鈺發塑膠玩具實業社
鈺發塑膠玩具實業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 77105241 |
登記地址 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七二二巷二弄五號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 彰化縣 福興鄉 福南村 沿海路四段 |
登記機關 | 彰化縣政府 |
設立日期 | 1992-03-23 |
變更日期 | 2001-10-04 |
資本額總額 | 48,000元 |
負責人或代表人 | 吳 德 勝 |
公司狀態 | 撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
鈺發塑膠玩具實業社的簡介
鈺發塑膠玩具實業社位於彰化縣福興鄉,營業登記地址:彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七二二巷二弄五號,鈺發塑膠玩具實業社的統一編號:77105241,鈺發塑膠玩具實業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:48,000元,成立時間於1992-03-23登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
彰化市 ■ 芬園鄉 ■ 花壇鄉 ■ 秀水鄉 ■ 鹿港鎮 ■ 福興鄉 ■ 線西鄉 ■ 和美鎮 ■ 伸港鄉 ■ 員林市 ■ 社頭鄉 ■ 永靖鄉 ■ 埔心鄉 ■ 溪湖鎮 ■ 大村鄉 ■ 埔鹽鄉 ■ 田中鎮 ■ 北斗鎮 ■ 田尾鄉 ■ 埤頭鄉 ■ 溪州鄉 ■ 竹塘鄉 ■ 二林鎮 ■ 大城鄉 ■ 芳苑鄉 ■ 二水鄉
鈺發塑膠玩具實業社經濟部商業司登記所營事業項目
各種塑膠雨衣買賣業務,各種塑膠衣櫥買賣業務,各種塑膠玩具(電動玩具除外)買賣業務,各種塑膠袋批發買賣業務
同姓名董監事 吳 德 勝 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳 德 勝)吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 順溢真空電鍍股份有限公司 | 統一編號: 22395436 |
吳德勝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥豪生技有限公司 | 統一編號: 59330034 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 杏友醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84280146 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 薪盛實業股份有限公司 | 統一編號: 86144694 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 航成工程股份有限公司 | 統一編號: 89410436 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 杏佑醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89460929 |
吳承德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 光德勝機械有限公司 | 統一編號: 54926149 |
吳尚鷹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2313903 | 所代表法人: | 德勝航運股份有限公司 | 統一編號: 27358608 |
吳德昭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 斗勝企業有限公司 | 統一編號: 28337429 |
吳長青 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德勝光電股份有限公司 | 統一編號: 53642123 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 順溢真空電鍍股份有限公司 | 統一編號: 22395436 |
吳德勝職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥豪生技有限公司 | 統一編號: 59330034 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 杏友醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84280146 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 薪盛實業股份有限公司 | 統一編號: 86144694 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 航成工程股份有限公司 | 統一編號: 89410436 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 杏佑醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89460929 |
吳承德職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 光德勝機械有限公司 | 統一編號: 54926149 |
吳尚鷹職稱: 董事 | 持有股份數: 2313903 | 所代表法人: | 德勝航運股份有限公司 | 統一編號: 27358608 |
吳德昭職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 斗勝企業有限公司 | 統一編號: 28337429 |
吳長青職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德勝光電股份有限公司 | 統一編號: 53642123 |
[ 搜尋 吳 德 勝 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 吳 德 勝 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 吳 德 勝)吳安德 | 公司名稱: 積勝企業股份有限公司 | 到職日期: 0990823 | 統一編號: 76327224 |
吳安德公司名稱: 積勝企業股份有限公司 | 到職日期: 0990823 | 統一編號: 76327224 |
[ 搜尋 吳 德 勝 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 吳 德 勝 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳 德 勝)吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 順溢真空電鍍股份有限公司 | 統一編號: 22395436 @ 董監事資料集 |
吳德勝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥豪生技有限公司 | 統一編號: 59330034 @ 董監事資料集 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 杏友醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84280146 @ 董監事資料集 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 薪盛實業股份有限公司 | 統一編號: 86144694 @ 董監事資料集 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 航成工程股份有限公司 | 統一編號: 89410436 @ 董監事資料集 |
吳德勝 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 杏佑醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89460929 @ 董監事資料集 |
2024 吳德和龍年特展-龍情蜜意 | (中華民國)吳德和 | 活動起始日期: 2024/06/18 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
2024 吳德和龍年特展-龍情蜜意 | (中華民國)吳德和 | 活動起始日期: 2024/06/18 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 順溢真空電鍍股份有限公司 | 統一編號: 22395436 @ 董監事資料集 |
吳德勝職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宥豪生技有限公司 | 統一編號: 59330034 @ 董監事資料集 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 杏友醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84280146 @ 董監事資料集 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 薪盛實業股份有限公司 | 統一編號: 86144694 @ 董監事資料集 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 航成工程股份有限公司 | 統一編號: 89410436 @ 董監事資料集 |
吳德勝職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 杏佑醫院管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 89460929 @ 董監事資料集 |
2024 吳德和龍年特展-龍情蜜意(中華民國)吳德和 | 活動起始日期: 2024/06/18 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
2024 吳德和龍年特展-龍情蜜意(中華民國)吳德和 | 活動起始日期: 2024/06/18 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋 吳 德 勝 開放資料... ]
鈺發塑膠玩具實業社的地圖
鈺發塑膠玩具實業社的地址位於
彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七二二巷二弄五號開啟Google地圖視窗鈺發塑膠玩具實業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
為新通訊行 統一編號: 19637895 | 黃梨呈 | 撤銷 - 獨資 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七八三號 |
中村海產店 統一編號: 20344432 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路4段794﹒796號 | ||
元昇電器行 統一編號: 20344453 | 陳渝蓁 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822521) | 彰化縣福興鄉福南村沿海路4段567號 |
富成木工機械行 統一編號: 20346190 | 陳義富 | 核准設立 - 獨資 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七九0巷四六號 |
成豐藝品社 統一編號: 20346987 | 蔡 明 昇 | 撤銷 - 獨資 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段五五五巷二弄十五號 |
力威廣告工程行 統一編號: 20347938 | 林 秀 青 | 撤銷 - 獨資 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路四段七二二巷一0三號 |
福興永安藥局 統一編號: 20348346 | 彰化縣福興鄉福南村8鄰沿海路4段737號 | ||
龍勝機車行 統一編號: 20348367 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路4段657號 | ||
晟錡企業社 統一編號: 21401311 | 黃昭連 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣福興鄉福南村沿海路4段555巷2弄9號 |
鴻騏企業社 統一編號: 21801148 | 彰化縣福興鄉福南村8鄰沿海路4段797巷10號 |
為新通訊行 統一編號: 19637895 | 負責人: 黃梨呈 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
中村海產店 統一編號: 20344432 |
元昇電器行 統一編號: 20344453 | 負責人: 陳渝蓁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090822521) |
富成木工機械行 統一編號: 20346190 | 負責人: 陳義富 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
成豐藝品社 統一編號: 20346987 | 負責人: 蔡 明 昇 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
力威廣告工程行 統一編號: 20347938 | 負責人: 林 秀 青 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
福興永安藥局 統一編號: 20348346 |
龍勝機車行 統一編號: 20348367 |
晟錡企業社 統一編號: 21401311 | 負責人: 黃昭連 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鴻騏企業社 統一編號: 21801148 |
[ 更多 彰化縣福興鄉福南村沿海路 地址的商工登記... ]