信華車業行
信華車業行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78710870 |
登記地址 | 高雄市楠梓區益群路26號1樓及夾層 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 楠梓區 翠屏里 益群路 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1993-03-08 |
變更日期 | 2009-09-18 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 蔡文雄 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
信華車業行的簡介
信華車業行位於高雄市楠梓區,營業登記地址:高雄市楠梓區翠屏里益群路26號1樓及夾層,信華車業行的統一編號:78710870,信華車業行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於1993-03-05登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
汽車零售業 ■ 機車零售業 ■ 汽、機車零件配備零售業 ■ 自行車及其零件零售業 ■ 車胎零售業 ■ 船舶及其零件零售業 ■ 航空器及其零件零售業 ■ 軌道車輛及其零件零售業 ■ 其他交通運輸工具及其零件零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
信華車業行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
959100,機車維修,712999,未分類其他技術檢測及分析服務,484314,機車零件、機車百貨零售,484211,全新機車零售
信華車業行經濟部商業司登記所營事業項目
F214020,機車零售業,F214030,汽、機車零件配備零售業,JA02020,機車修理業,J101990,其他環境衛生及污染防治服務業
同姓名董監事 蔡文雄 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 蔡文雄)蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 文普有限公司 | 統一編號: 22338512 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 60466 | 所代表法人: | 食家安飲食文化股份有限公司 | 統一編號: 27339259 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳佳旅住文創股份有限公司 | 統一編號: 54070018 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸全工業股份有限公司 | 統一編號: 04386316 |
蔡文雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八大木業有限公司 | 統一編號: 04638100 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 宏知東股份有限公司 | 統一編號: 04793480 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4020000 | 所代表法人: | 立騰營造有限公司 | 統一編號: 12781584 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 集富國際有限公司 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 偉德股份有限公司 | 統一編號: 22433733 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 文普有限公司 | 統一編號: 22338512 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 60466 | 所代表法人: | 食家安飲食文化股份有限公司 | 統一編號: 27339259 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳佳旅住文創股份有限公司 | 統一編號: 54070018 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 伸全工業股份有限公司 | 統一編號: 04386316 |
蔡文雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 八大木業有限公司 | 統一編號: 04638100 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 宏知東股份有限公司 | 統一編號: 04793480 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 4020000 | 所代表法人: | 立騰營造有限公司 | 統一編號: 12781584 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 214000 | 所代表法人: | 集富國際有限公司 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 偉德股份有限公司 | 統一編號: 22433733 |
[ 搜尋 蔡文雄 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 蔡文雄 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 蔡文雄)蔡文雄 | 公司名稱: 桂昌股份有限公司 | 到職日期: 0620808 | 統一編號: 04934398 |
蔡文雄 | 公司名稱: 集富國際有限公司 | 到職日期: 0620617 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄 | 公司名稱: 比利食品有限公司 | 到職日期: 0721015 | 統一編號: 76429518 |
蔡文雄公司名稱: 桂昌股份有限公司 | 到職日期: 0620808 | 統一編號: 04934398 |
蔡文雄公司名稱: 集富國際有限公司 | 到職日期: 0620617 | 統一編號: 20635332 |
蔡文雄公司名稱: 比利食品有限公司 | 到職日期: 0721015 | 統一編號: 76429518 |
[ 搜尋 蔡文雄 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 蔡文雄 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡文雄)天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We | 穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
師大百年校慶校友美術創作邀請展= NTNU alumni art exhibition in celebration of the hundredth anniversary | 作者: 馮友竹, 陳銀輝, 周月坡, 劉國松, 何文杞, 陳景容, 樊湘濱 鍾桂英, 羅慧明, 莊 喆, 簡錫圭, 王秀雄, 梁秀中, 陳 誠 傅 申, 廖修平, 謝理發, 李文謙, 陳 哲, 彭萬墀, ... | 出版機構: 師大美術館籌備處 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-70-2 (平裝, NT$1200, 288面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
淡水夕陽大眼睛 | 林舜龍 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市淡水區淡水國民小學 @ 文化部公共藝術 |
蔡文雄 | 聘書 職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用外語系 | 學校名稱: 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 教師專長: 英語教學、跨文化溝通 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
文普有限公司 | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22338512 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區文化里18鄰頂湖一街43號 @ 登記工廠名錄 |
蔡文雄 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 @ 董監事資料集 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
天光 - 蔡文雄個展 Sky Light - Tsai We穎川畫廊 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/07/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
師大百年校慶校友美術創作邀請展= NTNU alumni art exhibition in celebration of the hundredth anniversary作者: 馮友竹, 陳銀輝, 周月坡, 劉國松, 何文杞, 陳景容, 樊湘濱 鍾桂英, 羅慧明, 莊 喆, 簡錫圭, 王秀雄, 梁秀中, 陳 誠 傅 申, 廖修平, 謝理發, 李文謙, 陳 哲, 彭萬墀, ... | 出版機構: 師大美術館籌備處 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7048-70-2 (平裝, NT$1200, 288面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
淡水夕陽大眼睛林舜龍 | 新北市 | 場域: 學校 | 新北市淡水區淡水國民小學 @ 文化部公共藝術 |
蔡文雄聘書 職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 應用外語系 | 學校名稱: 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 教師專長: 英語教學、跨文化溝通 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
文普有限公司主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22338512 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區文化里18鄰頂湖一街43號 @ 登記工廠名錄 |
蔡文雄職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 蔡氏營造有限公司 | 統一編號: 16654856 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 蔡文雄 開放資料... ]
信華車業行的地圖
信華車業行的地址位於
高雄市楠梓區翠屏里益群路26號1樓及夾層開啟Google地圖視窗信華車業行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
明宏煤氣行 統一編號: 75248927 | 黃靖中 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10560562500) | 高雄市楠梓區翠屏里益群路78號 |
信華車業行 統一編號: 78710870 | 蔡文雄 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市楠梓區益群路26號1樓及夾層 |
爪抓撞園行益群店 統一編號: 81056159 | 藍偉智 | 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 10760703300) | 高雄市楠梓區益群路70號 |
尹澤食堂 統一編號: 82692136 | 鄭惟仁 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860537100) | 高雄市楠梓區益群路70號1樓 |
龍峰食品行 統一編號: 83658939 | 林啟南 | 核准停業 - 獨資 | 高雄市楠梓區翠屏里益群路6號 |
益群馬祖奶茶 統一編號: 88018363 | 王春茹 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062993700) | 高雄市楠梓區益群路84號1樓 |
合利企業行 統一編號: 92030728 | 尤聰霖 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460629000) | 高雄市楠梓區翠屏里益群路76巷8號 |
雨金本鋪 統一編號: 93269895 | 高雄市楠梓區翠屏里益群路76巷8號1樓 | ||
泡不停冷飲 統一編號: 94588741 | 蔡承娟 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市楠梓區益群路22號 |
東程商行 統一編號: 99397947 | 程燕鈴 | 歇業 - 獨資 | 高雄市楠梓區翠屏里益群路14號1樓 |
明宏煤氣行 統一編號: 75248927 | 負責人: 黃靖中 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10560562500) |
信華車業行 統一編號: 78710870 | 負責人: 蔡文雄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
爪抓撞園行益群店 統一編號: 81056159 | 負責人: 藍偉智 | 狀態: 核准設立 - 獨資組織分支機構 (核准文號: 10760703300) |
尹澤食堂 統一編號: 82692136 | 負責人: 鄭惟仁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860537100) |
龍峰食品行 統一編號: 83658939 | 負責人: 林啟南 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
益群馬祖奶茶 統一編號: 88018363 | 負責人: 王春茹 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062993700) |
合利企業行 統一編號: 92030728 | 負責人: 尤聰霖 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460629000) |
雨金本鋪 統一編號: 93269895 |
泡不停冷飲 統一編號: 94588741 | 負責人: 蔡承娟 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
東程商行 統一編號: 99397947 | 負責人: 程燕鈴 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 高雄市楠梓區翠屏里益群路 地址的商工登記... ]