遨睿管理顧問有限公司
遨睿管理顧問有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 50840134 |
登記地址 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 大里區 東興里 國光路2段 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2018-10-04 |
變更日期 | 2021-12-15 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 吳乾萌 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
遨睿管理顧問有限公司的簡介
遨睿管理顧問有限公司位於臺中市大里區,營業登記地址:臺中市大里區東興里國光路2段500號5樓-6,遨睿管理顧問有限公司的統一編號:50840134,遨睿管理顧問有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:200,000元,成立時間於2018-10-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
工程技術顧問業 ■ 農、林、漁、畜牧顧問業 ■ 工、礦顧問業 ■ 食品顧問業 ■ 航空顧問業 ■ 紡織顧問業 ■ 造船顧問業 ■ 投資顧問業 ■ 管理顧問業 ■ 藝術品諮詢顧問業 ■ 其他顧問服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
遨睿管理顧問有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
702011,財務管理顧問,702099,其他管理顧問
遨睿管理顧問有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
I102010,投資顧問業,I103060,管理顧問業,I199990,其他顧問服務業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
遨睿管理顧問有限公司之董監事資料集
[1] 遨睿管理顧問有限公司董監事資料集統一編號 | 50840134 |
公司名稱 | 遨睿管理顧問有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 吳乾萌 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 200000 |
統一編號: 50840134 |
公司名稱: 遨睿管理顧問有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 吳乾萌 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 200000 |
[ 所有相關搜尋: 遨睿管理顧問有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
遨睿管理顧問有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年10月公司設立登記清單2018-10-04 | 遨睿管理顧問有限公司 | 吳乾萌 | 200000 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
■ 記錄於 108年12月公司變更登記清單2019-12-16 | 遨睿管理顧問有限公司 | 陳美暖 | 200000 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
■ 記錄於 110年12月公司變更登記清單2021-12-15 | 遨睿管理顧問有限公司 | 吳乾萌 | 200000 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
■ 記錄於 107年10月公司設立登記清單核准設立日期: 2018-10-04 | 公司名稱: 遨睿管理顧問有限公司 | 代表人: 吳乾萌 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
■ 記錄於 108年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-12-16 | 公司名稱: 遨睿管理顧問有限公司 | 代表人: 陳美暖 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
■ 記錄於 110年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2021-12-15 | 公司名稱: 遨睿管理顧問有限公司 | 代表人: 吳乾萌 | 資本額: 200000 | 公司所在地: 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
同姓名董監事 吳乾萌 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 董監事資料集 吳乾萌)吳乾萌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鉅興科技股份有限公司 | 統一編號: 83201799 |
吳乾萌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉鼎商貿股份有限公司 | 統一編號: 93541500 |
吳乾萌職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鉅興科技股份有限公司 | 統一編號: 83201799 |
吳乾萌職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉鼎商貿股份有限公司 | 統一編號: 93541500 |
[ 搜尋 吳乾萌 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6)政泰實業有限公司 | 糧商電話號碼: (04)23394423 | 稻米 | 買賣(零售、批發)、輸出輸入 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之5 @ 糧商資訊系統 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照C據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照C據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照B據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照B據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構 | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-24819900#55311 | 機構負責人姓名: 謝燦堂 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號4樓之4 @ 長照ABC據點 |
政泰實業有限公司糧商電話號碼: (04)23394423 | 稻米 | 買賣(零售、批發)、輸出輸入 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之5 @ 糧商資訊系統 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照C據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照C據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照B據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900#12405 | 機構負責人姓名: 廖仁 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號10樓之3 @ 長照B據點 |
仁愛醫療財團法人附設臺中市私立大里仁愛居家式服務類長期照顧服務機構特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-24819900#55311 | 機構負責人姓名: 謝燦堂 | 機構代碼: 1U0800001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路二段500號4樓之4 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 開放資料... ]
姓名 吳乾萌 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 吳乾萌)大亞電線電纜股份有限公司 | 總機電話: 06-5953131 | 公司代號: 1609 | 產業別: 06 | 營利事業統一編號: 68035907 | 住址: 台南市關廟區中山路二段249號 | 董事長: 沈尚弘 | 成立日期: 19621107 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
吳乾萌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鉅興科技股份有限公司 | 統一編號: 83201799 @ 董監事資料集 |
吳乾萌 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉鼎商貿股份有限公司 | 統一編號: 93541500 @ 董監事資料集 |
大亞電線電纜股份有限公司總機電話: 06-5953131 | 公司代號: 1609 | 產業別: 06 | 營利事業統一編號: 68035907 | 住址: 台南市關廟區中山路二段249號 | 董事長: 沈尚弘 | 成立日期: 19621107 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
吳乾萌職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 欣鉅興科技股份有限公司 | 統一編號: 83201799 @ 董監事資料集 |
吳乾萌職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 玉鼎商貿股份有限公司 | 統一編號: 93541500 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 吳乾萌 開放資料... ]
遨睿管理顧問有限公司的地圖
遨睿管理顧問有限公司的地址位於
臺中市大里區東興里國光路2段500號5樓-6開啟Google地圖視窗遨睿管理顧問有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
隆通布行 統一編號: 67979863 | 陳定河 | 歇業 - 獨資 | 臺中市大里區東興里國光路二段747號 |
金龍機車行 統一編號: 69469958 | 千文龍 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大里區東興里國光路二段540之3號1樓 |
詮銘電腦有限公司 統一編號: 70698970 | 解散 (文號: 2000-10-5 經89中字 第089505851號) | 臺中市大里區東興里國光路二段四四五號 | |
軒瑞工作坊 統一編號: 72314536 | 吳玄瑞 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080867757) | 臺中市大里區東興里國光路二段704之11號 |
百壺坊 統一編號: 72318420 | 許智傑 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市大里區東興里國光路二段656號1樓 |
桔芳商行 統一編號: 72321728 | 許家綺 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080869959) | 臺中市大里區東興里國光路二段702之12號 |
品豐商號 統一編號: 72335125 | 范守毅 | 停業 (停業起迄日期 106年10月16日 至 107年10月15日) - 獨資 | 臺中市大里區東興里國光路二段500號5樓之6 |
尚新小吃店 統一編號: 72338328 | 許正忠 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090867700) | 臺中市大里區東興里國光路二段694號 |
子駖設計工坊 統一編號: 72344362 | 游子駖 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺中市大里區東興里國光路二段706之10號 |
依宬商行 統一編號: 72512803 | 張于庭 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070860790) | 臺中市大里區東興里國光路二段500號五樓之5 |
隆通布行 統一編號: 67979863 | 負責人: 陳定河 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
金龍機車行 統一編號: 69469958 | 負責人: 千文龍 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
詮銘電腦有限公司 統一編號: 70698970 | 狀態: 解散 (文號: 2000-10-5 經89中字 第089505851號) |
軒瑞工作坊 統一編號: 72314536 | 負責人: 吳玄瑞 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080867757) |
百壺坊 統一編號: 72318420 | 負責人: 許智傑 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
桔芳商行 統一編號: 72321728 | 負責人: 許家綺 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080869959) |
品豐商號 統一編號: 72335125 | 負責人: 范守毅 | 狀態: 停業 (停業起迄日期 106年10月16日 至 107年10月15日) - 獨資 |
尚新小吃店 統一編號: 72338328 | 負責人: 許正忠 | 狀態: 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090867700) |
子駖設計工坊 統一編號: 72344362 | 負責人: 游子駖 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
依宬商行 統一編號: 72512803 | 負責人: 張于庭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070860790) |
[ 更多 臺中市大里區東興里國光路 地址的商工登記... ]