隆順五金行
隆順五金行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 69767324 |
登記地址 | 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安南區 溪頂里 賢安街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1983-03-01 |
變更日期 | 2021-11-03 |
資本額總額 | 5,000元 |
負責人或代表人 | 林信成 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100053534) |
登記種類 | 商業登記 |
隆順五金行的簡介
隆順五金行位於臺南市安南區,營業登記地址:臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓,隆順五金行的統一編號:69767324,隆順五金行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:5,000元,成立時間於1983-04-01登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1100053534)。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 ■ 五金零售業 ■ 日常用品零售業 ■ 模具零售業 ■ 水器材料零售業 ■ 寵物食品及其用品零售業 ■ 祭祀用品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
隆順五金行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
481014,居家修繕用品零售
隆順五金行經濟部商業司登記所營事業項目
F206020,日常用品零售業,F206010,五金零售業
隆順五金行 - 黃頁資料
(以下顯示 3 筆)
隆順五金行地址: 桃園市桃園區正光街23號1樓 | 電話: 03-392-1673 |
隆順五金行地址: 桃園市桃園區正光街23號1樓 | 電話: 03-220-8923 |
隆順五金行地址: 台南市安南區賢安街4號 | 電話: 06-252-0854 |
隆順五金行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年08月商業變更登記清單2014-08-21 | 隆順五金行 | 林信成 | 5000 | 獨資 | 1030652611 | 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
■ 記錄於 110年11月商業歇業登記清單2021-11-03 | 隆順五金行 | 林信成 | 5000 | 獨資 | 1100053534 | 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
■ 記錄於 103年08月商業變更登記清單變更日期: 2014-08-21 | 商業名稱: 隆順五金行 | 負責人: 林信成 | 資本額: 5000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030652611 | 商業所在地: 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
■ 記錄於 110年11月商業歇業登記清單變更日期: 2021-11-03 | 商業名稱: 隆順五金行 | 負責人: 林信成 | 資本額: 5000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1100053534 | 商業所在地: 臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓 |
同姓名董監事 林信成 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林信成)林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成 | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 愛發斯特生物科技國際有限公司 | 統一編號: 12636920 |
林信成職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達欣工程股份有限公司 | 統一編號: 18997007 |
林信成職稱: 董事長 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 曜羽科技股份有限公司 | 統一編號: 28093438 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 人誠投資有限公司 | 統一編號: 42857723 |
林信成職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 人誠文創股份有限公司 | 統一編號: 43808089 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 鼎燁國際投資有限公司 | 統一編號: 54067251 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 42500 | 所代表法人: | 太磐國際開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536006 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 1650000 | 所代表法人: | 永大展有限公司 | 統一編號: 84512151 |
[ 搜尋 林信成 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林信成 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林信成)林信成 | 公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
林信成公司名稱: 士林開發股份有限公司 | 到職日期: 1080327 | 統一編號: 05147030 |
[ 搜尋 林信成 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 隆順五金行 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 隆順五金行)隆順五金行 | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市樹林區佳園路三段195號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
隆順五金行電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市樹林區佳園路三段195號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋 隆順五金行 開放資料... ]
姓名 林信成 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林信成)e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話 | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」 | (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司 | 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠 | 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
e轉新境-書畫與科技對話(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
第二屆古蹟文化國際論壇「跨界.交匯-從東亞港市到世界遺產」(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
士林開發股份有限公司總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
林信成食品工廠主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
林信成職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林信成 開放資料... ]
隆順五金行的地圖
隆順五金行的地址位於
臺南市安南區溪頂里賢安街4號1樓開啟Google地圖視窗隆順五金行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
欽川企業社 統一編號: 14782624 | 蔡新川 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安南區溪頂里賢安街2號1樓 |
麗鋼企業有限公司 統一編號: 16242813 | 廢止 (091年05月30日 經授中字 第0913469810號) | 臺南市安南區溪頂里賢安街二六號 | |
宇軒電腦企業社 統一編號: 17578505 | 張信鈺 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區溪頂里賢安街51號1樓(僅供辦公室使用) |
駱駝檳榔店 統一編號: 19718355 | 劉時錕 | 撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區溪頂里賢安街65號1樓 |
太乙電子工作室 統一編號: 21637219 | 江美姈 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安南區溪頂里賢安街26號1樓(僅供辦公室使用) |
好感動數位館 統一編號: 25763779 | 陳登猷 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市安南區溪頂里賢安街16號1樓 |
華盈立企業有限公司 統一編號: 28330559 | 陳盈汝 | 核准設立 | 臺南市安南區賢安街28號 |
米琪百元剪髮店 統一編號: 37624197 | 臺南市安南區溪頂里賢安街22號1樓 | ||
智鉉車業 統一編號: 40739855 | 邱詣評 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033301) | 臺南市安南區溪頂里賢安街59號1樓 |
大銘鎖行 統一編號: 40902899 | 黃朝明 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050350458) | 臺南市安南區溪頂里賢安街45號 |
欽川企業社 統一編號: 14782624 | 負責人: 蔡新川 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
麗鋼企業有限公司 統一編號: 16242813 | 狀態: 廢止 (091年05月30日 經授中字 第0913469810號) |
宇軒電腦企業社 統一編號: 17578505 | 負責人: 張信鈺 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
駱駝檳榔店 統一編號: 19718355 | 負責人: 劉時錕 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
太乙電子工作室 統一編號: 21637219 | 負責人: 江美姈 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
好感動數位館 統一編號: 25763779 | 負責人: 陳登猷 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
華盈立企業有限公司 統一編號: 28330559 | 負責人: 陳盈汝 | 狀態: 核准設立 |
米琪百元剪髮店 統一編號: 37624197 |
智鉉車業 統一編號: 40739855 | 負責人: 邱詣評 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033301) |
大銘鎖行 統一編號: 40902899 | 負責人: 黃朝明 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050350458) |
[ 更多 臺南市安南區溪頂里賢安街 地址的商工登記... ]