光偉企業社
光偉企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78988951 |
登記地址 | 臺南市東區崇善里崇善十三街29號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 東區 崇善里 崇善十三街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1993-09-24 |
變更日期 | 2001-12-07 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 蔡文雄 |
公司狀態 | 撤銷 - 合夥 |
登記種類 | 商業登記 |
光偉企業社的簡介
光偉企業社位於臺南市東區,營業登記地址:臺南市東區崇善里崇善十三街29號1樓,光偉企業社的統一編號:78988951,光偉企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於1993-09-24登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 合夥。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
光偉企業社經濟部商業司登記所營事業項目
電子零組件及其零件之買賣。
同姓名董監事 蔡文雄 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡文雄)蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 文普有限公司 | 統一編號: 22338512 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60466 | 所代表法人: | 食家安飲食文化股份有限公司 | 統一編號: 27339259 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳佳旅住文創股份有限公司 | 統一編號: 54070018 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸全工業股份有限公司 | 統一編號: 04386316 |
蔡文雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八大木業有限公司 | 統一編號: 04638100 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 宏知東股份有限公司 | 統一編號: 04793480 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4020000 | 所代表法人: | 立騰營造有限公司 | 統一編號: 12781584 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 集富國際有限公司 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 偉德股份有限公司 | 統一編號: 22433733 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 文普有限公司 | 統一編號: 22338512 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 60466 | 所代表法人: | 食家安飲食文化股份有限公司 | 統一編號: 27339259 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳佳旅住文創股份有限公司 | 統一編號: 54070018 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸全工業股份有限公司 | 統一編號: 04386316 |
蔡文雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八大木業有限公司 | 統一編號: 04638100 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 宏知東股份有限公司 | 統一編號: 04793480 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 4020000 | 所代表法人: | 立騰營造有限公司 | 統一編號: 12781584 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 集富國際有限公司 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 偉德股份有限公司 | 統一編號: 22433733 |
[ 搜尋 蔡文雄 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 蔡文雄 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 蔡文雄)蔡文雄 | 公司名稱: 桂昌股份有限公司 | 到職日期: 0620808 | 統一編號: 04934398 |
蔡文雄 | 公司名稱: 集富國際有限公司 | 到職日期: 0620617 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄 | 公司名稱: 比利食品有限公司 | 到職日期: 0721015 | 統一編號: 76429518 |
蔡文雄公司名稱: 桂昌股份有限公司 | 到職日期: 0620808 | 統一編號: 04934398 |
蔡文雄公司名稱: 集富國際有限公司 | 到職日期: 0620617 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄公司名稱: 比利食品有限公司 | 到職日期: 0721015 | 統一編號: 76429518 |
[ 搜尋 蔡文雄 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 蔡文雄 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡文雄)天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
師大百年校慶校友美術創作邀請展= NTNU alumni art exhibition in celebration of the hundredth anniversary | 作者: 馮友竹, 陳銀輝, 周月坡, 劉國松, 何文杞, 陳景容, 樊湘濱 鍾桂英, 羅慧明, 莊 喆, 簡錫圭, 王秀雄, 梁秀中, 陳 誠 傅 申, 廖修平, 謝理發, 李文謙, 陳 哲, 彭萬墀, ... | 出版機構: 師大美術館籌備處 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-70-2 (平裝, NT$1200, 288面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
淡水夕陽大眼睛 | 林舜龍 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市淡水區淡水國民小學 @ 文化部公共藝術 |
文普有限公司 | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22338512 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區文化里18鄰頂湖一街43號 @ 登記工廠名錄 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 @ 董監事資料集 |
順雄工業社 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 08357452 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市和調里中山路3段85巷28之3號 @ 登記工廠名錄 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
師大百年校慶校友美術創作邀請展= NTNU alumni art exhibition in celebration of the hundredth anniversary作者: 馮友竹, 陳銀輝, 周月坡, 劉國松, 何文杞, 陳景容, 樊湘濱 鍾桂英, 羅慧明, 莊 喆, 簡錫圭, 王秀雄, 梁秀中, 陳 誠 傅 申, 廖修平, 謝理發, 李文謙, 陳 哲, 彭萬墀, ... | 出版機構: 師大美術館籌備處 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-70-2 (平裝, NT$1200, 288面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
淡水夕陽大眼睛林舜龍 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市淡水區淡水國民小學 @ 文化部公共藝術 |
文普有限公司主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22338512 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區文化里18鄰頂湖一街43號 @ 登記工廠名錄 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 @ 董監事資料集 |
順雄工業社主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 08357452 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市和調里中山路3段85巷28之3號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋 蔡文雄 開放資料... ]
光偉企業社的地圖
光偉企業社的地址位於
臺南市東區崇善里崇善十三街29號1樓開啟Google地圖視窗光偉企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
隆生商行 統一編號: 47796991 | 楊興隆 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050972432) | 臺南市東區崇善里崇善十三街51號1樓 |
日錩商行 統一編號: 47949032 | 蒲蔡榮 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120045561) | 臺南市東區崇善里崇善十三街12號7樓 |
日錩有限公司 統一編號: 54071298 | 蒲蔡榮 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) | 臺南市東區崇善里崇善十三街12號7樓 |
欣美洋行 統一編號: 56903418 | 古林美菊 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇明十三街10巷70號1樓 |
震昶工業社 統一編號: 56922105 | 龍志清 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇德二十三街41號1樓 |
鳴鋒企業社 統一編號: 56936874 | 林風凉 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇善十三街39號1樓 |
太祥行 統一編號: 56940336 | 郭超今 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇德十三街56號1樓 |
進隆工程行 統一編號: 56943376 | 許祈展 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇德二十三街35號1樓 |
盈富企業社. 統一編號: 56946205 | 鄭惠玉 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇善十三街52號1樓 |
憲雄企業行 統一編號: 56949006 | 葉徐守完 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇善里崇明十三街77號1樓 |
隆生商行 統一編號: 47796991 | 負責人: 楊興隆 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050972432) |
日錩商行 統一編號: 47949032 | 負責人: 蒲蔡榮 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120045561) |
日錩有限公司 統一編號: 54071298 | 負責人: 蒲蔡榮 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) |
欣美洋行 統一編號: 56903418 | 負責人: 古林美菊 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
震昶工業社 統一編號: 56922105 | 負責人: 龍志清 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鳴鋒企業社 統一編號: 56936874 | 負責人: 林風凉 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
太祥行 統一編號: 56940336 | 負責人: 郭超今 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
進隆工程行 統一編號: 56943376 | 負責人: 許祈展 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
盈富企業社. 統一編號: 56946205 | 負責人: 鄭惠玉 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
憲雄企業行 統一編號: 56949006 | 負責人: 葉徐守完 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市東區崇善里崇善十三街 地址的商工登記... ]