鴻威水電材料行
鴻威水電材料行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 67928886 |
登記地址 | 臺南市佳里區龍安里溫子內125之11號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 佳里區 龍安里 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 1998-08-07 |
變更日期 | 2000-10-02 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 黃俊卿 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
鴻威水電材料行的簡介
鴻威水電材料行位於臺南市佳里區,營業登記地址:臺南市佳里區龍安里溫子內125之11號1樓,鴻威水電材料行的統一編號:67928886,鴻威水電材料行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,成立時間於1998-08-07登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中西區 ■ 東區 ■ 南區 ■ 北區 ■ 安平區 ■ 安南區 ■ 永康區 ■ 歸仁區 ■ 新化區 ■ 左鎮區 ■ 玉井區 ■ 楠西區 ■ 南化區 ■ 仁德區 ■ 關廟區 ■ 龍崎區 ■ 官田區 ■ 麻豆區 ■ 佳里區 ■ 西港區 ■ 七股區 ■ 將軍區 ■ 學甲區 ■ 北門區 ■ 新營區 ■ 後壁區 ■ 白河區 ■ 東山區 ■ 六甲區 ■ 下營區 ■ 柳營區 ■ 鹽水區 ■ 善化區 ■ 大內區 ■ 山上區 ■ 新市區 ■ 安定區
鴻威水電材料行經濟部商業司登記所營事業項目
水電材料買賣。
同姓名董監事 黃俊卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 黃俊卿)黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 詮峰汽車股份有限公司 | 統一編號: 22568534 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 青松企業有限公司 | 統一編號: 24874263 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 966242 | 所代表法人: | 凱泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28593617 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 星耀國際傳播股份有限公司 | 統一編號: 28687023 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢翔保全事業股份有限公司 | 統一編號: 45876391 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 涓伙鍋餐飲股份有限公司 | 統一編號: 53950248 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 肯睿投資有限公司 | 統一編號: 69564480 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62080 | 所代表法人: | 臨康企業股份有限公司 | 統一編號: 70429603 |
黃俊卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 加銓水電有限公司 | 統一編號: 82842206 |
黃俊卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 漢翔物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83103214 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 詮峰汽車股份有限公司 | 統一編號: 22568534 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 青松企業有限公司 | 統一編號: 24874263 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 966242 | 所代表法人: | 凱泰國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28593617 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 星耀國際傳播股份有限公司 | 統一編號: 28687023 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢翔保全事業股份有限公司 | 統一編號: 45876391 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 涓伙鍋餐飲股份有限公司 | 統一編號: 53950248 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 肯睿投資有限公司 | 統一編號: 69564480 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 62080 | 所代表法人: | 臨康企業股份有限公司 | 統一編號: 70429603 |
黃俊卿職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 加銓水電有限公司 | 統一編號: 82842206 |
黃俊卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 漢翔物業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 83103214 |
[ 搜尋 黃俊卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 黃俊卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 黃俊卿)黃俊卿 | 公司名稱: 源昕興業股份有限公司 | 到職日期: 0851007 | 統一編號: 89990878 |
黃俊卿公司名稱: 源昕興業股份有限公司 | 到職日期: 0851007 | 統一編號: 89990878 |
[ 搜尋 黃俊卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 黃俊卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃俊卿)五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰 | 敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋 黃俊卿 開放資料... ]
鴻威水電材料行的地圖
鴻威水電材料行的地址位於
臺南市佳里區龍安里溫子內125之11號1樓開啟Google地圖視窗鴻威水電材料行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
宋教官海鮮碳烤 統一編號: 21619556 | 賴菊滿 | 歇業 - 獨資 | 臺南市佳里區龍安里子內125之38號1樓 |
佳芊企業有限公司 統一編號: 22699108 | 解散 | 臺南市佳里區龍安里塭子內一三0號 | |
喜富企業有限公司 統一編號: 22806661 | 廢止 (103年05月13日 府經工商字 第1030304653號) | 臺南市佳里區龍安里塭子內一三○號 | |
達士勤環保有限公司 統一編號: 24219034 | 解散 (文號: 2012-11-13 府經工商字 第1010820342號) | 臺南市佳里區龍安里塭子內125-9號 | |
頂富承貿易有限公司 統一編號: 24919682 | 黃世輝 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) | 臺南市佳里區龍安里外渡頭12號1樓 |
昜昇企業社 統一編號: 26435114 | 黃筱嵐 | 歇業 - 合夥 | 臺南市佳里區龍安里塭子內116號之1(1樓) |
高翔鋼鐵工業有限公司 統一編號: 28790477 | 黃銀樹 | 核准設立 | 臺南市佳里區龍安里塭子內42號 |
丞創企業社 統一編號: 40709070 | 黃聖賓 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030263319) | 臺南市佳里區龍安里塭子內2之53號1樓 |
念品商行 統一編號: 40906001 | 劉念祖 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050351640) | 臺南市佳里區龍安里外渡頭12之9號1樓 |
展握貿易有限公司 統一編號: 54067288 | 黃恩迪 | 核准設立 | 臺南市佳里區龍安里塭子內27號1樓 |
宋教官海鮮碳烤 統一編號: 21619556 | 負責人: 賴菊滿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
佳芊企業有限公司 統一編號: 22699108 | 狀態: 解散 |
喜富企業有限公司 統一編號: 22806661 | 狀態: 廢止 (103年05月13日 府經工商字 第1030304653號) |
達士勤環保有限公司 統一編號: 24219034 | 狀態: 解散 (文號: 2012-11-13 府經工商字 第1010820342號) |
頂富承貿易有限公司 統一編號: 24919682 | 負責人: 黃世輝 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2018-12-27) |
昜昇企業社 統一編號: 26435114 | 負責人: 黃筱嵐 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
高翔鋼鐵工業有限公司 統一編號: 28790477 | 負責人: 黃銀樹 | 狀態: 核准設立 |
丞創企業社 統一編號: 40709070 | 負責人: 黃聖賓 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030263319) |
念品商行 統一編號: 40906001 | 負責人: 劉念祖 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050351640) |
展握貿易有限公司 統一編號: 54067288 | 負責人: 黃恩迪 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺南市佳里區龍安里 地址的商工登記... ]