大丸子國際事業股份有限公司
大丸子國際事業股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 61905372 |
登記地址 | 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 東區 新庄里 大智路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2017-08-23 |
資本額總額 | 1,500,000元 |
實收資本額 | 1,500,000元 |
負責人或代表人 | 吳建東 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
登記種類 | 公司登記 |
大丸子國際事業股份有限公司的簡介
大丸子國際事業股份有限公司位於臺中市東區,營業登記地址:臺中市東區新庄里大智路57號1樓,大丸子國際事業股份有限公司的統一編號:61905372,大丸子國際事業股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,500,000元,成立時間於2017-08-23登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2019-01-04)。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
大丸子國際事業股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F501060,餐館業,F102040,飲料批發業,F501990,其他餐飲業,F102170,食品什貨批發業,F203010,食品什貨、飲料零售業,H201010,一般投資業,F501030,飲料店業,I103060,管理顧問業,IZ12010,人力派遣業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
大丸子國際事業股份有限公司之董監事資料集
[1] 大丸子國際事業股份有限公司董監事資料集統一編號 | 61905372 |
公司名稱 | 大丸子國際事業股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳建宏 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 12000 |
統一編號: 61905372 |
公司名稱: 大丸子國際事業股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 陳建宏 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 12000 |
[ 所有相關搜尋: 大丸子國際事業股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
大丸子國際事業股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年08月公司設立登記清單2017-08-23 | 大丸子國際事業股份有限公司 | 吳建東 | 1500000 | 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 |
■ 記錄於 108年01月公司解散登記清單2017-08-23 ~ 2019-01-04 | 大丸子國際事業股份有限公司 | 1500000 | 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 |
■ 記錄於 106年08月公司設立登記清單核准設立日期: 2017-08-23 | 公司名稱: 大丸子國際事業股份有限公司 | 代表人: 吳建東 | 資本額: 1500000 | 公司所在地: 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 |
■ 記錄於 108年01月公司解散登記清單核准設立日期: 2017-08-23 | 核准解散日期: 2019-01-04 | 公司名稱: 大丸子國際事業股份有限公司 | 代表人: | 資本額: 1500000 | 公司所在地: 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 |
同姓名董監事 吳建東 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 吳建東)吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 廣佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 12657163 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 149 | 所代表法人: | 幃翔精密股份有限公司 | 統一編號: 22906009 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 捷而思股份有限公司 | 統一編號: 25121683 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 鼎禮投資股份有限公司 | 統一編號: 42648352 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤和投資股份有限公司 | 統一編號: 42896325 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳和實業股份有限公司 | 統一編號: 72055019 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 396075 | 所代表法人: | 僑威科技股份有限公司 | 統一編號: 84573516 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 承紹投資股份有限公司 | 統一編號: 93569773 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 華城投資股份有限公司 | 統一編號: 93728266 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 億順投資股份有限公司 | 統一編號: 95495777 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 廣佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 12657163 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 149 | 所代表法人: | 幃翔精密股份有限公司 | 統一編號: 22906009 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 捷而思股份有限公司 | 統一編號: 25121683 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 鼎禮投資股份有限公司 | 統一編號: 42648352 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤和投資股份有限公司 | 統一編號: 42896325 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳和實業股份有限公司 | 統一編號: 72055019 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 396075 | 所代表法人: | 僑威科技股份有限公司 | 統一編號: 84573516 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 承紹投資股份有限公司 | 統一編號: 93569773 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 華城投資股份有限公司 | 統一編號: 93728266 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 億順投資股份有限公司 | 統一編號: 95495777 |
[ 搜尋 吳建東 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 吳建東 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 吳建東)華佗門傳承心得集要 | 作者: 游榮國, 沈茂宣, 林見鴻, 劉曦, 葉乃實, 郭永昌, 王基吉, 賴良泉, 游銘土, 羅清香, 王基福, 崔一凡, 王晨勳, 吳建東, 黃松柏, 李銘宗, 謝進德, 吳家銓, 高英根, 朴相炫, 權... | 出版機構: 華佗門五禽之戲研究會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 282 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96632-0-0 (平裝, 282面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
中醫健康保健 | | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
中醫健康保健 | | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 廣佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 12657163 @ 董監事資料集 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 149 | 所代表法人: | 幃翔精密股份有限公司 | 統一編號: 22906009 @ 董監事資料集 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 捷而思股份有限公司 | 統一編號: 25121683 @ 董監事資料集 |
吳建東 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 鼎禮投資股份有限公司 | 統一編號: 42648352 @ 董監事資料集 |
吳建東 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤和投資股份有限公司 | 統一編號: 42896325 @ 董監事資料集 |
華佗門傳承心得集要作者: 游榮國, 沈茂宣, 林見鴻, 劉曦, 葉乃實, 郭永昌, 王基吉, 賴良泉, 游銘土, 羅清香, 王基福, 崔一凡, 王晨勳, 吳建東, 黃松柏, 李銘宗, 謝進德, 吳家銓, 高英根, 朴相炫, 權... | 出版機構: 華佗門五禽之戲研究會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 282 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96632-0-0 (平裝, 282面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
中醫健康保健| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
中醫健康保健| 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/08/08 @ 文化部研習課程 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 廣佑國際投資股份有限公司 | 統一編號: 12657163 @ 董監事資料集 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 149 | 所代表法人: | 幃翔精密股份有限公司 | 統一編號: 22906009 @ 董監事資料集 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 408000 | 所代表法人: | 捷而思股份有限公司 | 統一編號: 25121683 @ 董監事資料集 |
吳建東職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 鼎禮投資股份有限公司 | 統一編號: 42648352 @ 董監事資料集 |
吳建東職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 頤和投資股份有限公司 | 統一編號: 42896325 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳建東 開放資料... ]
大丸子國際事業股份有限公司的地圖
大丸子國際事業股份有限公司的地址位於
臺中市東區新庄里大智路57號1樓開啟Google地圖視窗大丸子國際事業股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
微閣藝品店 統一編號: 26956211 | 洪祥瑋 | 歇業 - 獨資 | 臺中市東區新庄里大智路3號1樓 |
鯊魚鬆餅專賣店 統一編號: 26963331 | 詹文銓 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873111) | 臺中市東區新庄里大智路55號1樓 |
蜜滋麻美舖 統一編號: 26970678 | 陳永桉 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060860923) | 臺中市東區新庄里大智路1-3號1樓 |
結盧茶行 統一編號: 26973909 | 張謙韋 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110879275) | 臺中市東區新庄里大智路57號1樓 |
維葛藝品店 統一編號: 26980887 | 吳晉維 | 歇業 - 獨資 | 臺中市東區新庄里大智路3號1樓 |
清茶一盞飲料店 統一編號: 26989389 | 劉東興 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040678915) | 臺中市東區新庄里大智路48號1樓 |
煥唐企業有限公司 統一編號: 28078746 | 陳三寶 | 核准設立 | 臺中市東區新庄里大智路39號3樓 |
統一超商股份有限公司台中市第二九二分公司 統一編號: 28971723 | 陳開榮 | 核准設立 | 臺中市東區新庄里大智路49號1樓 |
蜂創創新企業社 統一編號: 38843184 | 韓采恆 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050867707) | 臺中市東區新庄里大智路17巷1號4樓之1 |
江玉茶飲店 統一編號: 38847111 | 黃沂萱 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030711643) | 臺中市東區新庄里大智路1號1樓 |
微閣藝品店 統一編號: 26956211 | 負責人: 洪祥瑋 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鯊魚鬆餅專賣店 統一編號: 26963331 | 負責人: 詹文銓 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873111) |
蜜滋麻美舖 統一編號: 26970678 | 負責人: 陳永桉 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060860923) |
結盧茶行 統一編號: 26973909 | 負責人: 張謙韋 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110879275) |
維葛藝品店 統一編號: 26980887 | 負責人: 吳晉維 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
清茶一盞飲料店 統一編號: 26989389 | 負責人: 劉東興 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040678915) |
煥唐企業有限公司 統一編號: 28078746 | 負責人: 陳三寶 | 狀態: 核准設立 |
統一超商股份有限公司台中市第二九二分公司 統一編號: 28971723 | 負責人: 陳開榮 | 狀態: 核准設立 |
蜂創創新企業社 統一編號: 38843184 | 負責人: 韓采恆 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050867707) |
江玉茶飲店 統一編號: 38847111 | 負責人: 黃沂萱 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030711643) |
[ 更多 臺中市東區新庄里大智路 地址的商工登記... ]