品偉企業社
品偉企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 76820844 |
登記地址 | 嘉義市東區興安里溪興街231巷24弄138號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義市 東區 興安里 溪興街 |
登記機關 | 嘉義市政府 |
設立日期 | 1990-02-27 |
變更日期 | 1995-10-09 |
資本額總額 | 49,000元 |
負責人或代表人 | 李英偉 |
公司狀態 | 撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
品偉企業社的簡介
品偉企業社位於嘉義市東區,營業登記地址:嘉義市東區興安里溪興街231巷24弄138號1樓,品偉企業社的統一編號:76820844,品偉企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:49,000元,成立時間於1990-02-27登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
品偉企業社經濟部商業司登記所營事業項目
鐵管鐵材、鐵板五金等之買賣業務。(依據八四府稅工字第2
同姓名董監事 李英偉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 6 筆) (或要: 董監事資料集 李英偉)李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 六合人生態科技股份有限公司 | 統一編號: 56605683 |
李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 捷力大樓管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84379153 |
李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 |
李英偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鑫品成貿易有限公司 | 統一編號: 90362215 |
李英偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中泰租賃股份有限公司 | 統一編號: 30937878 |
李英偉 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 六合人生態科技股份有限公司 | 統一編號: 56605683 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 捷力大樓管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84379153 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 |
李英偉職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鑫品成貿易有限公司 | 統一編號: 90362215 |
李英偉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中泰租賃股份有限公司 | 統一編號: 30937878 |
李英偉職稱: 董事長 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 |
[ 搜尋 李英偉 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 李英偉 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李英偉)台新證券 | 總機電話: 02-2181-5888 | 公司代號: 000815 | 住址: 台北市中山區中山北路二段44號2樓 | 成立日期: 19900115 | 台新綜合證券股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
春綠SPRING GREEN | (中國)薛行彪、李英偉;(日本)宮岡貴泉;(義大利) 斯特凡諾·加利;(法國)杰弗里·布約;(中華民國)吳秋虹 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
春綠SPRING GREEN | (中國)薛行彪、李英偉;(日本)宮岡貴泉;(義大利) 斯特凡諾·加利;(法國)杰弗里·布約;(中華民國)吳秋虹 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 六合人生態科技股份有限公司 | 統一編號: 56605683 @ 董監事資料集 |
李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 捷力大樓管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84379153 @ 董監事資料集 |
李英偉 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 @ 董監事資料集 |
李英偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鑫品成貿易有限公司 | 統一編號: 90362215 @ 董監事資料集 |
李英偉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中泰租賃股份有限公司 | 統一編號: 30937878 @ 董監事資料集 |
台新證券總機電話: 02-2181-5888 | 公司代號: 000815 | 住址: 台北市中山區中山北路二段44號2樓 | 成立日期: 19900115 | 台新綜合證券股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
春綠SPRING GREEN(中國)薛行彪、李英偉;(日本)宮岡貴泉;(義大利) 斯特凡諾·加利;(法國)杰弗里·布約;(中華民國)吳秋虹 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
春綠SPRING GREEN(中國)薛行彪、李英偉;(日本)宮岡貴泉;(義大利) 斯特凡諾·加利;(法國)杰弗里·布約;(中華民國)吳秋虹 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 六合人生態科技股份有限公司 | 統一編號: 56605683 @ 董監事資料集 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 捷力大樓管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 84379153 @ 董監事資料集 |
李英偉職稱: 監察人 | 持有股份數: 81800000 | 所代表法人: 台新綜合證券股份有限公司 | 台新期貨股份有限公司 | 統一編號: 89152649 @ 董監事資料集 |
李英偉職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鑫品成貿易有限公司 | 統一編號: 90362215 @ 董監事資料集 |
李英偉職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中泰租賃股份有限公司 | 統一編號: 30937878 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李英偉 開放資料... ]
品偉企業社的地圖
品偉企業社的地址位於
嘉義市東區興安里溪興街231巷24弄138號1樓開啟Google地圖視窗品偉企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
豪華裝璜行 統一編號: 93941175 | 何瑞嘉 | 列入廢止 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街153巷12弄31號一樓 |
鴻興企業商行 統一編號: 93946761 | 楊文在 | 列入廢止 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街111號一樓 |
正東工程行 統一編號: 93949319 | 曾華達 | 列入廢止 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街231巷2號一樓 |
聯合油漆工程行 統一編號: 98048339 | 黃文正 | 核准設立 - 合夥 | 嘉義市東區興安里溪興街231巷24弄138號一樓 |
美大木屋社 統一編號: 98049533 | 廖仲富 | 歇業 - 合夥 | 嘉義市東區興安里溪興街73巷40號十三之一樓 |
巨邦電腦傳訊社 統一編號: 98050593 | 吳宗恩 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110172312) | 嘉義市東區興安里溪興街153巷1號一樓 |
瑞美行 統一編號: 98052564 | 葉美妙 | 撤銷 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街247號一樓 |
上峰土木包工業 統一編號: 98054970 | 何秀雲 | 歇業 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街73巷105號一樓 |
富盛工程行 統一編號: 98056724 | 張峻龍 | 歇業 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街123號十二樓二 |
永佳廣告社 統一編號: 98056978 | 黃錫永 | 列入廢止 - 獨資 | 嘉義市東區興安里溪興街149號一樓 |
豪華裝璜行 統一編號: 93941175 | 負責人: 何瑞嘉 | 狀態: 列入廢止 - 獨資 |
鴻興企業商行 統一編號: 93946761 | 負責人: 楊文在 | 狀態: 列入廢止 - 獨資 |
正東工程行 統一編號: 93949319 | 負責人: 曾華達 | 狀態: 列入廢止 - 獨資 |
聯合油漆工程行 統一編號: 98048339 | 負責人: 黃文正 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
美大木屋社 統一編號: 98049533 | 負責人: 廖仲富 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
巨邦電腦傳訊社 統一編號: 98050593 | 負責人: 吳宗恩 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110172312) |
瑞美行 統一編號: 98052564 | 負責人: 葉美妙 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
上峰土木包工業 統一編號: 98054970 | 負責人: 何秀雲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
富盛工程行 統一編號: 98056724 | 負責人: 張峻龍 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
永佳廣告社 統一編號: 98056978 | 負責人: 黃錫永 | 狀態: 列入廢止 - 獨資 |
[ 更多 嘉義市東區興安里溪興街 地址的商工登記... ]