信德企業社
信德企業社的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 59329135 |
登記地址 | 彰化縣彰化市下廍里永康街61巷2弄35號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 彰化縣 彰化市 下廍里 永康街 |
登記機關 | 彰化縣政府 |
資本額總額 | 20,000元 |
負責人或代表人 | 林宗仁 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
信德企業社的簡介
信德企業社位於彰化縣彰化市,營業登記地址:彰化縣彰化市下廍里永康街61巷2弄35號,信德企業社的統一編號:59329135,信德企業社的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:20,000元,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
彰化市 ■ 芬園鄉 ■ 花壇鄉 ■ 秀水鄉 ■ 鹿港鎮 ■ 福興鄉 ■ 線西鄉 ■ 和美鎮 ■ 伸港鄉 ■ 員林市 ■ 社頭鄉 ■ 永靖鄉 ■ 埔心鄉 ■ 溪湖鎮 ■ 大村鄉 ■ 埔鹽鄉 ■ 田中鎮 ■ 北斗鎮 ■ 田尾鄉 ■ 埤頭鄉 ■ 溪州鄉 ■ 竹塘鄉 ■ 二林鎮 ■ 大城鄉 ■ 芳苑鄉 ■ 二水鄉
信德企業社經濟部商業司登記所營事業項目
小五金零件買賣
同姓名董監事 林宗仁 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 林宗仁)林宗仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 泰銓木業股份有限公司 | 統一編號: 22376873 |
林宗仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5800000 | 所代表法人: | 大北開發建設股份有限公司 | 統一編號: 22958786 |
林宗仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 四冠塑膠工業有限公司 | 統一編號: 28101248 |
林宗仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 真美晶能源股份有限公司 | 統一編號: 28717693 |
林宗仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: 大北開發建設股份有限公司 | 大城霖建設股份有限公司 | 統一編號: 42915884 |
林宗仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂鑫休閒開發有限公司 | 統一編號: 53577621 |
林宗仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 驛站休閒開發有限公司 | 統一編號: 69262014 |
林宗仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 泰霖機械有限公司 | 統一編號: 80583978 |
林宗仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北欣建設股份有限公司 | 統一編號: 86690898 |
林宗仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 鎰德企業股份有限公司 | 統一編號: 86812962 |
林宗仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 泰銓木業股份有限公司 | 統一編號: 22376873 |
林宗仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 5800000 | 所代表法人: | 大北開發建設股份有限公司 | 統一編號: 22958786 |
林宗仁職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 四冠塑膠工業有限公司 | 統一編號: 28101248 |
林宗仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 真美晶能源股份有限公司 | 統一編號: 28717693 |
林宗仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: 大北開發建設股份有限公司 | 大城霖建設股份有限公司 | 統一編號: 42915884 |
林宗仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂鑫休閒開發有限公司 | 統一編號: 53577621 |
林宗仁職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 驛站休閒開發有限公司 | 統一編號: 69262014 |
林宗仁職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 泰霖機械有限公司 | 統一編號: 80583978 |
林宗仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 北欣建設股份有限公司 | 統一編號: 86690898 |
林宗仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 鎰德企業股份有限公司 | 統一編號: 86812962 |
[ 搜尋 林宗仁 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林宗仁 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林宗仁)林宗仁 | 公司名稱: 晏昇有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 33942045 |
林宗仁公司名稱: 晏昇有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 33942045 |
[ 搜尋 林宗仁 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林宗仁 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林宗仁)臺南市新營區新東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照C據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照B據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
四冠塑膠工業有限公司 | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28101248 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區永豐路一九五巷二七弄三號 @ 登記工廠名錄 |
四冠塑膠工業有限公司 | 產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市土城區永豐路一九五巷二七弄三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
覺修宮 | 電話: 02-24222011 | 地址: 基隆市中正區義二路224巷1號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 林宗仁 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
臺南市新營區新東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照C據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照B據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
臺南市新營區新東社區發展協會特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6375526 | 機構負責人姓名: 林宗仁 | 機構代碼: BF1400151 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市新營區新東里新東里東仁街10巷39號 @ 長照ABC據點 |
四冠塑膠工業有限公司主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 28101248 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區永豐路一九五巷二七弄三號 @ 登記工廠名錄 |
四冠塑膠工業有限公司產品中類: 22塑膠製品製造業 | 廠址: 新北市土城區永豐路一九五巷二七弄三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
覺修宮電話: 02-24222011 | 地址: 基隆市中正區義二路224巷1號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 林宗仁 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
[ 搜尋 林宗仁 開放資料... ]
信德企業社的地圖
信德企業社的地址位於
彰化縣彰化市下廍里永康街61巷2弄35號開啟Google地圖視窗信德企業社附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
陳建國自營計程車行 統一編號: 05912982 | 陳建國 | 撤銷 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街63號 |
國瑞手工藝社 統一編號: 05917369 | 李 國 安 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街六一巷二弄三六號 |
勝彰企業社 統一編號: 05919394 | 楊玉春 | 撤銷 - 合夥 | 彰化縣彰化市下廍里永康街39號 |
盟新商店 統一編號: 05924404 | 張明堂 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120819216) | 彰化縣彰化市下廍里永康街2號 |
景盛商行 統一編號: 05927958 | 王昇堂 | 撤銷 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街61巷1弄6號 |
順昌水產行 統一編號: 05928844 | 盧平和 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街六一巷二弄四三號 |
新萬祥裝潢材料行 統一編號: 05930948 | 徐秋霞 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100824166) | 彰化縣彰化市下廍里永康街120號 |
群欣企業社 統一編號: 06020313 | 卓黃棟柱 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街六一巷二弄一三號 |
鴻彰彩色印刷行 統一編號: 08334965 | 梁榮洲 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815789) | 彰化縣彰化市下廍里永康街58號 |
義宗企業社 統一編號: 08349398 | 梁義宗 | 歇業 - 獨資 | 彰化縣彰化市下廍里永康街六二號 |
陳建國自營計程車行 統一編號: 05912982 | 負責人: 陳建國 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
國瑞手工藝社 統一編號: 05917369 | 負責人: 李 國 安 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
勝彰企業社 統一編號: 05919394 | 負責人: 楊玉春 | 狀態: 撤銷 - 合夥 |
盟新商店 統一編號: 05924404 | 負責人: 張明堂 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120819216) |
景盛商行 統一編號: 05927958 | 負責人: 王昇堂 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
順昌水產行 統一編號: 05928844 | 負責人: 盧平和 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
新萬祥裝潢材料行 統一編號: 05930948 | 負責人: 徐秋霞 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100824166) |
群欣企業社 統一編號: 06020313 | 負責人: 卓黃棟柱 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
鴻彰彩色印刷行 統一編號: 08334965 | 負責人: 梁榮洲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815789) |
義宗企業社 統一編號: 08349398 | 負責人: 梁義宗 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 彰化縣彰化市下廍里永康街 地址的商工登記... ]