實用商行
實用商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 81605654 |
登記地址 | 臺北市士林區環河北路3段175號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 士林區 環河北路3段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1994-11-17 |
變更日期 | 2003-07-02 |
資本額總額 | 60,000元 |
負責人或代表人 | 吳春生 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
實用商行的簡介
實用商行位於臺北市士林區,營業登記地址:臺北市士林區環河北路3段175號1樓,實用商行的統一編號:81605654,實用商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:60,000元,成立時間於1994-11-17登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
實用商行經濟部商業司登記所營事業項目
檳榔包裝材料及有關原料買賣業務
同姓名董監事 吳春生 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳春生)吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2077581 | 所代表法人: | 穩成建設開發有限公司 | 統一編號: 16464482 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 320000 | 所代表法人: | 集虹有限公司 | 統一編號: 16725661 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 84300 | 所代表法人: | 蘭卡威育樂股份有限公司 | 統一編號: 16815065 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 易利隆事業股份有限公司 | 統一編號: 24703000 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 英智投資有限公司 | 統一編號: 52610405 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 加適美科技股份有限公司 | 統一編號: 55826408 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 展興國際股份有限公司 | 統一編號: 80158798 |
吳春生職稱: 監察人 | 持有股份數: 3210000 | 所代表法人: | 全芯電子股份有限公司 | 統一編號: 90830415 |
[ 搜尋 吳春生 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳春生 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳春生)吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生 | 公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 |
吳春生公司名稱: 聖樺木業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 31230750 |
[ 搜尋 吳春生 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳春生 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳春生)春生雞肉 | 統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉 | 連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館 | 場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生 | 公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
春生雞肉統一編號: 37692960 | 工廠負責人姓名: 吳春生 | 工廠地址: 臺南市中西區藥王里民族路3段201號1樓、2樓 | 主要產品: @ 臨時工廠名錄 |
春生雞肉連絡電話: 0988089363 | 藥王里民族路3段201號1樓 | 廠商序號: C2018090000034 @ 寵物食品業者資料 |
自然風spa養生館場館實際管理人電話: 07-6464466 | 場館分類: 游泳池(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區鳳林路一段169號 @ 全國運動場館資訊 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 建生投資有限公司 | 統一編號: 12939001 @ 董監事資料集 |
吳春生職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 鑫生空調工程有限公司 | 統一編號: 12978524 @ 董監事資料集 |
吳春生公司名稱: 昇越共生能源股份有限公司 | 到職日期: 1100730 | 統一編號: 25188776 @ 公司登記經理人資料集 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照ABC據點 |
新竹市樂齡健康促進協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0921-456-887 | 機構負責人姓名: 吳春生 | 機構代碼: B40500013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹市香山區海山里長興街1-1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋 吳春生 開放資料... ]
實用商行的地圖
實用商行的地址位於
臺北市士林區環河北路3段175號1樓開啟Google地圖視窗實用商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
捷森汽車工藝設計社 統一編號: 93181913 | 周柏均 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市士林區環河北路3段239號1樓 |
金惡霸檳榔行 統一編號: 93185967 | 李姿瑩 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市士林區環河北路3段107號1樓 |
富士山工程行 統一編號: 93196198 | 蘇修玄 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市士林區環河北路3段169號3樓 |
富順汽車保養所 統一編號: 94902761 | 詹舜富 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064205595) | 臺北市士林區環河北路3段201號 |
齊昱汽車有限公司 統一編號: 96235504 | 吳鎮宇 | 核准設立 | 臺北市士林區環河北路3段223號 |
于品室內裝修設計工程有限公司 統一編號: 96787415 | 鄧念祖 | 核准設立 | 臺北市士林區環河北路3段201號 |
衆信建設有限公司 統一編號: 97080248 | 解散 (文號: 2004-6-16 府建商字 第09312301800號) | 臺北市士林區環河北路3段201號6樓 | |
緯榮企業有限公司 統一編號: 97110833 | 廢止 (文號: 2007-8-24 府建商字 第09637830100號) | 臺北市士林區環河北路3段163號1樓 | |
順峰工程股份有限公司 統一編號: 97311199 | 陳萬來 | 核准設立 | 臺北市士林區環河北路3段199號5樓 |
齊宏有限公司 統一編號: 97314338 | 李維倫 | 核准設立 | 臺北市士林區環河北路3段135號 |
捷森汽車工藝設計社 統一編號: 93181913 | 負責人: 周柏均 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
金惡霸檳榔行 統一編號: 93185967 | 負責人: 李姿瑩 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
富士山工程行 統一編號: 93196198 | 負責人: 蘇修玄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
富順汽車保養所 統一編號: 94902761 | 負責人: 詹舜富 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064205595) |
齊昱汽車有限公司 統一編號: 96235504 | 負責人: 吳鎮宇 | 狀態: 核准設立 |
于品室內裝修設計工程有限公司 統一編號: 96787415 | 負責人: 鄧念祖 | 狀態: 核准設立 |
衆信建設有限公司 統一編號: 97080248 | 狀態: 解散 (文號: 2004-6-16 府建商字 第09312301800號) |
緯榮企業有限公司 統一編號: 97110833 | 狀態: 廢止 (文號: 2007-8-24 府建商字 第09637830100號) |
順峰工程股份有限公司 統一編號: 97311199 | 負責人: 陳萬來 | 狀態: 核准設立 |
齊宏有限公司 統一編號: 97314338 | 負責人: 李維倫 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市士林區環河北路 地址的商工登記... ]