怡安機車行
怡安機車行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 70854698 |
登記地址 | 臺南市安南區安慶里怡安路1段308之5號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安南區 安慶里 怡安路1段 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2018-11-05 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 黃俊卿 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042642) |
登記種類 | 商業登記 |
怡安機車行的簡介
怡安機車行位於臺南市安南區,營業登記地址:臺南市安南區安慶里怡安路1段308-5號,怡安機車行的統一編號:70854698,怡安機車行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於1999-11-08登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042642)。
汽車修理業 ■ 汽車拖吊業 ■ 液化石油氣車改裝業 ■ 其他汽車服務業 ■ 電器及電子產品修理業 ■ 機車修理業 ■ 自行車修理業 ■ 鐘錶修理業 ■ 度量衡器修理業 ■ 槍枝保養業 ■ 其他修理業 ■ 洗衣業 ■ 移民服務業 ■ 留、遊學服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
怡安機車行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
959100,機車維修
怡安機車行經濟部商業司登記所營事業項目
JA02020,機車修理業
怡安機車行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年11月商業設立登記清單2018-11-05 | 怡安機車行 | 黃俊卿 | 10000 | 獨資 | 1070042642 | 臺南市安南區安慶里怡安路1段308之5號 |
■ 記錄於 107年11月商業設立登記清單設立日期: 2018-11-05 | 商業名稱: 怡安機車行 | 負責人: 黃俊卿 | 資本額: 10000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070042642 | 商業所在地: 臺南市安南區安慶里怡安路1段308之5號 |
同姓名董監事 黃俊卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃俊卿)黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 詮峰汽車股份有限公司 | 統一編號: 22568534 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 青松企業有限公司 | 統一編號: 24874263 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 966242 | 所代表法人: | 凱泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28593617 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 星耀國際傳播股份有限公司 | 統一編號: 28687023 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢翔保全事業股份有限公司 | 統一編號: 45876391 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 涓伙鍋餐飲股份有限公司 | 統一編號: 53950248 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 肯睿投資有限公司 | 統一編號: 69564480 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62080 | 所代表法人: | 臨康企業股份有限公司 | 統一編號: 70429603 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 加銓水電有限公司 | 統一編號: 82842206 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 漢翔物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83103214 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 詮峰汽車股份有限公司 | 統一編號: 22568534 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 青松企業有限公司 | 統一編號: 24874263 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 966242 | 所代表法人: | 凱泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28593617 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 星耀國際傳播股份有限公司 | 統一編號: 28687023 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢翔保全事業股份有限公司 | 統一編號: 45876391 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 涓伙鍋餐飲股份有限公司 | 統一編號: 53950248 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 肯睿投資有限公司 | 統一編號: 69564480 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 62080 | 所代表法人: | 臨康企業股份有限公司 | 統一編號: 70429603 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 加銓水電有限公司 | 統一編號: 82842206 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 漢翔物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83103214 |
[ 搜尋 黃俊卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃俊卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃俊卿)黃俊卿 | 公司名稱: 源昕興業股份有限公司 | 到職日期: 0851007 | 統一編號: 89990878 |
黃俊卿公司名稱: 源昕興業股份有限公司 | 到職日期: 0851007 | 統一編號: 89990878 |
[ 搜尋 黃俊卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃俊卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃俊卿)五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰 | 敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋 黃俊卿 開放資料... ]
怡安機車行的地圖
怡安機車行的地址位於
臺南市安南區安慶里怡安路1段308-5號開啟Google地圖視窗怡安機車行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
心情故事花房 統一編號: 10777780 | 蘇崑成 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100050032) | 臺南市安南區安慶里怡安路1段281號1樓 |
海角七號樂透 統一編號: 10782622 | 蔡枝秀 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030111274) | 臺南市安平區怡平里慶平路249號1樓 |
小綿羊飲食店 統一編號: 10792059 | 黃欽才 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區怡平里慶平路242號1樓 |
茶香世家慶平冷飲店 統一編號: 10859945 | 蘇義傑 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區怡平里慶平路236號1樓 |
尼妃雅精品行 統一編號: 10860513 | 黃玉婷 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區安慶里怡安路1段33號1樓 |
曼禾髮型工作室 統一編號: 10863096 | 謝均穗 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區怡平里慶平路205號1樓 |
叁柒柒零製品行 統一編號: 10863455 | 陳芝婉 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110035119) | 臺南市安平區怡平里慶平路200號11樓之17 |
東方好茶館 統一編號: 10866663 | 邱良泉 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區怡平里慶平路197號1樓 |
捷威企業社 統一編號: 10867699 | 謝國煒 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安南區安慶里怡安路1段316巷21弄17號1樓 |
胡撇仔茶吧 統一編號: 10869520 | 陳湣華 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區怡平里慶平路283號1樓 |
心情故事花房 統一編號: 10777780 | 負責人: 蘇崑成 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100050032) |
海角七號樂透 統一編號: 10782622 | 負責人: 蔡枝秀 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030111274) |
小綿羊飲食店 統一編號: 10792059 | 負責人: 黃欽才 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
茶香世家慶平冷飲店 統一編號: 10859945 | 負責人: 蘇義傑 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
尼妃雅精品行 統一編號: 10860513 | 負責人: 黃玉婷 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
曼禾髮型工作室 統一編號: 10863096 | 負責人: 謝均穗 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
叁柒柒零製品行 統一編號: 10863455 | 負責人: 陳芝婉 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110035119) |
東方好茶館 統一編號: 10866663 | 負責人: 邱良泉 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
捷威企業社 統一編號: 10867699 | 負責人: 謝國煒 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
胡撇仔茶吧 統一編號: 10869520 | 負責人: 陳湣華 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 臺南市安南區安慶里怡安路 地址的商工登記... ]