佑欣商行
佑欣商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 67895421 |
登記地址 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街一五五號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 宜蘭縣 宜蘭市 東門里 聖後街 |
登記機關 | 宜蘭縣政府 |
設立日期 | 1998-06-29 |
變更日期 | 2003-09-19 |
資本額總額 | 450,000元 |
負責人或代表人 | 葉麗卿 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
佑欣商行的簡介
佑欣商行位於宜蘭縣宜蘭市,營業登記地址:宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街一五五號一樓,佑欣商行的統一編號:67895421,佑欣商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:450,000元,成立時間於1998-06-29登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
宜蘭市 ■ 頭城鎮 ■ 礁溪鄉 ■ 壯圍鄉 ■ 員山鄉 ■ 羅東鎮 ■ 三星鄉 ■ 大同鄉 ■ 五結鄉 ■ 冬山鄉 ■ 蘇澳鎮 ■ 南澳鄉 ■ 釣魚臺列嶼
佑欣商行經濟部商業司登記所營事業項目
錄影節目帶、影音光碟之租售。(僅使用第一層)
同姓名董監事 葉麗卿 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 捷順國際食品股份有限公司 | 統一編號: 83450163 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 52 | 所代表法人: | 巨晟圖書股份有限公司 | 統一編號: 84166476 |
林葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安順興業有限公司 | 統一編號: 89158263 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯成車業有限公司 | 統一編號: 89654713 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 葉麗卿 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 葉麗卿)葉麗卿 | 公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
葉麗卿公司名稱: 欣詮企業股份有限公司 | 到職日期: 0750222 | 統一編號: 22078121 |
[ 搜尋 葉麗卿 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
名稱 佑欣商行 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 佑欣商行)佑欣商行 | 食品業者登錄字號: F-200254562-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 91762962 | 新北市新店區安興路109號14樓之7 @ 食品業者登錄資料集 |
佑欣商行 | 食品業者登錄字號: A-200254562-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91762962 | 台北市信義區基隆路二段131-24號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
佑欣商行 | 食品業者登錄字號: A-200254562-00002-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91762962 | 台北市信義區基隆路二段131-25號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
佑欣商行食品業者登錄字號: F-200254562-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 91762962 | 新北市新店區安興路109號14樓之7 @ 食品業者登錄資料集 |
佑欣商行食品業者登錄字號: A-200254562-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91762962 | 台北市信義區基隆路二段131-24號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
佑欣商行食品業者登錄字號: A-200254562-00002-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 91762962 | 台北市信義區基隆路二段131-25號3樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 佑欣商行 開放資料... ]
姓名 葉麗卿 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 葉麗卿)元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區 | (中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
元極舞研習@鎮山社區(中華民國)葉麗卿 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
葉麗卿職稱: 監察人 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 伯崇科技股份有限公司 | 統一編號: 16856488 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 東鑫企業有限公司 | 統一編號: 22213203 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 薩摩亞商ADEPT AWARENESS INVESTMENTS LIMITED. | 鴻宇國際投資股份有限公司 | 統一編號: 28311666 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 祐德工程有限公司 | 統一編號: 28758504 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事長 | 持有股份數: 185000 | 所代表法人: | 杉邑實業股份有限公司 | 統一編號: 56608464 @ 董監事資料集 |
葉麗卿職稱: 董事 | 持有股份數: 650 | 所代表法人: | 日隆洋傘工業股份有限公司 | 統一編號: 59045192 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 葉麗卿 開放資料... ]
佑欣商行的地圖
佑欣商行的地址位於
宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街一五五號一樓開啟Google地圖視窗佑欣商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
豐勝免洗餐具商行 統一編號: 41192988 | 吳秀美 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080901168) | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街139號一樓 |
鮮之味小吃部 統一編號: 49809867 | 林智昌 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070901853) | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街106號一樓 |
美蓮姨素食館 統一編號: 49888166 | 歐美蓮 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街七九號一樓 |
良心行 統一編號: 50713643 | 林君如 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100902963) | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街107號 |
來來超商股份有限公司第一三一二分公司 統一編號: 51804348 | 魏國志 | 核准設立 | 宜蘭縣宜蘭市聖後街106號1樓 |
兆鴻國際貿易有限公司 統一編號: 53988286 | 曾婷怡 | 解散 | 宜蘭縣宜蘭市聖後街155號 |
陞佶實業有限公司 統一編號: 54096404 | 林憲達 | 核准設立 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街69號1樓 |
佑欣商行 統一編號: 67895421 | 葉麗卿 | 歇業 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街一五五號一樓 |
克庭實業社 統一編號: 67898551 | 吳正軒 | 撤銷 - 獨資 | 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街一三一號 |
富邦綜合證券股份有限公司宜蘭分公司 統一編號: 70778854 | 邱明發 | 核准設立 | 宜蘭縣宜蘭市聖後街一一八號二、三樓 |
豐勝免洗餐具商行 統一編號: 41192988 | 負責人: 吳秀美 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080901168) |
鮮之味小吃部 統一編號: 49809867 | 負責人: 林智昌 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070901853) |
美蓮姨素食館 統一編號: 49888166 | 負責人: 歐美蓮 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
良心行 統一編號: 50713643 | 負責人: 林君如 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100902963) |
來來超商股份有限公司第一三一二分公司 統一編號: 51804348 | 負責人: 魏國志 | 狀態: 核准設立 |
兆鴻國際貿易有限公司 統一編號: 53988286 | 負責人: 曾婷怡 | 狀態: 解散 |
陞佶實業有限公司 統一編號: 54096404 | 負責人: 林憲達 | 狀態: 核准設立 |
佑欣商行 統一編號: 67895421 | 負責人: 葉麗卿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
克庭實業社 統一編號: 67898551 | 負責人: 吳正軒 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
富邦綜合證券股份有限公司宜蘭分公司 統一編號: 70778854 | 負責人: 邱明發 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 宜蘭縣宜蘭市東門里聖後街 地址的商工登記... ]