惠安工程行
惠安工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 75269909 |
登記地址 | 臺北市文山區興隆路1段271巷4弄1號2樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 文山區 興豐里 興隆路一段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 2019-05-16 |
變更日期 | 2022-01-06 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 林守仁 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114100319) |
登記種類 | 商業登記 |
惠安工程行的簡介
惠安工程行位於臺北市文山區,營業登記地址:臺北市文山區興豐里興隆路一段271巷4弄1號2樓,惠安工程行的統一編號:75269909,惠安工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2019-05-17登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1114100319)。
地下水鑿井業 ■ 起重工程業 ■ 鎔爐安裝業 ■ 儀器、儀表安裝工程業 ■ 交通標示工程業 ■ 鑽孔工程業 ■ 測繪業 ■ 靜電防護及消除工程業 ■ 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 ■ 核子工程業 ■ 運動場地用設備工程業 ■ 保溫、保冷安裝工程業 ■ 其他工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
惠安工程行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
439099,未分類其他專門營造
惠安工程行經濟部商業司登記所營事業項目
EZ99990,其他工程業,E801010,室內裝潢業,E801070,廚具、衛浴設備安裝工程業,F111090,建材批發業,I503010,景觀、室內設計業,C901070,石材製品製造業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
惠安工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 108年05月商業設立登記清單2019-05-16 | 惠安工程行 | 林守仁 | 200000 | 獨資 | 1084106154 | 臺北市文山區興隆路1段271巷4弄1號2樓 |
■ 記錄於 111年01月商業歇業登記清單2022-01-06 | 惠安工程行 | 林守仁 | 200000 | 獨資 | 1114100319 | 臺北市文山區興隆路1段271巷4弄1號2樓 |
■ 記錄於 108年05月商業設立登記清單設立日期: 2019-05-16 | 商業名稱: 惠安工程行 | 負責人: 林守仁 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1084106154 | 商業所在地: 臺北市文山區興隆路1段271巷4弄1號2樓 |
■ 記錄於 111年01月商業歇業登記清單變更日期: 2022-01-06 | 商業名稱: 惠安工程行 | 負責人: 林守仁 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1114100319 | 商業所在地: 臺北市文山區興隆路1段271巷4弄1號2樓 |
同姓名董監事 林守仁 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林守仁)林守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 |
林守仁 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 |
林守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 |
林守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 鴻財源視唱歌城股份有限公司 | 統一編號: 23777427 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: | 君懋投資事業有限公司 | 統一編號: 24744425 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 日紅玉有限公司 | 統一編號: 25070657 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 高萓食品有限公司 | 統一編號: 29074640 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1112500 | 所代表法人: | 安徒生和莫札特的創意股份有限公司 | 統一編號: 53208710 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 浤承起重工程有限公司 | 統一編號: 69726817 |
林守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 |
林守仁職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 |
林守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 |
林守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 80 | 所代表法人: | 鴻財源視唱歌城股份有限公司 | 統一編號: 23777427 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: | 君懋投資事業有限公司 | 統一編號: 24744425 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 日紅玉有限公司 | 統一編號: 25070657 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: | 高萓食品有限公司 | 統一編號: 29074640 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1112500 | 所代表法人: | 安徒生和莫札特的創意股份有限公司 | 統一編號: 53208710 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 浤承起重工程有限公司 | 統一編號: 69726817 |
[ 搜尋 林守仁 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 林守仁 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林守仁)林守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
林守仁 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
林守仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
林守仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
林守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
林守仁職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
林守仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
臺南市私立康泰老人長期照顧中心(養護型)特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
林守仁職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林守仁 開放資料... ]
惠安工程行的地圖
惠安工程行的地址位於
臺北市文山區興豐里興隆路一段271巷4弄1號2樓開啟Google地圖視窗惠安工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
宅急建企業有限公司 統一編號: 28466056 | 黃志豪 | 核准設立 | 臺北市文山區興隆路1段141號2樓 |
伊立汽車租賃有限公司 統一編號: 28672345 | 陳岳余 | 核准設立 | 臺北市文山區興隆路1段139號 |
天秦國際有限公司 統一編號: 28897392 | 張家榛 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) | 臺北市文山區興隆路2段11號 |
夢興工程行 統一編號: 31863874 | 張鴻耀 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市文山區興隆路1段175號 |
艾莉森數位整合行銷設計企業社 統一編號: 31949922 | 張文齡 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084106265) | 臺北市文山區興隆路1段297號2樓 |
禎美油漆工程行 統一編號: 38473582 | 蔡淑芬 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001740) | 臺北市文山區興隆路1段257號 |
興隆市場1樓43號攤位 統一編號: 38531669 | 臺北市文山區興豐里興隆路2段97號 | ||
興隆市場71號攤位 統一編號: 42303977 | 臺北市文山區興豐里興隆路二段97號1樓 | ||
興隆市場1樓60號攤位 統一編號: 42331093 | 臺北市文山區興豐里興隆路二段97號 | ||
摸到寶商行 統一編號: 42343133 | 謝秀慧 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124107130) | 臺北市文山區興隆路1段227號1樓 |
宅急建企業有限公司 統一編號: 28466056 | 負責人: 黃志豪 | 狀態: 核准設立 |
伊立汽車租賃有限公司 統一編號: 28672345 | 負責人: 陳岳余 | 狀態: 核准設立 |
天秦國際有限公司 統一編號: 28897392 | 負責人: 張家榛 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2024-03-15) |
夢興工程行 統一編號: 31863874 | 負責人: 張鴻耀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
艾莉森數位整合行銷設計企業社 統一編號: 31949922 | 負責人: 張文齡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084106265) |
禎美油漆工程行 統一編號: 38473582 | 負責人: 蔡淑芬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030001740) |
興隆市場1樓43號攤位 統一編號: 38531669 |
興隆市場71號攤位 統一編號: 42303977 |
興隆市場1樓60號攤位 統一編號: 42331093 |
摸到寶商行 統一編號: 42343133 | 負責人: 謝秀慧 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124107130) |
[ 更多 臺北市文山區興豐里興隆路 地址的商工登記... ]