清波工程行
清波工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78486970 |
登記地址 | 臺南市新化區崙頂里崙子頂42之1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 新化區 崙頂里 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1995-01-16 |
變更日期 | 2017-06-29 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 林美卿 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060021347) |
登記種類 | 商業登記 |
清波工程行的簡介
清波工程行位於臺南市新化區,營業登記地址:臺南市新化區崙頂里崙子頂42―1號1樓,清波工程行的統一編號:78486970,清波工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1993-11-04登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060021347)。
室內裝潢業 ■ 門窗安裝工程業 ■ 室內輕鋼架工程業 ■ 玻璃安裝工程業 ■ 室內裝修業 ■ 廚具、衛浴設備安裝工程業 ■ 油漆工程業 ■ 防蝕、防銹工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
清波工程行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
429099,未分類其他土木工程
清波工程行經濟部商業司登記所營事業項目
E801010,室內裝潢業,EZ99990,其他工程業,F111090,建材批發業
清波工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單2017-06-29 | 清波工程行 | 林美卿 | 200000 | 獨資 | 1060021347 | 臺南市新化區崙頂里崙子頂42之1號1樓 |
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單變更日期: 2017-06-29 | 商業名稱: 清波工程行 | 負責人: 林美卿 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1060021347 | 商業所在地: 臺南市新化區崙頂里崙子頂42之1號1樓 |
同姓名董監事 林美卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林美卿)林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 985 | 所代表法人: | 飛逢實業股份有限公司 | 統一編號: 14056617 |
林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 |
林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 新光化學工業股份有限公司 | 統一編號: 35440406 |
林美卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: Eagle Power Enterprise Ltd. | 凱帛國際股份有限公司 | 統一編號: 42937022 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 吉暉塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 43929921 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950000 | 所代表法人: | 泰興億企業有限公司 | 統一編號: 52206860 |
林美卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 銓盛海洋企業股份有限公司 | 統一編號: 54212115 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彰台企業有限公司 | 統一編號: 60376536 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 985 | 所代表法人: | 飛逢實業股份有限公司 | 統一編號: 14056617 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 新光化學工業股份有限公司 | 統一編號: 35440406 |
林美卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: Eagle Power Enterprise Ltd. | 凱帛國際股份有限公司 | 統一編號: 42937022 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 吉暉塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 43929921 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 1950000 | 所代表法人: | 泰興億企業有限公司 | 統一編號: 52206860 |
林美卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 銓盛海洋企業股份有限公司 | 統一編號: 54212115 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彰台企業有限公司 | 統一編號: 60376536 |
[ 搜尋 林美卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林美卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林美卿)林美卿 | 公司名稱: 固特塗料工業股份有限公司 | 到職日期: 0780601 | 統一編號: 33748865 |
林美卿公司名稱: 固特塗料工業股份有限公司 | 到職日期: 0780601 | 統一編號: 33748865 |
[ 搜尋 林美卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林美卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林美卿)藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展 | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
為自己的人生掌舵 | 敍述者: 張世宗 | 上傳者: 新竹生活美學館上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林美卿 | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 林美卿小時候家境困窘,她又患有小兒麻痺,便到酒店賣花賺錢貼補家用,還曾居無定所,流浪到火車站居住。婚後原本美好的家庭生活,也因為一場意外而改變,但她始終認為這是老天爺的磨練,不能被打敗,透過自己的專業... @ 國民記憶庫故事資料 |
泰興億企業有限公司 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 52206860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區新仁里新仁三街23號 @ 登記工廠名錄 |
林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 985 | 所代表法人: | 飛逢實業股份有限公司 | 統一編號: 14056617 @ 董監事資料集 |
林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 @ 董監事資料集 |
林美卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 @ 董監事資料集 |
林美卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 @ 董監事資料集 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
藝游天地—中華民國畫學會113年會員聯展(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
為自己的人生掌舵敍述者: 張世宗 | 上傳者: 新竹生活美學館上傳者 | 故事類別: 家庭/家族,愛 | 敍述的主要人物: 林美卿 | 發佈日期: 2014/11/05 | 故事摘要: 林美卿小時候家境困窘,她又患有小兒麻痺,便到酒店賣花賺錢貼補家用,還曾居無定所,流浪到火車站居住。婚後原本美好的家庭生活,也因為一場意外而改變,但她始終認為這是老天爺的磨練,不能被打敗,透過自己的專業... @ 國民記憶庫故事資料 |
泰興億企業有限公司主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 52206860 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區新仁里新仁三街23號 @ 登記工廠名錄 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 985 | 所代表法人: | 飛逢實業股份有限公司 | 統一編號: 14056617 @ 董監事資料集 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 善一實業股份有限公司 | 統一編號: 23811950 @ 董監事資料集 |
林美卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 6300 | 所代表法人: | 琦峻企業股份有限公司 | 統一編號: 23858130 @ 董監事資料集 |
林美卿職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 雅德視國際股份有限公司 | 艾可光學股份有限公司 | 統一編號: 24923601 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林美卿 開放資料... ]
清波工程行的地圖
清波工程行的地址位於
臺南市新化區崙頂里崙子頂42―1號1樓開啟Google地圖視窗清波工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
康杰興業有限公司 統一編號: 42913106 | 王晨盈 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-02) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂16號1樓 |
長紘空間設計有限公司 統一編號: 42931385 | 郭泓霆 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-09) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂239號1樓 |
永燁旺工程行 統一編號: 47783932 | 黃莉璉 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050353023) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂287之6號1樓 |
侑翔工程行 統一編號: 47787579 | 林政樟 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038166) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂316之1號1樓 |
森永旺企業社 統一編號: 47800502 | 林世郎 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070037003) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂120之7號 |
偉昌企業社 統一編號: 47804916 | 蔡黃淑華 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060025309) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂120號之6 |
翁來工程行 統一編號: 47814034 | 翁偉哲 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100038879) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂288之1號 |
馨田企業社 統一編號: 47824379 | 林倖米 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121285623) | 臺南市新化區崙頂里崙子頂410號1樓 |
育權有限公司 統一編號: 53176323 | 吳鴻偉 | 核准設立 | 臺南市新化區崙頂里崙子頂28-1號 |
理恆有限公司台南分公司 統一編號: 53855384 | 吳亮輝 | 廢止 | 臺南市新化區崙頂里11鄰崙子頂397之2號3樓 |
康杰興業有限公司 統一編號: 42913106 | 負責人: 王晨盈 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-10-02) |
長紘空間設計有限公司 統一編號: 42931385 | 負責人: 郭泓霆 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-12-09) |
永燁旺工程行 統一編號: 47783932 | 負責人: 黃莉璉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050353023) |
侑翔工程行 統一編號: 47787579 | 負責人: 林政樟 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110038166) |
森永旺企業社 統一編號: 47800502 | 負責人: 林世郎 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070037003) |
偉昌企業社 統一編號: 47804916 | 負責人: 蔡黃淑華 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060025309) |
翁來工程行 統一編號: 47814034 | 負責人: 翁偉哲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100038879) |
馨田企業社 統一編號: 47824379 | 負責人: 林倖米 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121285623) |
育權有限公司 統一編號: 53176323 | 負責人: 吳鴻偉 | 狀態: 核准設立 |
理恆有限公司台南分公司 統一編號: 53855384 | 負責人: 吳亮輝 | 狀態: 廢止 |
[ 更多 臺南市新化區崙頂里 地址的商工登記... ]