慧 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 林姿慧)林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 貫衡實業有限公司 | 統一編號: 28907650 |
林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 穀羽食業股份有限公司 | 統一編號: 45192117 |
林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優士豐科技有限公司 | 統一編號: 53114636 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 民昇瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 58673905 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 台波科技股份有限公司 | 統一編號: 80170890 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建綸科技股份有限公司 | 統一編號: 80601075 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 亞森克股份有限公司 | 統一編號: 90641596 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 貫衡實業有限公司 | 統一編號: 28907650 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 穀羽食業股份有限公司 | 統一編號: 45192117 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優士豐科技有限公司 | 統一編號: 53114636 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 民昇瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 58673905 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 台波科技股份有限公司 | 統一編號: 80170890 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建綸科技股份有限公司 | 統一編號: 80601075 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 亞森克股份有限公司 | 統一編號: 90641596 |
[ 搜尋 林姿慧 | 董監事資料集 開放資料... ]
代表法人 (法人董監事) 永靖投資有限公司 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 董監事資料集 永靖投資有限公司)陳振南 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 永靖投資有限公司 | 晴業建設股份有限公司 | 統一編號: 97571770 |
陳振南職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 永靖投資有限公司 | 晴業建設股份有限公司 | 統一編號: 97571770 |
[ 搜尋 永靖投資有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 永靖投資 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 永靖投資)陳振南 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 永靖投資有限公司 | 晴業建設股份有限公司 | 統一編號: 97571770 @ 董監事資料集 |
陳振南職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 永靖投資有限公司 | 晴業建設股份有限公司 | 統一編號: 97571770 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 永靖投資 開放資料... ]
姓名 林姿慧 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林姿慧)林康藥局 | 電話: | 地址鄉鎮市區: 林口區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林姿慧 @ 藥局基本資料 |
港藝水彩畫展 | (中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
港藝水彩畫展 | (中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 貫衡實業有限公司 | 統一編號: 28907650 @ 董監事資料集 |
林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 穀羽食業股份有限公司 | 統一編號: 45192117 @ 董監事資料集 |
林姿慧 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優士豐科技有限公司 | 統一編號: 53114636 @ 董監事資料集 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 民昇瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 58673905 @ 董監事資料集 |
林姿慧 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 台波科技股份有限公司 | 統一編號: 80170890 @ 董監事資料集 |
林康藥局電話: | 地址鄉鎮市區: 林口區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林姿慧 @ 藥局基本資料 |
港藝水彩畫展(中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
港藝水彩畫展(中華民國)詹月琴、林怡君、陳廷妍、陳映如、楊美真、施芸芳、劉家嫻、楊錦惠、陳碧娟、何宜真、林姿慧、施沛萱、蔡文彰 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 貫衡實業有限公司 | 統一編號: 28907650 @ 董監事資料集 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 穀羽食業股份有限公司 | 統一編號: 45192117 @ 董監事資料集 |
林姿慧職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 優士豐科技有限公司 | 統一編號: 53114636 @ 董監事資料集 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 民昇瓦斯股份有限公司 | 統一編號: 58673905 @ 董監事資料集 |
林姿慧職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 台波科技股份有限公司 | 統一編號: 80170890 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林姿慧 開放資料... ]
永靖投資有限公司的地圖
永靖投資有限公司的地址位於
臺中市西屯區何仁里天水西六街17號開啟Google地圖視窗永靖投資有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
果林有限公司 統一編號: 12834533 | 解散 (092年02月13日 經授中字 第0923166328號) | 臺中市西屯區何仁里天水西一街四六號 | |
連盛商行 統一編號: 13416699 | 張明光 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街29號一樓 |
惠友商行 統一編號: 14270861 | 林文惠 | 撤銷 - 獨資 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街12號一樓 |
鉅豐國際機電有限公司 統一編號: 16895073 | 解散 (099年01月06日 經授中字 第0993151867號) | 臺中市西屯區何仁里天水西六街一四號一樓 | |
憬宏餐盒食品工廠 統一編號: 17181552 | 廖惠榮 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街20號 |
杏茂科技醫療器材行 統一編號: 17986994 | 黃俊傑 | 歇業 - 獨資 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街29號一樓 |
添晟企業社 統一編號: 21439745 | 何再添 | 歇業 - 獨資 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街17號1樓 |
呂祐企業有限公司 統一編號: 23699458 | 廖玉宜 | 核准設立 | 臺中市西屯區何仁里天水西六街4之2號 |
鉅豐消防安全設備有限公司 統一編號: 24251569 | 郭芳梅 | 核准設立 | 臺中市西屯區天水西六街14號1樓 |
奇思托企業社 統一編號: 39822454 | 張允譯 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060861664) | 臺中市西屯區何仁里天水西六街25之2號2樓 |
果林有限公司 統一編號: 12834533 | 狀態: 解散 (092年02月13日 經授中字 第0923166328號) |
連盛商行 統一編號: 13416699 | 負責人: 張明光 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
惠友商行 統一編號: 14270861 | 負責人: 林文惠 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
鉅豐國際機電有限公司 統一編號: 16895073 | 狀態: 解散 (099年01月06日 經授中字 第0993151867號) |
憬宏餐盒食品工廠 統一編號: 17181552 | 負責人: 廖惠榮 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
杏茂科技醫療器材行 統一編號: 17986994 | 負責人: 黃俊傑 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
添晟企業社 統一編號: 21439745 | 負責人: 何再添 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
呂祐企業有限公司 統一編號: 23699458 | 負責人: 廖玉宜 | 狀態: 核准設立 |
鉅豐消防安全設備有限公司 統一編號: 24251569 | 負責人: 郭芳梅 | 狀態: 核准設立 |
奇思托企業社 統一編號: 39822454 | 負責人: 張允譯 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060861664) |
[ 更多 臺中市西屯區何仁里天水西六街 地址的商工登記... ]