新光環保有限公司
新光環保有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 53950296 |
登記地址 | 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 士林區 富光里 葫蘆街 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2012-11-13 |
變更日期 | 2016-06-16 |
資本額總額 | 300,000元 |
負責人或代表人 | 林秀鈴 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
新光環保有限公司的簡介
新光環保有限公司位於臺北市士林區,營業登記地址:臺北市士林區富光里葫蘆街29巷28號1樓,新光環保有限公司的統一編號:53950296,新光環保有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:300,000元,成立時間於2012-11-14登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
建築物清潔服務業 ■ 病媒防治業 ■ 廢棄物清除業 ■ 廢棄物處理業 ■ 環境檢測服務業 ■ 廢(污)水處理業 ■ 放射性廢料處理服務業 ■ 資源回收業 ■ 廢棄物清理業 ■ 營建廢棄物共同清理業 ■ 營建剩餘土石方資源處理業 ■ 其他環境衛生及污染防治服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新光環保有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
381114,資源回收物清除
新光環保有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
J101030,廢棄物清除業,J101040,廢棄物處理業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
新光環保有限公司之董監事資料集
[1] 新光環保有限公司董監事資料集統一編號 | 53950296 |
公司名稱 | 新光環保有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林秀鈴 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 300000 |
統一編號: 53950296 |
公司名稱: 新光環保有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林秀鈴 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 300000 |
[ 所有相關搜尋: 新光環保有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
新光環保有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-16 | 新光環保有限公司 | 林秀鈴 | 300000 | 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-06-16 | 公司名稱: 新光環保有限公司 | 代表人: 林秀鈴 | 資本額: 300000 | 公司所在地: 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 |
同姓名董監事 林秀鈴 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 林秀鈴)林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 |
林秀鈴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 |
林秀鈴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
吳林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 |
林秀鈴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 達洋企業股份有限公司 | 統一編號: 55625057 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 台灣新邦實業有限公司 | 統一編號: 70498191 |
林秀鈴 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富順營造股份有限公司 | 統一編號: 86195757 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 |
林秀鈴職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 |
林秀鈴職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 |
吳林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 |
林秀鈴職稱: 監察人 | 持有股份數: 1650 | 所代表法人: | 達洋企業股份有限公司 | 統一編號: 55625057 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 台灣新邦實業有限公司 | 統一編號: 70498191 |
林秀鈴職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 富順營造股份有限公司 | 統一編號: 86195757 |
[ 搜尋 林秀鈴 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 新光環保 - 政府開放資料
(以下顯示 5 筆) (或要: 所有 新光環保)新光環保科技企業社 | 聯絡電話: 06-2525278 | 營業場所縣市別: 臺南市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 姚宗佑 | 許可執照字號: 環藥病媒字第21-031號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
龔宗仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新光環保科技事業股份有限公司 | 統一編號: 23450132 @ 董監事資料集 |
廖立群 | 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
龔金源 | 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
周玉瑤 | 公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
新光環保科技企業社聯絡電話: 06-2525278 | 營業場所縣市別: 臺南市 | 儲存場所縣市別: 無 | 負責人: 姚宗佑 | 許可執照字號: 環藥病媒字第21-031號 @ 病媒防治業許可執照資料 |
龔宗仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新光環保科技事業股份有限公司 | 統一編號: 23450132 @ 董監事資料集 |
廖立群公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
龔金源公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
周玉瑤公司名稱: 新光環保科技事業股份有限公司 | 到職日期: 0780831 | 統一編號: 23450132 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋 新光環保 開放資料... ]
姓名 林秀鈴 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林秀鈴)「藝語彩繪」3姝聯展 | (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「藝語彩繪」3姝聯展 | (中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 @ 董監事資料集 |
林秀鈴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 @ 董監事資料集 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 @ 董監事資料集 |
林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 @ 董監事資料集 |
林秀鈴 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 @ 董監事資料集 |
吳林秀鈴 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 @ 董監事資料集 |
「藝語彩繪」3姝聯展(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「藝語彩繪」3姝聯展(中華民國)劉桂丹;(中華民國)戰琬玲;(中華民國)林秀鈴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 曾世吉有限公司 | 統一編號: 16211641 @ 董監事資料集 |
林秀鈴職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 鐽馨工業股份有限公司 | 統一編號: 23571712 @ 董監事資料集 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 鑫邦興業有限公司 | 統一編號: 27263785 @ 董監事資料集 |
林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 灃聯企業有限公司 | 統一編號: 50938853 @ 董監事資料集 |
林秀鈴職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威華營造股份有限公司 | 統一編號: 53713549 @ 董監事資料集 |
吳林秀鈴職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 土地王不動產股份有限公司 | 統一編號: 53901562 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 林秀鈴 開放資料... ]
新光環保有限公司的地圖
新光環保有限公司的地址位於
臺北市士林區富光里葫蘆街29巷28號1樓開啟Google地圖視窗新光環保有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
德鑫電控有限公司 統一編號: 53329616 | 蔡姿霞 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街44號1樓 |
寬柏家具有限公司 統一編號: 53347282 | 周書吟 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街29巷34號1樓 |
鑫采廣告事業有限公司 統一編號: 53454780 | 陳冠州 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街30巷39號1樓 |
大安長盈有限公司 統一編號: 53525005 | 蘇明芬 | 核准設立 | 臺南市安南區北安路2段49號 |
新光環保有限公司 統一編號: 53950296 | 林秀鈴 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街29巷28號1樓 |
鼎原股份有限公司 統一編號: 54170641 | 謝耀德 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街54巷30號 |
東華企業股份有限公司 統一編號: 54178313 | 郭枝芬 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街108-1號 |
和樂活有限公司 統一編號: 54228355 | 王綉華 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街50號4樓 |
壹璟國際有限公司 統一編號: 54337001 | 黃淑真 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-19) | 臺北市士林區葫蘆街28之1號 |
快樂工坊有限公司 統一編號: 54358862 | 張春英 | 核准設立 | 臺北市士林區葫蘆街39巷9號4樓 |
德鑫電控有限公司 統一編號: 53329616 | 負責人: 蔡姿霞 | 狀態: 核准設立 |
寬柏家具有限公司 統一編號: 53347282 | 負責人: 周書吟 | 狀態: 核准設立 |
鑫采廣告事業有限公司 統一編號: 53454780 | 負責人: 陳冠州 | 狀態: 核准設立 |
大安長盈有限公司 統一編號: 53525005 | 負責人: 蘇明芬 | 狀態: 核准設立 |
新光環保有限公司 統一編號: 53950296 | 負責人: 林秀鈴 | 狀態: 核准設立 |
鼎原股份有限公司 統一編號: 54170641 | 負責人: 謝耀德 | 狀態: 核准設立 |
東華企業股份有限公司 統一編號: 54178313 | 負責人: 郭枝芬 | 狀態: 核准設立 |
和樂活有限公司 統一編號: 54228355 | 負責人: 王綉華 | 狀態: 核准設立 |
壹璟國際有限公司 統一編號: 54337001 | 負責人: 黃淑真 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2022-05-19) |
快樂工坊有限公司 統一編號: 54358862 | 負責人: 張春英 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市士林區富光里葫蘆街 地址的商工登記... ]