瑞豪電器行
瑞豪電器行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 67899377 |
登記地址 | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段79號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 三星鄉 大隱村 三星路2段 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 1998-10-22 |
變更日期 | 2009-07-20 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 林惠玲 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
瑞豪電器行的簡介
瑞豪電器行位於宜蘭縣三星鄉,營業登記地址:宜蘭縣三星鄉大隱村9鄰三星路2段79號1樓,瑞豪電器行的統一編號:67899377,瑞豪電器行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於1998-10-22登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
機械批發業 ■ 電器批發業 ■ 精密儀器批發業 ■ 電腦及事務性機器設備批發業 ■ 度量衡器批發業 ■ 電信器材批發業 ■ 交通標誌器材批發業 ■ 污染防治設備批發業 ■ 電池批發業 ■ 警械批發業 ■ 其他機械器具批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
瑞豪電器行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
474199,其他家用電器零售
瑞豪電器行經濟部商業司登記所營事業項目
F113020,電器批發業,F213010,電器零售業
瑞豪電器行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
瑞豪電器行地址: 宜蘭縣三星鄉三星路二段81號 | 電話: 03-989-8400 |
同姓名董監事 林惠玲 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林惠玲)林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 雙順漁業股份有限公司 | 統一編號: 00765737 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 順德漁業股份有限公司 | 統一編號: 00768848 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 椿生股份有限公司 | 統一編號: 02849706 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 伍中食品廠股份有限公司 | 統一編號: 03160108 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 麥飯泉股份有限公司 | 統一編號: 12659346 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6246915 | 所代表法人: 財金資訊股份有限公司 | 財宏科技股份有限公司 | 統一編號: 12665305 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 光貝通訊工程有限公司 | 統一編號: 12844743 |
張林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 馨和實業有限公司 | 統一編號: 12890957 |
林惠玲 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870000 | 所代表法人: | 明宏投資股份有限公司 | 統一編號: 13139837 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 雙順漁業股份有限公司 | 統一編號: 00765737 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 570 | 所代表法人: | 順德漁業股份有限公司 | 統一編號: 00768848 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 椿生股份有限公司 | 統一編號: 02849706 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 伍中食品廠股份有限公司 | 統一編號: 03160108 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 麥飯泉股份有限公司 | 統一編號: 12659346 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 6246915 | 所代表法人: 財金資訊股份有限公司 | 財宏科技股份有限公司 | 統一編號: 12665305 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 光貝通訊工程有限公司 | 統一編號: 12844743 |
張林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 馨和實業有限公司 | 統一編號: 12890957 |
林惠玲職稱: 董事 | 持有股份數: 1870000 | 所代表法人: | 明宏投資股份有限公司 | 統一編號: 13139837 |
[ 搜尋 林惠玲 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林惠玲 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林惠玲)林惠玲 | 公司名稱: 財金資訊股份有限公司 | 到職日期: 1110301 | 統一編號: 16744111 |
林惠玲 | 公司名稱: 柏銓事業有限公司 | 到職日期: 0770624 | 統一編號: 22963893 |
林惠玲 | 公司名稱: 榮嵩股份有限公司 | 到職日期: 0871202 | 統一編號: 52753281 |
林惠玲公司名稱: 財金資訊股份有限公司 | 到職日期: 1110301 | 統一編號: 16744111 |
林惠玲公司名稱: 柏銓事業有限公司 | 到職日期: 0770624 | 統一編號: 22963893 |
林惠玲公司名稱: 榮嵩股份有限公司 | 到職日期: 0871202 | 統一編號: 52753281 |
[ 搜尋 林惠玲 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林惠玲 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林惠玲)極錩投資股份有限公司 | 公司統編: 80656325 | 新北市汐止區大同路3段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
三羊投資股份有限公司 | 公司統編: 80656177 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
建錩投資股份有限公司 | 公司統編: 80657909 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031225 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
晨柏美材有限公司 | 公司統編: 27678428 | 臺中市豐原區翁子里富翁路260巷5號1樓 | 設立核准日期: 20050425 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
林惠玲 | 事務所名稱: 興達記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林市惠來里26鄰園林大街72號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,桃園市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980937號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
第87屆臺陽美術特展 | (中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第87屆臺陽美術特展 | (中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林惠玲 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 @ 董監事資料集 |
極錩投資股份有限公司公司統編: 80656325 | 新北市汐止區大同路3段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
三羊投資股份有限公司公司統編: 80656177 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031223 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
建錩投資股份有限公司公司統編: 80657909 | 新北市汐止區大同路三段425號 | 設立核准日期: 20031225 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
晨柏美材有限公司公司統編: 27678428 | 臺中市豐原區翁子里富翁路260巷5號1樓 | 設立核准日期: 20050425 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
林惠玲事務所名稱: 興達記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣員林市惠來里26鄰園林大街72號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,臺南市,高雄市,新北市,桃園市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980937號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
第87屆臺陽美術特展(中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
第87屆臺陽美術特展(中華民國)臺陽美術協會 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林惠玲職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 斯揚林業社會企業股份有限公司 | 統一編號: 54231979 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林惠玲 開放資料... ]
瑞豪電器行的地圖
瑞豪電器行的地址位於
宜蘭縣三星鄉大隱村9鄰三星路2段79號1樓開啟Google地圖視窗瑞豪電器行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
煜昇企業社 統一編號: 19565386 | 趙權威 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100900040) | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔中路200巷1弄10號 |
柯林企業社 統一編號: 19566385 | 王素珠 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路五七之七號 |
東慶汽車代驗行 統一編號: 19566441 | 邱寶珠 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路一一二之一五號一樓(僅供辦公室用) |
榛宥富企業社 統一編號: 19574300 | 黃富村 | 廢止 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路一段三八五巷四五號一樓 |
魏麗娟檳榔(寄:三星鄉大埔路250號) 統一編號: 19578214 | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路2段856號 | ||
伍仟農產行 統一編號: 19580648 | 吳文宏 | 核准設立 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段八○七號(限使用第一層)(農舍) |
久山實業社 統一編號: 19580653 | 李原自 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路一九三號(僅供辦公室使用) |
協侑農業資材行 統一編號: 19581745 | 陳建浩 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902632) | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路二段336號 |
富昌實業社 統一編號: 19584145 | 張素月 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣三星鄉大隱村大埔路三○之六號一樓 |
工正企業社 統一編號: 19586158 | 張金鳳 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120904122) | 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路一段560號一樓 |
煜昇企業社 統一編號: 19565386 | 負責人: 趙權威 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100900040) |
柯林企業社 統一編號: 19566385 | 負責人: 王素珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
東慶汽車代驗行 統一編號: 19566441 | 負責人: 邱寶珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
榛宥富企業社 統一編號: 19574300 | 負責人: 黃富村 | 狀態: 廢止 - 獨資 |
魏麗娟檳榔(寄:三星鄉大埔路250號) 統一編號: 19578214 |
伍仟農產行 統一編號: 19580648 | 負責人: 吳文宏 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
久山實業社 統一編號: 19580653 | 負責人: 李原自 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
協侑農業資材行 統一編號: 19581745 | 負責人: 陳建浩 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040902632) |
富昌實業社 統一編號: 19584145 | 負責人: 張素月 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
工正企業社 統一編號: 19586158 | 負責人: 張金鳳 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120904122) |
[ 更多 宜蘭縣三星鄉大隱村三星路 地址的商工登記... ]