致森科技有限公司
致森科技有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 54509117 |
登記地址 | 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹市 北區 康樂里 東大路3段 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
設立日期 | 2013-07-24 |
變更日期 | 2024-04-08 |
資本額總額 | 2,000,000元 |
負責人或代表人 | 盧明德 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
致森科技有限公司的簡介
致森科技有限公司位於新竹市北區,營業登記地址:新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓,致森科技有限公司的統一編號:54509117,致森科技有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:2,000,000元,成立時間於2013-07-24登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
資訊軟體服務業 ■ 資料處理服務業 ■ 電子資訊供應服務業 ■ 第三方支付服務業 ■ 實境體感應用服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
致森科技有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I301010,資訊軟體服務業,I301020,資料處理服務業,I301030,電子資訊供應服務業,I199990,其他顧問服務業,I501010,產品設計業,F113030,精密儀器批發業,F113050,電腦及事務性機器設備批發業,F113070,電信器材批發業,F118010,資訊軟體批發業,F119010,電子材料批發業,F218010,資訊軟體零售業,F219010,電子材料零售業,F113020,電器批發業,F213010,電器零售業,F213030,電腦及事務性機器設備零售業,F213040,精密儀器零售業,F213060,電信器材零售業,E601020,電器安裝業,E605010,電腦設備安裝業,F401010,國際貿易業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
致森科技有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年07月公司設立登記清單2013-07-24 | 致森科技有限公司 | 盧凱諒 | 2000000 | 新竹市東大路三段576號1樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-17 | 致森科技有限公司 | 盧凱諒 | 2000000 | 新竹市東大路三段576號1樓 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單2024-04-08 | 致森科技有限公司 | 2000000 | 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 | |
■ 記錄於 113年04月公司解散登記清單2013-07-24 ~ 2024-04-16 | 致森科技有限公司 | 2000000 | 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 |
■ 記錄於 102年07月公司設立登記清單核准設立日期: 2013-07-24 | 公司名稱: 致森科技有限公司 | 代表人: 盧凱諒 | 資本額: 2000000 | 公司所在地: 新竹市東大路三段576號1樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-06-17 | 公司名稱: 致森科技有限公司 | 代表人: 盧凱諒 | 資本額: 2000000 | 公司所在地: 新竹市東大路三段576號1樓 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-04-08 | 公司名稱: 致森科技有限公司 | 代表人: | 資本額: 2000000 | 公司所在地: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 |
■ 記錄於 113年04月公司解散登記清單核准設立日期: 2013-07-24 | 核准解散日期: 2024-04-16 | 公司名稱: 致森科技有限公司 | 代表人: | 資本額: 2000000 | 公司所在地: 新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓 |
同姓名董監事 盧明德 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 盧明德)盧明德 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29714166 | 所代表法人: | 暉德股份有限公司 | 統一編號: 50861658 |
盧明德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 195400 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
盧明德 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泰隆開發投資股份有限公司 | 統一編號: 16137354 |
盧明德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 昭翔企業有限公司 | 統一編號: 22483515 |
盧明德 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: 寶聚投資股份有限公司 | 東聚建設股份有限公司 | 統一編號: 23199398 |
盧明德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
盧明德 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 222000 | 所代表法人: | 和聚開發股份有限公司 | 統一編號: 25117288 |
盧明德 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 富宜投資股份有限公司 | 統一編號: 28174353 |
盧明德 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
盧明德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 蓁隆企業有限公司 | 統一編號: 70356427 |
盧明德職稱: 董事長 | 持有股份數: 29714166 | 所代表法人: | 暉德股份有限公司 | 統一編號: 50861658 |
盧明德職稱: 董事 | 持有股份數: 195400 | 所代表法人: | 金名城股份有限公司 | 統一編號: 04480733 |
盧明德職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泰隆開發投資股份有限公司 | 統一編號: 16137354 |
盧明德職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 昭翔企業有限公司 | 統一編號: 22483515 |
盧明德職稱: 監察人 | 持有股份數: 675000 | 所代表法人: 寶聚投資股份有限公司 | 東聚建設股份有限公司 | 統一編號: 23199398 |
盧明德職稱: 董事 | 持有股份數: 1044000 | 所代表法人: | 寶聚開發股份有限公司 | 統一編號: 23220364 |
盧明德職稱: 監察人 | 持有股份數: 222000 | 所代表法人: | 和聚開發股份有限公司 | 統一編號: 25117288 |
盧明德職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 富宜投資股份有限公司 | 統一編號: 28174353 |
盧明德職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鼎美建設股份有限公司 | 統一編號: 54159462 |
盧明德職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 蓁隆企業有限公司 | 統一編號: 70356427 |
[ 搜尋 盧明德 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 盧明德 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 盧明德)盧明德 | 公司名稱: 泰隆開發投資股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 16137354 |
盧明德 | 公司名稱: 寶聚開發股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 23220364 |
盧明德公司名稱: 泰隆開發投資股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 16137354 |
盧明德公司名稱: 寶聚開發股份有限公司 | 到職日期: 1110110 | 統一編號: 23220364 |
[ 搜尋 盧明德 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 盧明德 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 盧明德)當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園 | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園 | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園 | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園 | (中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【藝文講堂】介於虛構與真實──盧明德的生態樂園 | (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
【藝文講堂】介於虛構與真實──盧明德的生態樂園 | (中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園定時導覽(2024年8月-12月) | (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園定時導覽(2024年8月-12月) | (中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/01/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
【藝文講堂】介於虛構與真實──盧明德的生態樂園(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
【藝文講堂】介於虛構與真實──盧明德的生態樂園(中華民國)鄭勝華;(中華民國)陳明惠;(中華民國)盧明德 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園定時導覽(2024年8月-12月)(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
當符號成為一種擬態:盧明德與其生態樂園定時導覽(2024年8月-12月)(中華民國)財團法人毓繡文化基金會 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/12/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋 盧明德 開放資料... ]
致森科技有限公司的地圖
致森科技有限公司的地址位於
新竹市北區康樂里東大路3段576號1樓開啟Google地圖視窗致森科技有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鈺勝工程企業社 統一編號: 10564246 | 蘇宏瑋 | 核准設立 - 合夥 | 新竹市北區康樂里東大路三段五五六巷一七弄三之三號 |
佐岸餐飲店(98.10.02府產商0980109837號公告廢止) 統一編號: 10573189 | 潘益堂 | 核准停業 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段五0八號一樓 |
固得國際事業社 統一編號: 10633004 | 張素卿 | 核准設立 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段556巷22之4號一樓 |
鬼女神食品行 統一編號: 10637043 | 吳添順 | 歇業 - 合夥 | 新竹市北區康樂里東大路三段四七0號四樓〈僅供辦公室使用〉 |
白千層工作室 統一編號: 10641193 | 莊宛霖 | 歇業 - 獨資 | 新竹市北區康樂里新竹市東大路三段556巷17弄1號 |
聯成電機 統一編號: 10646850 | 潘秀珍 | 核准設立 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段三二九號一樓 |
正安機車行 統一編號: 13860208 | 林國正 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001911) | 新竹市北區康樂里東大路三段四二O號一樓 |
立洲茶行 統一編號: 13862276 | 陳志耿 | 核准設立 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段357巷5之12號一樓 |
玉聖玄企業工程行 統一編號: 13867589 | 蔡清進 | 廢止 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段二九一巷一號一樓 |
海岸線餐飲店 統一編號: 13870352 | 彭姚秀玉 | 歇業 - 獨資 | 新竹市北區康樂里東大路三段五0八號 |
鈺勝工程企業社 統一編號: 10564246 | 負責人: 蘇宏瑋 | 狀態: 核准設立 - 合夥 |
佐岸餐飲店(98.10.02府產商0980109837號公告廢止) 統一編號: 10573189 | 負責人: 潘益堂 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
固得國際事業社 統一編號: 10633004 | 負責人: 張素卿 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
鬼女神食品行 統一編號: 10637043 | 負責人: 吳添順 | 狀態: 歇業 - 合夥 |
白千層工作室 統一編號: 10641193 | 負責人: 莊宛霖 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
聯成電機 統一編號: 10646850 | 負責人: 潘秀珍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
正安機車行 統一編號: 13860208 | 負責人: 林國正 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040001911) |
立洲茶行 統一編號: 13862276 | 負責人: 陳志耿 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
玉聖玄企業工程行 統一編號: 13867589 | 負責人: 蔡清進 | 狀態: 廢止 - 獨資 |
海岸線餐飲店 統一編號: 13870352 | 負責人: 彭姚秀玉 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新竹市北區康樂里東大路 地址的商工登記... ]