鴻川通訊行
鴻川通訊行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 72391391 |
登記地址 | 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 彰化縣 員林市 中山里 民權街 |
登記機關 | 彰化縣政府 |
設立日期 | 2017-12-14 |
變更日期 | 2019-05-06 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 吳宗澤 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080817449) |
登記種類 | 商業登記 |
鴻川通訊行的簡介
鴻川通訊行位於彰化縣員林市,營業登記地址:彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓,鴻川通訊行的統一編號:72391391,鴻川通訊行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2017-12-14登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1080817449)。
汽車修理業 ■ 汽車拖吊業 ■ 液化石油氣車改裝業 ■ 其他汽車服務業 ■ 電器及電子產品修理業 ■ 機車修理業 ■ 自行車修理業 ■ 鐘錶修理業 ■ 度量衡器修理業 ■ 槍枝保養業 ■ 其他修理業 ■ 洗衣業 ■ 移民服務業 ■ 留、遊學服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
鴻川通訊行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
952200,通訊傳播設備維修
鴻川通訊行經濟部商業司登記所營事業項目
JA02010,電器及電子產品修理業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
鴻川通訊行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年12月商業設立登記清單2017-12-14 | 鴻川通訊行 | 吳宗澤 | 100000 | 獨資 | 1060821797 | 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
■ 記錄於 108年05月商業歇業登記清單2019-05-06 | 鴻川通訊行 | 吳宗澤 | 100000 | 獨資 | 1080817449 | 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
■ 記錄於 106年12月商業設立登記清單設立日期: 2017-12-14 | 商業名稱: 鴻川通訊行 | 負責人: 吳宗澤 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1060821797 | 商業所在地: 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
■ 記錄於 108年05月商業歇業登記清單變更日期: 2019-05-06 | 商業名稱: 鴻川通訊行 | 負責人: 吳宗澤 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1080817449 | 商業所在地: 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
同姓名董監事 吳宗澤 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳宗澤)吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 永澤資產管理有限公司 | 統一編號: 24961528 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 勁澤科技股份有限公司 | 統一編號: 54183414 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金澤工業股份有限公司 | 統一編號: 80644980 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宗德企業有限公司 | 統一編號: 85061273 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 12978995 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 天尊實業有限公司 | 統一編號: 45046558 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 速霸技研有限公司 | 統一編號: 52585362 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 松芝機器人股份有限公司 | 統一編號: 57506535 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 無盡藏藝術空間股份有限公司 | 統一編號: 83155991 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 帝梵佗天景資產股份有限公司 | 統一編號: 83506146 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 永澤資產管理有限公司 | 統一編號: 24961528 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 勁澤科技股份有限公司 | 統一編號: 54183414 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金澤工業股份有限公司 | 統一編號: 80644980 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宗德企業有限公司 | 統一編號: 85061273 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍雲公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 12978995 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 天尊實業有限公司 | 統一編號: 45046558 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 速霸技研有限公司 | 統一編號: 52585362 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 松芝機器人股份有限公司 | 統一編號: 57506535 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 無盡藏藝術空間股份有限公司 | 統一編號: 83155991 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 帝梵佗天景資產股份有限公司 | 統一編號: 83506146 |
[ 搜尋 吳宗澤 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 吳宗澤 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳宗澤)南投縣推動熊愛閱讀護照計畫─2024「CN思維閱讀營」 | (中華民國)徐歷鵬;(中華民國)陳繪宇;(中華民國)蘇子媖;(中華民國)夏秀慧 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
南投縣推動熊愛閱讀護照計畫─2024「CN思維閱讀營」 | (中華民國)徐歷鵬;(中華民國)陳繪宇;(中華民國)蘇子媖;(中華民國)夏秀慧 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 永澤資產管理有限公司 | 統一編號: 24961528 @ 董監事資料集 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 勁澤科技股份有限公司 | 統一編號: 54183414 @ 董監事資料集 |
吳宗澤 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金澤工業股份有限公司 | 統一編號: 80644980 @ 董監事資料集 |
吳宗澤 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宗德企業有限公司 | 統一編號: 85061273 @ 董監事資料集 |
農’sDay: 日日有農事,天天是好日. 山的美味,埔里鎮X仁愛鄉特輯 | 作者: 吳宗澤, 周季嬋採訪撰稿 | 出版機構: 農村發展基金會 | 版次: | 預訂出版日: 109/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96659-6-4 (平裝, 32面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
吳宗澤 | 公司名稱: 小象巴士股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220707 @ 遊覽車駕駛資料 |
南投縣推動熊愛閱讀護照計畫─2024「CN思維閱讀營」(中華民國)徐歷鵬;(中華民國)陳繪宇;(中華民國)蘇子媖;(中華民國)夏秀慧 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
南投縣推動熊愛閱讀護照計畫─2024「CN思維閱讀營」(中華民國)徐歷鵬;(中華民國)陳繪宇;(中華民國)蘇子媖;(中華民國)夏秀慧 | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 680000 | 所代表法人: | 永澤資產管理有限公司 | 統一編號: 24961528 @ 董監事資料集 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 1250000 | 所代表法人: | 勁澤科技股份有限公司 | 統一編號: 54183414 @ 董監事資料集 |
吳宗澤職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金澤工業股份有限公司 | 統一編號: 80644980 @ 董監事資料集 |
吳宗澤職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宗德企業有限公司 | 統一編號: 85061273 @ 董監事資料集 |
農’sDay: 日日有農事,天天是好日. 山的美味,埔里鎮X仁愛鄉特輯作者: 吳宗澤, 周季嬋採訪撰稿 | 出版機構: 農村發展基金會 | 版次: | 預訂出版日: 109/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 32 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-96659-6-4 (平裝, 32面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
吳宗澤公司名稱: 小象巴士股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220707 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋 吳宗澤 開放資料... ]
鴻川通訊行的地圖
鴻川通訊行的地址位於
彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓開啟Google地圖視窗鴻川通訊行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
熱愛工作企業社 統一編號: 39772601 | 賴禹潤 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070818241) | 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
鬍鬚精品服飾店 統一編號: 45454195 | 莊婉伶 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060820154) | 彰化縣員林市中山里民權街43號1樓 |
民權早點 統一編號: 47318942 | 彰化縣員林市中山里民權街49號 | ||
皇隆紙業有限公司台鐵員林站 統一編號: 47469103 | 彰化縣員林市中山里民權街55號(交通部臺灣鐵路管理局員林站1樓商業空間場地) | ||
微笑運動用品股份有限公司員林一分公司 統一編號: 53261432 | 張兩成 | 核准設立 | 彰化縣員林市中山里2鄰民權街33號1-2樓 |
莎拉餐飲有限公司 統一編號: 53389557 | 陳虹惠 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-21) | 彰化縣員林市中山里民權街45號 |
滙元亞洲有限公司員林分公司 統一編號: 53801439 | 馬麗雅 | 廢止 | 彰化縣員林市中山里民權街47號 |
丼丼燒肉 統一編號: 72386361 | 張希緁 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100822615) | 彰化縣員林市中山里民權街41-2號1樓 |
鴻川通訊行 統一編號: 72391391 | 吳宗澤 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080817449) | 彰化縣員林市中山里民權街41-1號1樓 |
躍馨企業社 統一編號: 80034317 | 吳棠袀 | 核准設立 - 獨資 | 彰化縣員林市中山里民權街41號 |
熱愛工作企業社 統一編號: 39772601 | 負責人: 賴禹潤 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070818241) |
鬍鬚精品服飾店 統一編號: 45454195 | 負責人: 莊婉伶 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060820154) |
民權早點 統一編號: 47318942 |
皇隆紙業有限公司台鐵員林站 統一編號: 47469103 |
微笑運動用品股份有限公司員林一分公司 統一編號: 53261432 | 負責人: 張兩成 | 狀態: 核准設立 |
莎拉餐飲有限公司 統一編號: 53389557 | 負責人: 陳虹惠 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-06-21) |
滙元亞洲有限公司員林分公司 統一編號: 53801439 | 負責人: 馬麗雅 | 狀態: 廢止 |
丼丼燒肉 統一編號: 72386361 | 負責人: 張希緁 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1100822615) |
鴻川通訊行 統一編號: 72391391 | 負責人: 吳宗澤 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080817449) |
躍馨企業社 統一編號: 80034317 | 負責人: 吳棠袀 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 彰化縣員林市中山里民權街 地址的商工登記... ]