惠鴻商行
惠鴻商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 78296839 |
登記地址 | 新北市三重區龍門路250號?0樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 三重區 龍門路 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 1992-11-28 |
變更日期 | 1996-12-19 |
資本額總額 | 480,000元 |
負責人或代表人 | 許惠萍 |
公司狀態 | 歇業 - 合夥 |
登記種類 | 商業登記 |
惠鴻商行的簡介
惠鴻商行位於新北市三重區,營業登記地址:新北市三重區龍門路250號?0樓,惠鴻商行的統一編號:78296839,惠鴻商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:480,000元,成立時間於1992-11-28登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 合夥。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
惠鴻商行經濟部商業司登記所營事業項目
各類食品?}果餅乾罐裝飲料蜜餞︶之批發零售買賣業務。@@
同姓名董監事 許惠萍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 許惠萍)許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 威恆貿易股份有限公司 | 統一編號: 15242723 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3265000 | 所代表法人: | 宏龍營造有限公司 | 統一編號: 16656030 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 汯緯全球科技股份有限公司 | 統一編號: 23403357 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞誼開發股份有限公司 | 統一編號: 24681168 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 勝翊股份有限公司 | 統一編號: 27372897 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7300000 | 所代表法人: | 順翊投資股份有限公司 | 統一編號: 27918623 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聖誕屋麵包坊有限公司 | 統一編號: 45124391 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伸豐針織廠股份有限公司 | 統一編號: 86400510 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鼎竤企業有限公司 | 統一編號: 89134615 |
許惠萍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 上誼能源股份有限公司 | 統一編號: 93551099 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 威恆貿易股份有限公司 | 統一編號: 15242723 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 3265000 | 所代表法人: | 宏龍營造有限公司 | 統一編號: 16656030 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 汯緯全球科技股份有限公司 | 統一編號: 23403357 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞誼開發股份有限公司 | 統一編號: 24681168 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 勝翊股份有限公司 | 統一編號: 27372897 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 7300000 | 所代表法人: | 順翊投資股份有限公司 | 統一編號: 27918623 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 聖誕屋麵包坊有限公司 | 統一編號: 45124391 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伸豐針織廠股份有限公司 | 統一編號: 86400510 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鼎竤企業有限公司 | 統一編號: 89134615 |
許惠萍職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 上誼能源股份有限公司 | 統一編號: 93551099 |
[ 搜尋 許惠萍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 許惠萍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 許惠萍)許惠萍 | 公司名稱: 驊慶旅行社有限公司 | 到職日期: 0950930 | 統一編號: 97267671 |
許惠萍公司名稱: 驊慶旅行社有限公司 | 到職日期: 0950930 | 統一編號: 97267671 |
[ 搜尋 許惠萍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 許惠萍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 許惠萍)【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展 | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展 | (中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
岩城營造有限公司-禾慶建設有限公司負責人曾德明等12戶與許惠萍住宅新建工程 | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣麥寮鄉興忠段五七五地號 | 營利事業統一編號: 54613913 | 管制編號: P58A6150 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 威恆貿易股份有限公司 | 統一編號: 15242723 @ 董監事資料集 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3265000 | 所代表法人: | 宏龍營造有限公司 | 統一編號: 16656030 @ 董監事資料集 |
許惠萍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 汯緯全球科技股份有限公司 | 統一編號: 23403357 @ 董監事資料集 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞誼開發股份有限公司 | 統一編號: 24681168 @ 董監事資料集 |
許惠萍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 勝翊股份有限公司 | 統一編號: 27372897 @ 董監事資料集 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
【中市圖沙鹿深波分館】「呵護」禪繞畫成果展(中華民國)"林欣璉、洪靜雯、王楷甯、楊純華、王楷菲、莊慧淨、蔡籽樂、黃煒瑧、卓智博、高翔、 紀妙青、李姝怡、張瑋玲、紀惠云、王采宸、許惠萍、陳新惠、許維珊、呂良珍、施佳蓉、 黃麗玉、王芮婧、張雅雯、... | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
岩城營造有限公司-禾慶建設有限公司負責人曾德明等12戶與許惠萍住宅新建工程所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣麥寮鄉興忠段五七五地號 | 營利事業統一編號: 54613913 | 管制編號: P58A6150 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 威恆貿易股份有限公司 | 統一編號: 15242723 @ 董監事資料集 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 3265000 | 所代表法人: | 宏龍營造有限公司 | 統一編號: 16656030 @ 董監事資料集 |
許惠萍職稱: 董事 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 汯緯全球科技股份有限公司 | 統一編號: 23403357 @ 董監事資料集 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞誼開發股份有限公司 | 統一編號: 24681168 @ 董監事資料集 |
許惠萍職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 勝翊股份有限公司 | 統一編號: 27372897 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 許惠萍 開放資料... ]
惠鴻商行的地圖
惠鴻商行的地址位於
新北市三重區龍門路250號?0樓開啟Google地圖視窗惠鴻商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
全成電器行 統一編號: 33729516 | 陳光彩 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路11號 |
源豊皮號 統一編號: 33732940 | 莊瑞春 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路431號 |
力山實業社 統一編號: 33742840 | 呂清添 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路246號 |
三川電機行 統一編號: 34000774 | 高月嬌 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路232號 |
德仁文具店 統一編號: 34031994 | 林傳房 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路378號 |
新中商店 統一編號: 34042893 | 李淑珠 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路117號 |
聯益電業化有限公司 統一編號: 34043345 | 撤銷 | 新北市三重區龍門路107號2樓 | |
峰億汽車企業行 統一編號: 34063144 | 王宗明 | 撤銷 - 獨資 | 新北市三重區龍門路246號 |
精昌商號 統一編號: 34075599 | 蔡中華 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路331號 |
慶芳食品行 統一編號: 34081678 | 吳祐慶 | 核准設立 - 獨資 | 新北市三重區龍門路276號 |
全成電器行 統一編號: 33729516 | 負責人: 陳光彩 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
源豊皮號 統一編號: 33732940 | 負責人: 莊瑞春 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
力山實業社 統一編號: 33742840 | 負責人: 呂清添 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
三川電機行 統一編號: 34000774 | 負責人: 高月嬌 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
德仁文具店 統一編號: 34031994 | 負責人: 林傳房 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
新中商店 統一編號: 34042893 | 負責人: 李淑珠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
聯益電業化有限公司 統一編號: 34043345 | 狀態: 撤銷 |
峰億汽車企業行 統一編號: 34063144 | 負責人: 王宗明 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
精昌商號 統一編號: 34075599 | 負責人: 蔡中華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
慶芳食品行 統一編號: 34081678 | 負責人: 吳祐慶 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 新北市三重區龍門路 地址的商工登記... ]