友和商行
友和商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 81331579 |
登記地址 | 嘉義縣民雄鄉雙福村双福71之1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義縣 民雄鄉 雙福村 |
登記機關 | 嘉義縣政府 |
設立日期 | 2019-01-11 |
變更日期 | 2019-01-11 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 黃秋敏 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
友和商行的簡介
友和商行位於嘉義縣民雄鄉,營業登記地址:嘉義縣民雄鄉雙福村009鄰雙福71―1號1樓,友和商行的統一編號:81331579,友和商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於2019-01-11登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 ■ 五金零售業 ■ 日常用品零售業 ■ 模具零售業 ■ 水器材料零售業 ■ 寵物食品及其用品零售業 ■ 祭祀用品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
友和商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
481014,居家修繕用品零售,476111,文具零售,483111,電腦及電腦週邊設備零售
友和商行經濟部商業司登記所營事業項目
F206010,五金零售業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,F213030,電腦及事務性機器設備零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
友和商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 108年01月商業設立登記清單2019-01-11 | 友和商行 | 黃秋敏 | 30000 | 獨資 | 1089300053 | 嘉義縣民雄鄉雙福村双福71之1號1樓 |
■ 記錄於 108年01月商業設立登記清單設立日期: 2019-01-11 | 商業名稱: 友和商行 | 負責人: 黃秋敏 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1089300053 | 商業所在地: 嘉義縣民雄鄉雙福村双福71之1號1樓 |
同姓名董監事 黃秋敏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 黃秋敏)黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
[ 搜尋 黃秋敏 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秋敏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秋敏)浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃秋敏 開放資料... ]
友和商行的地圖
友和商行的地址位於
嘉義縣民雄鄉雙福村009鄰雙福71―1號1樓開啟Google地圖視窗友和商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
合帝小吃店 統一編號: 25745668 | 吳東海 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路2段148號1樓 |
新禾車行 統一編號: 25745891 | 黃素如 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路二段142之162號1樓 |
豐志書報社 統一編號: 25746322 | 胡明珠 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村126號 |
阿伯的手工點心坊 統一編號: 25747286 | 廖顯瑛 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村21鄰建國路二段142之187號1樓 |
新清春養生館 統一編號: 25800839 | 涂明章 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路二段142之114號 |
長旋企業社 統一編號: 25872283 | 劉育碩 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村78之212號4樓-6 |
美食香美食料理 統一編號: 26492655 | 郭芳源 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129303004) | 嘉義縣民雄鄉建國路2段50號 |
旺泉商行 統一編號: 26493079 | 賴文孝 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村雙福88之70號1樓 |
東鴻機車行 統一編號: 26495082 | 吳建鴻 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路二段38號 |
奈斯養生會館 統一編號: 26496054 | 陳郁涵 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 嘉義縣民雄鄉雙福村建國路二段142之114號 |
合帝小吃店 統一編號: 25745668 | 負責人: 吳東海 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
新禾車行 統一編號: 25745891 | 負責人: 黃素如 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
豐志書報社 統一編號: 25746322 | 負責人: 胡明珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
阿伯的手工點心坊 統一編號: 25747286 | 負責人: 廖顯瑛 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
新清春養生館 統一編號: 25800839 | 負責人: 涂明章 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
長旋企業社 統一編號: 25872283 | 負責人: 劉育碩 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
美食香美食料理 統一編號: 26492655 | 負責人: 郭芳源 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129303004) |
旺泉商行 統一編號: 26493079 | 負責人: 賴文孝 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
東鴻機車行 統一編號: 26495082 | 負責人: 吳建鴻 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
奈斯養生會館 統一編號: 26496054 | 負責人: 陳郁涵 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 更多 嘉義縣民雄鄉雙福村 地址的商工登記... ]