力仁商行
力仁商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 66941448 |
登記地址 | 新北市中和區秀峰街81巷1號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 秀峰街 |
登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1989-06-12 |
變更日期 | 2014-07-28 |
資本額總額 | 5,000元 |
負責人或代表人 | 陳芬蘭 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035241987) |
登記種類 | 商業登記 |
力仁商行的簡介
力仁商行位於新北市中和區,營業登記地址:新北市中和區秀峰街81巷1號1樓,力仁商行的統一編號:66941448,力仁商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:5,000元,成立時間於1989-06-12登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1035241987)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
力仁商行經濟部商業司登記所營事業項目
新貨之零售。@@
力仁商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年07月商業歇業登記清單2014-07-28 | 力仁商行 | 陳芬蘭 | 5000 | 獨資 | 1035241987 | 新北市中和區秀峰街81巷1號1樓 |
■ 記錄於 103年07月商業歇業登記清單變更日期: 2014-07-28 | 商業名稱: 力仁商行 | 負責人: 陳芬蘭 | 資本額: 5000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1035241987 | 商業所在地: 新北市中和區秀峰街81巷1號1樓 |
同姓名董監事 陳芬蘭 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 陳芬蘭)陳芬蘭 | 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10216500000 | 所代表法人: 第一金融控股股份有限公司 | 第一商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 05052322 |
陳芬蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美麗房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 24393933 |
陳芬蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥贊開發股份有限公司 | 統一編號: 24461684 |
陳芬蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 246250 | 所代表法人: | 通耐建材股份有限公司 | 統一編號: 24749929 |
陳芬蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 弘龍投資股份有限公司 | 統一編號: 24964308 |
陳芬蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1479165 | 所代表法人: | 晏京國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28372564 |
陳芬蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富勝不動產開發有限公司 | 統一編號: 28888817 |
陳芬蘭 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 安鑫實業股份有限公司 | 美麗信房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 29143870 |
陳芬蘭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祐寅開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 52570924 |
陳芬蘭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 安鑫實業股份有限公司 | 統一編號: 54031297 |
陳芬蘭職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10216500000 | 所代表法人: 第一金融控股股份有限公司 | 第一商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 05052322 |
陳芬蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美麗房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 24393933 |
陳芬蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祥贊開發股份有限公司 | 統一編號: 24461684 |
陳芬蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 246250 | 所代表法人: | 通耐建材股份有限公司 | 統一編號: 24749929 |
陳芬蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 弘龍投資股份有限公司 | 統一編號: 24964308 |
陳芬蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 1479165 | 所代表法人: | 晏京國際開發股份有限公司 | 統一編號: 28372564 |
陳芬蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 富勝不動產開發有限公司 | 統一編號: 28888817 |
陳芬蘭職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 安鑫實業股份有限公司 | 美麗信房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 29143870 |
陳芬蘭職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 祐寅開發顧問股份有限公司 | 統一編號: 52570924 |
陳芬蘭職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 安鑫實業股份有限公司 | 統一編號: 54031297 |
[ 搜尋 陳芬蘭 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 陳芬蘭 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 陳芬蘭)陳芬蘭 | 公司名稱: 第一金融控股股份有限公司 | 到職日期: 1100505 | 統一編號: 80351999 |
陳芬蘭公司名稱: 第一金融控股股份有限公司 | 到職日期: 1100505 | 統一編號: 80351999 |
[ 搜尋 陳芬蘭 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 陳芬蘭 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 陳芬蘭)探究策略55. 中小學篇 | 作者: 何文馨, 李筑萱, 古昀澤, 陳建長, 李宗遠, 吳曉律, 徐惠春, 陳俊能, 林思慧, 許淑娟, 陳芬蘭, 高志雄, 許詩訪, 許淑娟, 張淨宜, 曾雅薇, 陳薇雅, 陳銘哲, 李建德, 臺東核心教... | 出版機構: 師大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 270 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5624-90-3 (平裝, NT$350, 270面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
華夏風華-2024臺中市華夏書畫協會會員聯展 | (中華民國)臺中市華夏書畫協會 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
華夏風華-2024臺中市華夏書畫協會會員聯展 | (中華民國)臺中市華夏書畫協會 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
神才印刷事業股份有限公司 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 16338296 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區泰山里中山路五0七巷五五號 @ 登記工廠名錄 |
華南金融控股股份有限公司 | 總機電話: 23713111 | 公司代號: 2880 | 產業別: 17 | 營利事業統一編號: 70826764 | 住址: 台北市信義區松仁路123號 | 董事長: 陳芬蘭 | 成立日期: 20011219 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
華南銀行 | 總機電話: 23713111 | 公司代號: 5838 | 住址: 台北市信義區松仁路123號 | 成立日期: 19470222 | 華南商業銀行股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
陳芬蘭 | 食品業者登錄字號: Q-200061003-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34968155 | 嘉義縣新港鄉宮後村中正路142號門口 @ 食品業者登錄資料集 |
陳芬蘭 | 食品業者登錄字號: Q-200061003-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 34968155 | 嘉義縣新港鄉宮後村中正路142號門口 @ 食品業者登錄資料集 |
探究策略55. 中小學篇作者: 何文馨, 李筑萱, 古昀澤, 陳建長, 李宗遠, 吳曉律, 徐惠春, 陳俊能, 林思慧, 許淑娟, 陳芬蘭, 高志雄, 許詩訪, 許淑娟, 張淨宜, 曾雅薇, 陳薇雅, 陳銘哲, 李建德, 臺東核心教... | 出版機構: 師大出版中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 270 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5624-90-3 (平裝, NT$350, 270面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
華夏風華-2024臺中市華夏書畫協會會員聯展(中華民國)臺中市華夏書畫協會 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
華夏風華-2024臺中市華夏書畫協會會員聯展(中華民國)臺中市華夏書畫協會 | 活動起始日期: 2024/05/17 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
神才印刷事業股份有限公司主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 16338296 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區泰山里中山路五0七巷五五號 @ 登記工廠名錄 |
華南金融控股股份有限公司總機電話: 23713111 | 公司代號: 2880 | 產業別: 17 | 營利事業統一編號: 70826764 | 住址: 台北市信義區松仁路123號 | 董事長: 陳芬蘭 | 成立日期: 20011219 | 出表日期: 1130919 @ 上市公司基本資料 |
華南銀行總機電話: 23713111 | 公司代號: 5838 | 住址: 台北市信義區松仁路123號 | 成立日期: 19470222 | 華南商業銀行股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
陳芬蘭食品業者登錄字號: Q-200061003-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34968155 | 嘉義縣新港鄉宮後村中正路142號門口 @ 食品業者登錄資料集 |
陳芬蘭食品業者登錄字號: Q-200061003-00001-6 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 34968155 | 嘉義縣新港鄉宮後村中正路142號門口 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 陳芬蘭 開放資料... ]
力仁商行的地圖
力仁商行的地址位於
新北市中和區秀峰街81巷1號1樓開啟Google地圖視窗力仁商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
最前線有限公司 統一編號: 50971563 | 曹姜春英 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-12) | 新北市中和區景德街32號 |
弘楷工程有限公司 統一編號: 52547277 | 周晏禎 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-10) | 新北市中和區景德街37號6樓之1 |
鼎盛豐國際開發有限公司 統一編號: 53094456 | 林敏南 | 核准設立 | 新北市中和區景德街30號14樓之1 |
洋驊國際有限公司 統一編號: 53419840 | 周宜庭 | 核准設立 | 新北市中和區秀峰街103巷1弄6號 |
璿駿有限公司 統一編號: 53679508 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-15) | 新北市中和區秀峰街127巷11號4樓 | |
齊登貿易有限公司 統一編號: 53687211 | 黃水平 | 解散 (核准解散日期: 2018-10-22) | 新北市中和區秀峰街62巷9號 |
喜來樂貿易有限公司 統一編號: 53693380 | 許勇 | 核准設立 | 新北市中和區景德街30號8樓 |
同祥工程有限公司 統一編號: 53711417 | 張祥根 | 核准設立 | 新北市中和區秀峰街79巷2號(1樓) |
喬崴薾有限公司 統一編號: 53720231 | 解散 (核准解散日期: 2016-03-22) | 新北市中和區秀峰里秀峰街119巷6弄9之3號 | |
久川食府股份有限公司 統一編號: 53967938 | 李星緰 | 解散 (核准解散日期: 2015-02-24) | 新北市中和區秀峰里景德街29號 |
最前線有限公司 統一編號: 50971563 | 負責人: 曹姜春英 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-06-12) |
弘楷工程有限公司 統一編號: 52547277 | 負責人: 周晏禎 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-08-10) |
鼎盛豐國際開發有限公司 統一編號: 53094456 | 負責人: 林敏南 | 狀態: 核准設立 |
洋驊國際有限公司 統一編號: 53419840 | 負責人: 周宜庭 | 狀態: 核准設立 |
璿駿有限公司 統一編號: 53679508 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2015-05-15) |
齊登貿易有限公司 統一編號: 53687211 | 負責人: 黃水平 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2018-10-22) |
喜來樂貿易有限公司 統一編號: 53693380 | 負責人: 許勇 | 狀態: 核准設立 |
同祥工程有限公司 統一編號: 53711417 | 負責人: 張祥根 | 狀態: 核准設立 |
喬崴薾有限公司 統一編號: 53720231 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2016-03-22) |
久川食府股份有限公司 統一編號: 53967938 | 負責人: 李星緰 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2015-02-24) |
[ 更多 新北市中和區秀峰街 地址的商工登記... ]