楷將有限公司
楷將有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 64904003 |
登記地址 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 安平區 華平里 育平九街 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2017-05-09 |
撤銷日期 | 2018-05-25 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 林鈺芳 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2018-05-25) |
登記種類 | 公司登記 |
楷將有限公司的簡介
楷將有限公司位於臺南市安平區,營業登記地址:臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15,楷將有限公司的統一編號:64904003,楷將有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:200,000元,成立時間於2017-05-09登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2018-05-25)。
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 ■ 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 ■ 五金批發業 ■ 日常用品批發業 ■ 模具批發業 ■ 水器材料批發業 ■ 陶瓷玻璃器皿批發業 ■ 寵物食品及其用品批發業 ■ 祭祀用品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
楷將有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F104110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業,F105050,家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業,F111090,建材批發業,F401010,國際貿易業,F399040,無店面零售業,E801010,室內裝潢業,E801070,廚具、衛浴設備安裝工程業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
楷將有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年05月公司設立登記清單2017-05-09 | 楷將有限公司 | 林鈺芳 | 200000 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15 |
■ 記錄於 107年05月公司解散登記清單2017-05-09 ~ 2018-05-25 | 楷將有限公司 | 200000 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15 |
■ 記錄於 106年05月公司設立登記清單核准設立日期: 2017-05-09 | 公司名稱: 楷將有限公司 | 代表人: 林鈺芳 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15 |
■ 記錄於 107年05月公司解散登記清單核准設立日期: 2017-05-09 | 核准解散日期: 2018-05-25 | 公司名稱: 楷將有限公司 | 代表人: | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15 |
同姓名董監事 林鈺芳 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林鈺芳)林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 鑫鈺投資有限公司 | 統一編號: 66338362 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏國木業股份有限公司 | 統一編號: 04437791 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 顯祥科技股份有限公司 | 統一編號: 12879762 |
林鈺芳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 春旺投資股份有限公司 | 宏邑開發股份有限公司 | 統一編號: 23606873 |
林鈺芳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 閎詮投資股份有限公司 | 天裕開發股份有限公司 | 統一編號: 24345692 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 華柏設計顧問有限公司 | 統一編號: 24993373 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄建股份有限公司 | 統一編號: 27354650 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂新資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27716393 |
林鈺芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 健復實業股份有限公司 | 崧億開發股份有限公司 | 統一編號: 27721868 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 上勝開發有限公司 | 統一編號: 28470798 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 鑫鈺投資有限公司 | 統一編號: 66338362 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏國木業股份有限公司 | 統一編號: 04437791 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 顯祥科技股份有限公司 | 統一編號: 12879762 |
林鈺芳職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 春旺投資股份有限公司 | 宏邑開發股份有限公司 | 統一編號: 23606873 |
林鈺芳職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 閎詮投資股份有限公司 | 天裕開發股份有限公司 | 統一編號: 24345692 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 華柏設計顧問有限公司 | 統一編號: 24993373 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄建股份有限公司 | 統一編號: 27354650 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 茂新資產管理股份有限公司 | 統一編號: 27716393 |
林鈺芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 健復實業股份有限公司 | 崧億開發股份有限公司 | 統一編號: 27721868 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 上勝開發有限公司 | 統一編號: 28470798 |
[ 搜尋 林鈺芳 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 楷將 - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 所有 楷將)Echoes of Two Lands |Luke Kay 島間迴映|盧楷 | (紐西蘭)Luke Kay | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
Echoes of Two Lands |Luke Kay 島間迴映|盧楷 | (紐西蘭)Luke Kay | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
Echoes of Two Lands |Luke Kay 島間迴映|盧楷(紐西蘭)Luke Kay | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
Echoes of Two Lands |Luke Kay 島間迴映|盧楷(紐西蘭)Luke Kay | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋 楷將 開放資料... ]
姓名 林鈺芳 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林鈺芳)林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 鑫鈺投資有限公司 | 統一編號: 66338362 @ 董監事資料集 |
0956602099 | 連絡電話: 0956602099 | 育英里20鄰國華街50號 | 廠商序號: C2021050000030 @ 寵物食品業者資料 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏國木業股份有限公司 | 統一編號: 04437791 @ 董監事資料集 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 顯祥科技股份有限公司 | 統一編號: 12879762 @ 董監事資料集 |
林鈺芳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 春旺投資股份有限公司 | 宏邑開發股份有限公司 | 統一編號: 23606873 @ 董監事資料集 |
林鈺芳 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 閎詮投資股份有限公司 | 天裕開發股份有限公司 | 統一編號: 24345692 @ 董監事資料集 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 華柏設計顧問有限公司 | 統一編號: 24993373 @ 董監事資料集 |
林鈺芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄建股份有限公司 | 統一編號: 27354650 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 21000000 | 所代表法人: | 鑫鈺投資有限公司 | 統一編號: 66338362 @ 董監事資料集 |
0956602099連絡電話: 0956602099 | 育英里20鄰國華街50號 | 廠商序號: C2021050000030 @ 寵物食品業者資料 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏國木業股份有限公司 | 統一編號: 04437791 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 顯祥科技股份有限公司 | 統一編號: 12879762 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 春旺投資股份有限公司 | 宏邑開發股份有限公司 | 統一編號: 23606873 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: 閎詮投資股份有限公司 | 天裕開發股份有限公司 | 統一編號: 24345692 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 華柏設計顧問有限公司 | 統一編號: 24993373 @ 董監事資料集 |
林鈺芳職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 雄建股份有限公司 | 統一編號: 27354650 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林鈺芳 開放資料... ]
楷將有限公司的地圖
楷將有限公司的地址位於
臺南市安平區華平里育平九街22巷5號4樓之15開啟Google地圖視窗楷將有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鉅恩超音波實業社 統一編號: 10863814 | 高耀宗 | 核准設立 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷10號1樓 |
天勳資訊有限公司 統一編號: 12781944 | 謝禮臨 | 核准設立 | 臺南市安平區育平九街49號1樓 |
上好電腦科技網路 統一編號: 13582824 | 翁偉智 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街36號1樓 |
藝盛企業社 統一編號: 13591464 | 張秀治 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷5號7樓之12 |
吉康國際商行 統一編號: 13926980 | 李忻芳 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街142巷23號1樓 |
羅恩企業社 統一編號: 13937375 | 歐逸樺 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街22巷3號1樓 |
吉康國際商行 統一編號: 14405468 | 李忻芳 | 歇業 - 合夥 | 臺南市安平區華平里育平九街142巷23號1樓 |
府城金香鋪 統一編號: 14775567 | 郭義德 | 歇業 - 獨資 | 臺南市安平區華平里育平九街51號1樓 |
承宥實業社 統一編號: 17580164 | 楊家豪 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042960) | 臺南市安平區華平里育平九街21號1樓 |
永田整復推拿 統一編號: 17587618 | 余熊熙 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070033142) | 臺南市安平區華平里育平九街20號1樓 |
鉅恩超音波實業社 統一編號: 10863814 | 負責人: 高耀宗 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
天勳資訊有限公司 統一編號: 12781944 | 負責人: 謝禮臨 | 狀態: 核准設立 |
上好電腦科技網路 統一編號: 13582824 | 負責人: 翁偉智 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
藝盛企業社 統一編號: 13591464 | 負責人: 張秀治 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
吉康國際商行 統一編號: 13926980 | 負責人: 李忻芳 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
羅恩企業社 統一編號: 13937375 | 負責人: 歐逸樺 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
吉康國際商行 統一編號: 14405468 | 負責人: 李忻芳 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
府城金香鋪 統一編號: 14775567 | 負責人: 郭義德 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
承宥實業社 統一編號: 17580164 | 負責人: 楊家豪 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120042960) |
永田整復推拿 統一編號: 17587618 | 負責人: 余熊熙 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070033142) |
[ 更多 臺南市安平區華平里育平九街 地址的商工登記... ]