華利食品行
華利食品行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 68695800 |
登記地址 | 臺南市北區玉皇里佑民街2號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 北區 玉皇里 佑民街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1966-12-05 |
變更日期 | 2007-10-29 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 蔡東龍 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
華利食品行的簡介
華利食品行位於臺南市北區,營業登記地址:臺南市北區玉皇里佑民街2號1樓,華利食品行的統一編號:68695800,華利食品行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於1966-12-05登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
華利食品行經濟部商業司登記所營事業項目
煙酒買賣。(經營煙酒零售業務應經公賣局許可)
同姓名董監事 蔡東龍 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 蔡東龍)蔡東龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
蔡東龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 允通通運股份有限公司 | 統一編號: 05714370 |
蔡東龍 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大來國際股份有限公司 | 統一編號: 11011953 |
蔡東龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 萬三企業股份有限公司 | 統一編號: 16418559 |
蔡東龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 威世騏有限公司 | 統一編號: 25042610 |
蔡東龍 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
蔡東龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 碳手印數位科技股份有限公司 | 統一編號: 52656366 |
蔡東龍 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 156000 | 所代表法人: | 廣成產業股份有限公司 | 統一編號: 59856305 |
蔡東龍 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 媽雅人資數位科技股份有限公司 | 統一編號: 90885776 |
蔡東龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
蔡東龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 允通通運股份有限公司 | 統一編號: 05714370 |
蔡東龍職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大來國際股份有限公司 | 統一編號: 11011953 |
蔡東龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 萬三企業股份有限公司 | 統一編號: 16418559 |
蔡東龍職稱: 董事 | 持有股份數: 1300000 | 所代表法人: | 威世騏有限公司 | 統一編號: 25042610 |
蔡東龍職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 方舟創價商務育成股份有限公司 | 統一編號: 27548185 |
蔡東龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 碳手印數位科技股份有限公司 | 統一編號: 52656366 |
蔡東龍職稱: 常務董事 | 持有股份數: 156000 | 所代表法人: | 廣成產業股份有限公司 | 統一編號: 59856305 |
蔡東龍職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 媽雅人資數位科技股份有限公司 | 統一編號: 90885776 |
[ 搜尋 蔡東龍 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 蔡東龍 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 蔡東龍)蔡東龍 | 公司名稱: 大來國際股份有限公司 | 到職日期: 1021016 | 統一編號: 11011953 |
蔡東龍 | 公司名稱: 長健貿易股份有限公司 | 到職日期: 0780122 | 統一編號: 23192445 |
蔡東龍公司名稱: 大來國際股份有限公司 | 到職日期: 1021016 | 統一編號: 11011953 |
蔡東龍公司名稱: 長健貿易股份有限公司 | 到職日期: 0780122 | 統一編號: 23192445 |
[ 搜尋 蔡東龍 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 蔡東龍 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 蔡東龍)蔡東龍 | 公司名稱: 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080827 @ 遊覽車駕駛資料 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照C據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照B據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-4833753 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市振興里員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
蔡東龍 | 公司名稱: 鈺銓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210222 @ 遊覽車駕駛資料 |
中華民國智慧健康管理照護協會 | 團體會址: 新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之2 | 成立日期: 1030810 | 理事長: 蔡東龍 @ 全國性人民團體名冊 |
聖愛動物醫院 | 機構電話: (07)5874211 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市左營區中華一路3之1號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
蔡東龍公司名稱: 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20080827 @ 遊覽車駕駛資料 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照C據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/09/03 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8337536 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市員水路一段102巷76號 @ 長照B據點 |
財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-4833753 | 機構負責人姓名: 蔡東龍 | 機構代碼: A10900054 | 機構種類: A1 | 地址全址: 彰化縣員林市振興里員水路一段102巷76號 @ 長照ABC據點 |
蔡東龍公司名稱: 鈺銓通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210222 @ 遊覽車駕駛資料 |
中華民國智慧健康管理照護協會團體會址: 新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之2 | 成立日期: 1030810 | 理事長: 蔡東龍 @ 全國性人民團體名冊 |
聖愛動物醫院機構電話: (07)5874211 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 高雄市左營區中華一路3之1號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
[ 搜尋 蔡東龍 開放資料... ]
華利食品行的地圖
華利食品行的地址位於
臺南市北區玉皇里佑民街2號1樓開啟Google地圖視窗華利食品行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
日新煤氣行 統一編號: 47806409 | 柯俊霖 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060017559) | 臺南市北區玉皇里佑民街12之2號1樓 |
郁香茶行 統一編號: 47947055 | 彭裕湘 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061121351) | 臺南市北區玉皇里佑民街12之2號1樓 |
中和堂藝品店 統一編號: 56991453 | 汪武忠 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街12之2號1樓 |
日新煤氣行 統一編號: 68077482 | 黃正雄 | 歇業 - 合夥 | 臺南市北區玉皇里佑民街16號1樓 |
旭盛商號 統一編號: 68273370 | 吳文明 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街42巷35號?? |
伯爵別墅 統一編號: 68321401 | 陳玉樹 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街55號 |
華利食品行 統一編號: 68695800 | 蔡東龍 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街2號1樓 |
寶生木座製造所 統一編號: 69050026 | 蔡美華 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街53巷9號1樓 |
明忠工業原料行 統一編號: 69535676 | 汪陳莉玲 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街12之3號1樓?????? |
興河企業社 統一編號: 69589172 | 方正丁 | 歇業 - 獨資 | 臺南市北區玉皇里佑民街75號?? |
日新煤氣行 統一編號: 47806409 | 負責人: 柯俊霖 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060017559) |
郁香茶行 統一編號: 47947055 | 負責人: 彭裕湘 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061121351) |
中和堂藝品店 統一編號: 56991453 | 負責人: 汪武忠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
日新煤氣行 統一編號: 68077482 | 負責人: 黃正雄 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
旭盛商號 統一編號: 68273370 | 負責人: 吳文明 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
伯爵別墅 統一編號: 68321401 | 負責人: 陳玉樹 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
華利食品行 統一編號: 68695800 | 負責人: 蔡東龍 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
寶生木座製造所 統一編號: 69050026 | 負責人: 蔡美華 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
明忠工業原料行 統一編號: 69535676 | 負責人: 汪陳莉玲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
興河企業社 統一編號: 69589172 | 負責人: 方正丁 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺南市北區玉皇里佑民街 地址的商工登記... ]