伊上行
伊上行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 72760471 |
登記地址 | 新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號五樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹市 東區 龍山里 光復路一段 |
登記機關 | 新竹市政府 |
設立日期 | 2018-03-26 |
變更日期 | 2020-10-06 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 李麗芳 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090003683) |
登記種類 | 商業登記 |
伊上行的簡介
伊上行位於新竹市東區,營業登記地址:新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號5樓,伊上行的統一編號:72760471,伊上行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2018-03-26登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1090003683)。
百貨公司業 ■ 超級市場業 ■ 便利商店業 ■ 商港區船舶船員日用品供應業 ■ 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 ■ 無店面零售業 ■ 其他綜合零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
伊上行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
487113,經營網路購物
伊上行經濟部商業司登記所營事業項目
F399040,無店面零售業,F204110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業,F206020,日常用品零售業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,F399990,其他綜合零售業
伊上行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年03月商業設立登記清單2018-03-26 | 伊上行 | 李麗芳 | 50000 | 獨資 | 1070000872 | 新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號五樓 |
■ 記錄於 109年10月商業歇業登記清單2020-10-06 | 伊上行 | 李麗芳 | 50000 | 獨資 | 1090003683 | 新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號五樓 |
■ 記錄於 107年03月商業設立登記清單設立日期: 2018-03-26 | 商業名稱: 伊上行 | 負責人: 李麗芳 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070000872 | 商業所在地: 新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號五樓 |
■ 記錄於 109年10月商業歇業登記清單變更日期: 2020-10-06 | 商業名稱: 伊上行 | 負責人: 李麗芳 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090003683 | 商業所在地: 新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號五樓 |
同姓名董監事 李麗芳 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李麗芳)李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 |
李麗芳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 品香茶業股份有限公司 | 統一編號: 16494303 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇慧資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 24777179 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 京鈺營造有限公司 | 統一編號: 24788302 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 年昶企業有限公司 | 統一編號: 30811651 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瑞東國際金屬有限公司 | 統一編號: 53149261 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 兆禾有限公司 | 統一編號: 53918705 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 |
李麗芳職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 品香茶業股份有限公司 | 統一編號: 16494303 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇慧資訊科技股份有限公司 | 統一編號: 24777179 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 京鈺營造有限公司 | 統一編號: 24788302 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 年昶企業有限公司 | 統一編號: 30811651 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 瑞東國際金屬有限公司 | 統一編號: 53149261 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 兆禾有限公司 | 統一編號: 53918705 |
[ 搜尋 李麗芳 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 李麗芳 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 李麗芳)李麗芳 | 公司名稱: 年昶企業有限公司 | 到職日期: 0651122 | 統一編號: 30811651 |
李麗芳公司名稱: 年昶企業有限公司 | 到職日期: 0651122 | 統一編號: 30811651 |
[ 搜尋 李麗芳 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 李麗芳 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李麗芳)0101001595 | 生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
李麗芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
清水李復健科診所 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
昇颺企業有限公司崙背廠 | 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
李麗芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
0101001595生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
李麗芳職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
清水李復健科診所特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
昇颺企業有限公司崙背廠主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
李麗芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李麗芳 開放資料... ]
伊上行的地圖
伊上行的地址位於
新竹市東區龍山里光復路一段476巷24號5樓開啟Google地圖視窗伊上行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
加利利旅行社股份有限公司新竹分公司 統一編號: 93501970 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段542號 | |
邦依科技有限公司 統一編號: 93528106 | 陳碧雲 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷19號1樓 |
普羅米系統有限公司 統一編號: 93585817 | 蘇閔財 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
易能能源顧問有限公司 統一編號: 93595478 | 楊模樺 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
百驛駒舍司股份有限公司 統一編號: 93632749 | 張豫瓛 | 核准設立 | 新竹市東區光復路一段580號 |
屋研所科莫丹有限公司 統一編號: 93759773 | 林瑞娥 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段544巷50號二樓 |
歌洛利投資有限公司 統一編號: 94162724 | 曾晏儀 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
多成投資有限公司 統一編號: 95451742 | 黃舒瑜 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
羽瑞投資股份有限公司 統一編號: 96754575 | 徐志輝 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
超微分析科技有限公司 統一編號: 96805167 | 張岱眉 | 核准設立 | 新竹市東區龍山里光復路一段576巷17號 |
加利利旅行社股份有限公司新竹分公司 統一編號: 93501970 | 狀態: 核准設立 |
邦依科技有限公司 統一編號: 93528106 | 負責人: 陳碧雲 | 狀態: 核准設立 |
普羅米系統有限公司 統一編號: 93585817 | 負責人: 蘇閔財 | 狀態: 核准設立 |
易能能源顧問有限公司 統一編號: 93595478 | 負責人: 楊模樺 | 狀態: 核准設立 |
百驛駒舍司股份有限公司 統一編號: 93632749 | 負責人: 張豫瓛 | 狀態: 核准設立 |
屋研所科莫丹有限公司 統一編號: 93759773 | 負責人: 林瑞娥 | 狀態: 核准設立 |
歌洛利投資有限公司 統一編號: 94162724 | 負責人: 曾晏儀 | 狀態: 核准設立 |
多成投資有限公司 統一編號: 95451742 | 負責人: 黃舒瑜 | 狀態: 核准設立 |
羽瑞投資股份有限公司 統一編號: 96754575 | 負責人: 徐志輝 | 狀態: 核准設立 |
超微分析科技有限公司 統一編號: 96805167 | 負責人: 張岱眉 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 新竹市東區龍山里光復路 地址的商工登記... ]