金龍房屋企業社
金龍房屋企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78980493 |
登記地址 | 臺南市東區崇學里中華東路3段160號2樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 東區 崇學里 中華東路3段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1993-06-11 |
變更日期 | 1995-02-24 |
資本額總額 | 5,000元 |
負責人或代表人 | 黃秋敏 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
金龍房屋企業社的簡介
金龍房屋企業社位於臺南市東區,營業登記地址:臺南市東區崇學里中華東路3段160號2樓,金龍房屋企業社的統一編號:78980493,金龍房屋企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:5,000元,成立時間於1993-06-11登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
金龍房屋企業社經濟部商業司登記所營事業項目
房屋租賃介紹。(僅供辦公使用)
同姓名董監事 黃秋敏 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 黃秋敏)黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 翊元股份有限公司 | 統一編號: 89686031 |
黃秋敏職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 聖凱國際開發股份有限公司 | 原聖興業股份有限公司 | 統一編號: 89836480 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 97898 | 所代表法人: | 茂永科技股份有限公司 | 統一編號: 97296140 |
[ 搜尋 黃秋敏 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃秋敏 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃秋敏)浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版 | (中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展 | (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
浮光影藏八 — 影像多重奏[攝影書專題展]攝影手工書&自出版(中華民國)李俐亞 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/05/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
夏風綻彩- 立夏聯展(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 535000 | 所代表法人: | 泰陞國際科技股份有限公司 | 統一編號: 24771219 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 欣富投資股份有限公司 | 統一編號: 42886374 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 董事 | 持有股份數: 8778000 | 所代表法人: | 泰億投資有限公司 | 統一編號: 83291567 @ 董監事資料集 |
黃秋敏職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 鮮寰冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 85033256 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃秋敏 開放資料... ]
金龍房屋企業社的地圖
金龍房屋企業社的地址位於
臺南市東區崇學里中華東路3段160號2樓開啟Google地圖視窗金龍房屋企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
傳育有限公司 統一編號: 12828960 | 解散 (094年09月26日 經授中字 第0943288604號) | 臺南市東區崇學里中華東路三段一一六號 | |
華東商行 統一編號: 13228232 | 姚松義 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段300號1樓 |
宏賓茶藝坊 統一編號: 13237443 | 謝陵煇 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段220號1樓 |
倍盟通訊行 統一編號: 13702905 | 張光銘 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段268之2號1樓 |
卡拉星樂園餐飲店 統一編號: 13931061 | 蔡詩萍 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段222號1樓 |
亞瑟士美容材料行 統一編號: 13931560 | 張瑛芳 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段279號1樓 |
鑫典浴車館 統一編號: 13934709 | 陳建宏 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段268號1樓 |
林明德 統一編號: 13939232 | 臺南市東區崇學里中華東路3段242號騎樓 | ||
忠明租賃 統一編號: 14396171 | 施宏明 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段268號1樓(僅供辦公室使用) |
香君冷飲店 統一編號: 14404587 | 陳得楠 | 歇業 - 獨資 | 臺南市東區崇學里中華東路3段330號1樓 |
傳育有限公司 統一編號: 12828960 | 狀態: 解散 (094年09月26日 經授中字 第0943288604號) |
華東商行 統一編號: 13228232 | 負責人: 姚松義 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
宏賓茶藝坊 統一編號: 13237443 | 負責人: 謝陵煇 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
倍盟通訊行 統一編號: 13702905 | 負責人: 張光銘 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
卡拉星樂園餐飲店 統一編號: 13931061 | 負責人: 蔡詩萍 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
亞瑟士美容材料行 統一編號: 13931560 | 負責人: 張瑛芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鑫典浴車館 統一編號: 13934709 | 負責人: 陳建宏 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
林明德 統一編號: 13939232 |
忠明租賃 統一編號: 14396171 | 負責人: 施宏明 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
香君冷飲店 統一編號: 14404587 | 負責人: 陳得楠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市東區崇學里中華東路 地址的商工登記... ]