福堡工程行
福堡工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 50691710 |
登記地址 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新竹縣 竹東鎮 東寧里 中豐路一段 |
登記機關 | 新竹縣政府 |
設立日期 | 2017-04-27 |
變更日期 | 2017-08-08 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 何銘 |
公司狀態 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060302117) |
登記種類 | 商業登記 |
福堡工程行的簡介
福堡工程行位於新竹縣竹東鎮,營業登記地址:新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓,福堡工程行的統一編號:50691710,福堡工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2017-04-27登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 合夥 (核准文號: 1060302117)。
室內裝潢業 ■ 門窗安裝工程業 ■ 室內輕鋼架工程業 ■ 玻璃安裝工程業 ■ 室內裝修業 ■ 廚具、衛浴設備安裝工程業 ■ 油漆工程業 ■ 防蝕、防銹工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
福堡工程行經濟部商業司登記所營事業項目
E801010,室內裝潢業,E901010,油漆工程業,A102080,園藝服務業
福堡工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年04月商業設立登記清單2017-04-27 | 福堡工程行 | 何銘 | 200000 | 合夥 | 1060301070 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓 |
■ 記錄於 106年08月商業歇業登記清單2017-08-08 | 福堡工程行 | 何銘 | 200000 | 合夥 | 1060302117 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓 |
■ 記錄於 106年04月商業設立登記清單設立日期: 2017-04-27 | 商業名稱: 福堡工程行 | 負責人: 何銘 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 1060301070 | 商業所在地: 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓 |
■ 記錄於 106年08月商業歇業登記清單變更日期: 2017-08-08 | 商業名稱: 福堡工程行 | 負責人: 何銘 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 1060302117 | 商業所在地: 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓 |
同姓名董監事 何銘 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 何銘)何銘能 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 銘海有限公司 | 統一編號: 53371613 |
何銘寬 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 丸何企業有限公司 | 統一編號: 16510900 |
何銘燁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 最佳化企管顧問有限公司 | 統一編號: 12913071 |
何銘鴻 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 618606 | 所代表法人: | 泰禾美實業股份有限公司 | 統一編號: 12943080 |
何銘浚 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瑞德隆企業有限公司 | 統一編號: 13049913 |
何銘池 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 達駿氣體有限公司 | 統一編號: 16252044 |
何銘煌 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5450 | 所代表法人: | 金瑞弘機械股份有限公司 | 統一編號: 16732950 |
何銘峯 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1379 | 所代表法人: | 楊正金屬股份有限公司 | 統一編號: 22002431 |
何銘祥 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 楊正金屬股份有限公司 | 統一編號: 22002431 |
何銘益 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 廣山金屬有限公司 | 統一編號: 23190376 |
何銘能職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 銘海有限公司 | 統一編號: 53371613 |
何銘寬職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 丸何企業有限公司 | 統一編號: 16510900 |
何銘燁職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 最佳化企管顧問有限公司 | 統一編號: 12913071 |
何銘鴻職稱: 董事 | 持有股份數: 618606 | 所代表法人: | 泰禾美實業股份有限公司 | 統一編號: 12943080 |
何銘浚職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 瑞德隆企業有限公司 | 統一編號: 13049913 |
何銘池職稱: 董事 | 持有股份數: 2300000 | 所代表法人: | 達駿氣體有限公司 | 統一編號: 16252044 |
何銘煌職稱: 董事長 | 持有股份數: 5450 | 所代表法人: | 金瑞弘機械股份有限公司 | 統一編號: 16732950 |
何銘峯職稱: 董事 | 持有股份數: 1379 | 所代表法人: | 楊正金屬股份有限公司 | 統一編號: 22002431 |
何銘祥職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 楊正金屬股份有限公司 | 統一編號: 22002431 |
何銘益職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 廣山金屬有限公司 | 統一編號: 23190376 |
[ 搜尋 何銘 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 何銘 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 4 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 何銘)何銘峯 | 公司名稱: 楊正金屬股份有限公司 | 到職日期: 1010326 | 統一編號: 22002431 |
何銘哲 | 公司名稱: 新全台資產管理股份有限公司 | 到職日期: 1000727 | 統一編號: 24526785 |
何銘杰 | 公司名稱: 大頡實業有限公司 | 到職日期: 1040816 | 統一編號: 24887540 |
何銘縣 | 公司名稱: 仕邦實業有限公司 | 到職日期: 0990120 | 統一編號: 86666969 |
何銘峯公司名稱: 楊正金屬股份有限公司 | 到職日期: 1010326 | 統一編號: 22002431 |
何銘哲公司名稱: 新全台資產管理股份有限公司 | 到職日期: 1000727 | 統一編號: 24526785 |
何銘杰公司名稱: 大頡實業有限公司 | 到職日期: 1040816 | 統一編號: 24887540 |
何銘縣公司名稱: 仕邦實業有限公司 | 到職日期: 0990120 | 統一編號: 86666969 |
[ 搜尋 何銘 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 何銘 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 何銘)何銘雄建築師事務所 | 事務所所在地: 新北市新店區北新路2段96號2樓 | 建築師姓名: 何銘雄 | 開業證號: 北縣建開證字第H000011號 @ 建築師開業登記資訊 |
新港大興宮 | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
何銘能 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 銘海有限公司 | 統一編號: 53371613 @ 董監事資料集 |
銘鼎國際人力資源有限公司(何銘哲) | 處分日期: 20170718 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171208 | 處分字號: 高市勞條字第10635542800號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
「館慶二十.文物賦活」特展 | (中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「館慶二十.文物賦活」特展 | (中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
「館慶二十.文物賦活」特展 | 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2023/10/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「館慶二十.文物賦活」特展 | 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2023/10/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
何銘雄建築師事務所事務所所在地: 新北市新店區北新路2段96號2樓 | 建築師姓名: 何銘雄 | 開業證號: 北縣建開證字第H000011號 @ 建築師開業登記資訊 |
新港大興宮級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 嘉義縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
何銘能職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 銘海有限公司 | 統一編號: 53371613 @ 董監事資料集 |
銘鼎國際人力資源有限公司(何銘哲)處分日期: 20170718 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20171208 | 處分字號: 高市勞條字第10635542800號 | 違反法規內容: 工資未全額直接給付勞工;每七日中未有一日之休息作為例假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
「館慶二十.文物賦活」特展(中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「館慶二十.文物賦活」特展(中華民國)國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
「館慶二十.文物賦活」特展國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2023/10/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
「館慶二十.文物賦活」特展國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2023/10/13 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋 何銘 開放資料... ]
福堡工程行的地圖
福堡工程行的地址位於
新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段13號1樓開啟Google地圖視窗福堡工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鳳梨果早餐店 統一編號: 42166050 | 謝德雄 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050300062) | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路二段33號1樓 |
虹業科技有限公司 統一編號: 42775032 | 李沛銓 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-21) | 新竹縣竹東鎮中豐路二段31號2樓 |
三光農業科技有限公司 統一編號: 42775265 | 陳堅真 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路二段108號1樓 |
群羿科技有限公司 統一編號: 42947653 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮中豐路一段85巷2弄23號1樓 | |
廣十鑫工程有限公司 統一編號: 42985190 | 鄭翰學 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段93號 |
協春米行 統一編號: 43076204 | 彭紹倉 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070300215) | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路1段155號 |
盈秝科技有限公司 統一編號: 45108961 | 李沛銓 | 核准設立 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路二段31號2樓 |
中豐商店 統一編號: 47067620 | 彭黃兆菊 | 核准設立 - 獨資 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段153號 |
久大西藥房 統一編號: 47076986 | 陳范合妺 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路四鄰一一七號 |
國源工業社 統一編號: 47077113 | 李國樑 | 歇業 - 獨資 | 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路五鄰一二一號 |
鳳梨果早餐店 統一編號: 42166050 | 負責人: 謝德雄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050300062) |
虹業科技有限公司 統一編號: 42775032 | 負責人: 李沛銓 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-09-21) |
三光農業科技有限公司 統一編號: 42775265 | 負責人: 陳堅真 | 狀態: 核准設立 |
群羿科技有限公司 統一編號: 42947653 | 狀態: 核准設立 |
廣十鑫工程有限公司 統一編號: 42985190 | 負責人: 鄭翰學 | 狀態: 核准設立 |
協春米行 統一編號: 43076204 | 負責人: 彭紹倉 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070300215) |
盈秝科技有限公司 統一編號: 45108961 | 負責人: 李沛銓 | 狀態: 核准設立 |
中豐商店 統一編號: 47067620 | 負責人: 彭黃兆菊 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
久大西藥房 統一編號: 47076986 | 負責人: 陳范合妺 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
國源工業社 統一編號: 47077113 | 負責人: 李國樑 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 新竹縣竹東鎮東寧里中豐路 地址的商工登記... ]