喬山建設有限公司
喬山建設有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 54562506 |
登記地址 | 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺南市 北區 仁愛里 東豐路 |
登記機關 | 臺南市政府 |
設立日期 | 2014-07-07 |
變更日期 | 2024-08-16 |
撤銷日期 | 2024-08-16 |
資本額總額 | 10,000,000元 |
負責人或代表人 | 黃文郎 |
公司狀態 | 解散 |
登記種類 | 公司登記 |
喬山建設有限公司的簡介
喬山建設有限公司位於臺南市北區,營業登記地址:臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓,喬山建設有限公司的統一編號:54562506,喬山建設有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:10,000,000元,成立時間於2014-07-07登記設立,商業司營業登記狀態:解散。
住宅及大樓開發租售業 ■ 工業廠房開發租售業 ■ 特定專業區開發業 ■ 投資興建公共建設業 ■ 新市鎮、新社區開發業 ■ 區段徵收及市地重劃代辦業 ■ 都市更新重建業 ■ 都市更新整建維護業 ■ 建築經理業 ■ 不動產買賣業 ■ 不動產租賃業 ■ 老人住宅業 ■ 自助儲物空間業 ■ 不動產仲介經紀業 ■ 不動產代銷經紀業 ■ 租賃住宅代管業 ■ 租賃住宅包租業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
喬山建設有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H701010,住宅及大樓開發租售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
喬山建設有限公司之董監事資料集
[1] 喬山建設有限公司董監事資料集統一編號 | 54562506 |
公司名稱 | 喬山建設有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃文郎 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 10000000 |
統一編號: 54562506 |
公司名稱: 喬山建設有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃文郎 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 10000000 |
[ 所有相關搜尋: 喬山建設有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
喬山建設有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年07月公司設立登記清單2014-07-07 | 喬山建設有限公司 | 黃文郎 | 10000000 | 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 |
■ 記錄於 113年08月公司變更登記清單2024-08-16 | 喬山建設有限公司 | 10000000 | 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 | |
■ 記錄於 113年08月公司解散登記清單2014-07-07 ~ 2024-08-16 | 喬山建設有限公司 | 10000000 | 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 |
■ 記錄於 103年07月公司設立登記清單核准設立日期: 2014-07-07 | 公司名稱: 喬山建設有限公司 | 代表人: 黃文郎 | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 |
■ 記錄於 113年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-08-16 | 公司名稱: 喬山建設有限公司 | 代表人: | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 |
■ 記錄於 113年08月公司解散登記清單核准設立日期: 2014-07-07 | 核准解散日期: 2024-08-16 | 公司名稱: 喬山建設有限公司 | 代表人: | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓 |
同姓名董監事 黃文郎 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 董監事資料集 黃文郎)黃文郎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 六方鼎室內裝修設計工程有限公司 | 統一編號: 59167878 |
黃文郎 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 岳羿企業有限公司 | 統一編號: 70393324 |
黃文郎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 瑞南建設股份有限公司 | 統一編號: 84615868 |
黃文郎 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 遠東國際科技股份有限公司 | 統一編號: 97016788 |
黃文郎 | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 宏朗有限公司 | 統一編號: |
黃文郎職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 六方鼎室內裝修設計工程有限公司 | 統一編號: 59167878 |
黃文郎職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 岳羿企業有限公司 | 統一編號: 70393324 |
黃文郎職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 瑞南建設股份有限公司 | 統一編號: 84615868 |
黃文郎職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 遠東國際科技股份有限公司 | 統一編號: 97016788 |
黃文郎職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 宏朗有限公司 | 統一編號: |
[ 搜尋 黃文郎 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 黃文郎 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃文郎)五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬 | (中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰 | 敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團【白色媽祖魚】(免費觀賞)| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
2024年7月【雲林縣二崙故事屋-多元藝文展演-布袋戲演出-小白熊與地球先生 】(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
五洲園掌中劇團-史艷文與浪犬(中華民國)五洲園掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣布袋戲的興與衰敍述者: | 上傳者: 張雅雯 | 故事類別: 家庭/家族,其他 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2016/05/06 | 故事摘要: 五洲園掌中劇團團長黃文郎,是國寶黃海岱大師的孫子,見證了臺灣布袋戲從興盛到沒落。小時候放假時就在戲班幫忙,漸漸迷上布袋戲,後來甚至休學全心投入布袋戲表演。他的父親黃俊卿,人稱內臺戲霸主,最興盛時戲院裡... @ 國民記憶庫故事資料 |
[ 搜尋 黃文郎 開放資料... ]
喬山建設有限公司的地圖
喬山建設有限公司的地址位於
臺南市北區仁愛里東豐路199號1樓開啟Google地圖視窗喬山建設有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
溫拿體能訓練空間 統一編號: 47811395 | 方蕾 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100055657) | 臺南市北區仁愛里東豐路215號1樓 |
易美應用材料企業社 統一編號: 47822674 | 林惠萍 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060023504) | 臺南市北區仁愛里東豐路227巷24弄25之13號1樓 |
錢靚早點 統一編號: 47839892 | 臺南市北區仁愛里東豐路283號1樓 | ||
台企牛肉麵 統一編號: 47877157 | 胡靖安 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033505) | 臺南市北區仁愛里東豐路329號1樓 |
拾柒號商行 統一編號: 47944825 | 譚詠年 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070028931) | 臺南市北區重興里東豐路305巷36弄16號1樓 |
美麗佳企業社 統一編號: 47949770 | 林家庸 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122301) | 臺南市北區仁愛里東豐路227巷24弄25之13號1樓 |
壹加壹運動卡店 統一編號: 47950109 | 蘇憲政 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090030871) | 臺南市北區仁愛里東豐路209號1樓 |
祥璟貨運有限公司 統一編號: 48400899 | 許智欽 | 核准設立 | 臺南市北區仁愛里東豐路305巷27號1樓 |
騰記股份有限公司 統一編號: 53267169 | 解散 (文號: 2011-3-23 經授中字 第1003179311號) | 臺南市北區仁愛里東豐路223號 | |
愛綸藝術設計有限公司 統一編號: 54072677 | 陳育綸 | 核准設立 | 臺南市北區重興里東豐路305巷70號1樓 |
溫拿體能訓練空間 統一編號: 47811395 | 負責人: 方蕾 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100055657) |
易美應用材料企業社 統一編號: 47822674 | 負責人: 林惠萍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060023504) |
錢靚早點 統一編號: 47839892 |
台企牛肉麵 統一編號: 47877157 | 負責人: 胡靖安 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110033505) |
拾柒號商行 統一編號: 47944825 | 負責人: 譚詠年 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070028931) |
美麗佳企業社 統一編號: 47949770 | 負責人: 林家庸 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1061122301) |
壹加壹運動卡店 統一編號: 47950109 | 負責人: 蘇憲政 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090030871) |
祥璟貨運有限公司 統一編號: 48400899 | 負責人: 許智欽 | 狀態: 核准設立 |
騰記股份有限公司 統一編號: 53267169 | 狀態: 解散 (文號: 2011-3-23 經授中字 第1003179311號) |
愛綸藝術設計有限公司 統一編號: 54072677 | 負責人: 陳育綸 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺南市北區仁愛里東豐路 地址的商工登記... ]