名翔食品有限公司
名翔食品有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 54338769 |
登記地址 | 臺北市北投區大興街9巷47號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 北投區 大興街 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2013-07-10 |
撤銷日期 | 2015-05-15 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 李國維 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-15) |
登記種類 | 公司登記 |
名翔食品有限公司的簡介
名翔食品有限公司位於臺北市北投區,營業登記地址:臺北市北投區大興街9巷47號,名翔食品有限公司的統一編號:54338769,名翔食品有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2013-07-10登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2015-05-15)。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
名翔食品有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F102030,菸酒批發業,F102040,飲料批發業,F102170,食品什貨批發業,F106020,日常用品批發業,F106060,寵物食品及其用品批發業,F107030,清潔用品批發業,F108040,化粧品批發業,F109070,文教、樂器、育樂用品批發業,F201010,農產品零售業,F202010,飼料零售業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F203020,菸酒零售業,F206020,日常用品零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
名翔食品有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年07月公司設立登記清單2013-07-10 | 名翔食品有限公司 | 李國維 | 1000000 | 臺北市北投區大興街9巷47號 |
■ 記錄於 104年05月公司解散登記清單2013-07-10 ~ 2015-05-15 | 名翔食品有限公司 | 1000000 | 臺北市北投區大興街9巷47號 |
■ 記錄於 102年07月公司設立登記清單核准設立日期: 2013-07-10 | 公司名稱: 名翔食品有限公司 | 代表人: 李國維 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺北市北投區大興街9巷47號 |
■ 記錄於 104年05月公司解散登記清單核准設立日期: 2013-07-10 | 核准解散日期: 2015-05-15 | 公司名稱: 名翔食品有限公司 | 代表人: | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺北市北投區大興街9巷47號 |
同姓名董監事 李國維 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 李國維)李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16047 | 所代表法人: | 凱寧電子開發股份有限公司 | 統一編號: 12184480 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 千鋒食品有限公司 | 統一編號: 12767598 |
李國維 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 証昇股份有限公司 | 統一編號: 12849590 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 29000000 | 所代表法人: | 歐畢通科技有限公司 | 統一編號: 12941040 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 212500 | 所代表法人: | 松營股份有限公司 | 統一編號: 16204748 |
李國維 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晨豐科技股份有限公司 | 統一編號: 24517879 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佐墨空間設計有限公司 | 統一編號: 24787280 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 楷盟科技有限公司 | 統一編號: 24972243 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 16047 | 所代表法人: | 凱寧電子開發股份有限公司 | 統一編號: 12184480 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 千鋒食品有限公司 | 統一編號: 12767598 |
李國維職稱: 監察人 | 持有股份數: 170 | 所代表法人: | 証昇股份有限公司 | 統一編號: 12849590 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 29000000 | 所代表法人: | 歐畢通科技有限公司 | 統一編號: 12941040 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 212500 | 所代表法人: | 松營股份有限公司 | 統一編號: 16204748 |
李國維職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 晨豐科技股份有限公司 | 統一編號: 24517879 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佐墨空間設計有限公司 | 統一編號: 24787280 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 楷盟科技有限公司 | 統一編號: 24972243 |
[ 搜尋 李國維 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 李國維 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 李國維)李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
李國維 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
普誠科技股份有限公司 | 總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 李維國際貿易有限公司 | 統一編號: 52510193 @ 董監事資料集 |
李國維職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 維豪國際生物科技有限公司 | 統一編號: 59278699 @ 董監事資料集 |
普誠科技股份有限公司總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1130915 @ 上櫃公司基本資料 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456#2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900031 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫院財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8381456轉2827 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900046 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路472號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市南平里莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 8381456#2490 | 機構負責人姓名: 李國維 | 機構代碼: B20900005 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣員林市莒光路456號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 李國維 開放資料... ]
名翔食品有限公司的地圖
名翔食品有限公司的地址位於
臺北市北投區大興街9巷47號開啟Google地圖視窗名翔食品有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
仙度蕊拉國際開發有限公司 統一編號: 16796193 | 解散 (089年12月05日 建商二字 第89352297號) | 臺北市北投區大興街9巷61號 | |
友鉅實業有限公司 統一編號: 16869913 | 解散 (089年11月24日 建商二字 第89351549號) | 臺北市北投區大興街23巷21號1樓 | |
來特國際設計工程有限公司 統一編號: 16990231 | 廢止 (097年02月01日 府產業商字 第09737060700號) | 臺北市北投區大興街9巷47號4樓 | |
緣聚餐坊 統一編號: 17082997 | 邱麗惠 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區大興街59號1樓 |
上欣飲食店 統一編號: 17260710 | 謝阿美 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市北投區大興街86號1樓 |
伊人屋 統一編號: 17261984 | 陶領珠 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區大興街59號1樓 |
祥允蔬果行 統一編號: 17525613 | 李高誠 | 撤銷 - 獨資 | 臺北市北投區大興街9巷37號1樓 |
掄元企業社 統一編號: 17529343 | 羅治國 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區大興街9巷45號2樓 |
東宸木材行 統一編號: 17552060 | 汪庭奎 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046018639) | 臺北市北投區大興街24巷5弄2號3樓 |
大興工程行 統一編號: 18101515 | 陳姿伊 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區大興街63號1樓 |
仙度蕊拉國際開發有限公司 統一編號: 16796193 | 狀態: 解散 (089年12月05日 建商二字 第89352297號) |
友鉅實業有限公司 統一編號: 16869913 | 狀態: 解散 (089年11月24日 建商二字 第89351549號) |
來特國際設計工程有限公司 統一編號: 16990231 | 狀態: 廢止 (097年02月01日 府產業商字 第09737060700號) |
緣聚餐坊 統一編號: 17082997 | 負責人: 邱麗惠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
上欣飲食店 統一編號: 17260710 | 負責人: 謝阿美 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
伊人屋 統一編號: 17261984 | 負責人: 陶領珠 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
祥允蔬果行 統一編號: 17525613 | 負責人: 李高誠 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
掄元企業社 統一編號: 17529343 | 負責人: 羅治國 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
東宸木材行 統一編號: 17552060 | 負責人: 汪庭奎 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046018639) |
大興工程行 統一編號: 18101515 | 負責人: 陳姿伊 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺北市北投區大興街 地址的商工登記... ]