橋一下咖啡館
橋一下咖啡館的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 49668677 |
登記地址 | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 桃園市 大溪區 康安里 瑞安路二段 |
登記機關 | 桃園市政府 |
設立日期 | 2016-09-12 |
變更日期 | 2017-12-19 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 黃玉樹 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069014178) |
登記種類 | 商業登記 |
橋一下咖啡館的簡介
橋一下咖啡館位於桃園市大溪區,營業登記地址:桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓,橋一下咖啡館的統一編號:49668677,橋一下咖啡館的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2016-09-12登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1069014178)。
飲料店業 ■ 飲酒店業 ■ 餐館業 ■ 其他餐飲業 ■ 智慧財產權業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
橋一下咖啡館經濟部商業司登記所營事業項目
F501030,飲料店業,F501060,餐館業
橋一下咖啡館的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年09月商業設立登記清單2016-09-12 | 橋一下咖啡館 | 李建良 | 100000 | 獨資 | 1059009207 | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單2017-06-23 | 橋一下咖啡館 | 黃玉樹 | 100000 | 獨資 | 1069006867 | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
■ 記錄於 106年12月商業歇業登記清單2017-12-19 | 橋一下咖啡館 | 黃玉樹 | 100000 | 獨資 | 1069014178 | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
■ 記錄於 105年09月商業設立登記清單設立日期: 2016-09-12 | 商業名稱: 橋一下咖啡館 | 負責人: 李建良 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1059009207 | 商業所在地: 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
■ 記錄於 106年06月商業變更登記清單變更日期: 2017-06-23 | 商業名稱: 橋一下咖啡館 | 負責人: 黃玉樹 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1069006867 | 商業所在地: 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
■ 記錄於 106年12月商業歇業登記清單變更日期: 2017-12-19 | 商業名稱: 橋一下咖啡館 | 負責人: 黃玉樹 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1069014178 | 商業所在地: 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓 |
同姓名董監事 黃玉樹 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 9 筆) (或要: 董監事資料集 黃玉樹)黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 育晟投資開發股份有限公司 | 統一編號: 16465927 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 祥偉電子股份有限公司 | 統一編號: 16824780 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旺伸企業股份有限公司 | 統一編號: 22531811 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 宗盈國際科技股份有限公司 | 磐固光電股份有限公司 | 統一編號: 28882356 |
黃玉樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛茂實業股份有限公司 | 統一編號: 47080200 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 英智電子股份有限公司 | 統一編號: 70404758 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 進融企業股份有限公司 | 統一編號: 84735012 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大穎建設開發股份有限公司 | 統一編號: 86667926 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 暉茂企業股份有限公司 | 統一編號: 86909071 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 育晟投資開發股份有限公司 | 統一編號: 16465927 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 祥偉電子股份有限公司 | 統一編號: 16824780 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旺伸企業股份有限公司 | 統一編號: 22531811 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 宗盈國際科技股份有限公司 | 磐固光電股份有限公司 | 統一編號: 28882356 |
黃玉樹職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛茂實業股份有限公司 | 統一編號: 47080200 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 英智電子股份有限公司 | 統一編號: 70404758 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 進融企業股份有限公司 | 統一編號: 84735012 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 大穎建設開發股份有限公司 | 統一編號: 86667926 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 暉茂企業股份有限公司 | 統一編號: 86909071 |
[ 搜尋 黃玉樹 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 橋一下咖啡館 - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 所有 橋一下咖啡館)橋一下咖啡館 | 食品業者登錄字號: H-200113350-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號 @ 食品業者登錄資料集 |
橋一下咖啡館 | 食品業者登錄字號: H-200113350-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號 @ 食品業者登錄資料集 |
橋一下咖啡館食品業者登錄字號: H-200113350-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號 @ 食品業者登錄資料集 |
橋一下咖啡館食品業者登錄字號: H-200113350-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋 橋一下咖啡館 開放資料... ]
姓名 黃玉樹 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 黃玉樹)113年客語薪傳師傳習開班-黃玉樹老師客語班(開設2班) | (中華民國)黃玉樹 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
113年客語薪傳師傳習開班-黃玉樹老師客語班(開設2班) | (中華民國)黃玉樹 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃玉樹 | 電話: 0937154477 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | 324桃園市平鎮區文化街57號5樓 @ 保險輔助人基本資料 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 育晟投資開發股份有限公司 | 統一編號: 16465927 @ 董監事資料集 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 祥偉電子股份有限公司 | 統一編號: 16824780 @ 董監事資料集 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旺伸企業股份有限公司 | 統一編號: 22531811 @ 董監事資料集 |
黃玉樹 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 宗盈國際科技股份有限公司 | 磐固光電股份有限公司 | 統一編號: 28882356 @ 董監事資料集 |
黃玉樹 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛茂實業股份有限公司 | 統一編號: 47080200 @ 董監事資料集 |
113年客語薪傳師傳習開班-黃玉樹老師客語班(開設2班)(中華民國)黃玉樹 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
113年客語薪傳師傳習開班-黃玉樹老師客語班(開設2班)(中華民國)黃玉樹 | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃玉樹電話: 0937154477 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: | 324桃園市平鎮區文化街57號5樓 @ 保險輔助人基本資料 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 育晟投資開發股份有限公司 | 統一編號: 16465927 @ 董監事資料集 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 祥偉電子股份有限公司 | 統一編號: 16824780 @ 董監事資料集 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 旺伸企業股份有限公司 | 統一編號: 22531811 @ 董監事資料集 |
黃玉樹職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: 宗盈國際科技股份有限公司 | 磐固光電股份有限公司 | 統一編號: 28882356 @ 董監事資料集 |
黃玉樹職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛茂實業股份有限公司 | 統一編號: 47080200 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃玉樹 開放資料... ]
橋一下咖啡館的地圖
橋一下咖啡館的地址位於
桃園市大溪區康安里瑞安路二段3號1樓開啟Google地圖視窗橋一下咖啡館附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
恆隆木器行 統一編號: 10513514 | 桃園市大溪區康安里瑞安路2段58之1號 | ||
崁金坊 統一編號: 26612976 | 林智勇 | 歇業 - 獨資 | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段二四九號 |
美佳香腐竹店 統一編號: 26634057 | 梁仁輝 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099009334) | 桃園市大溪區康安里瑞安路2段288巷15號 |
海盟工程有限公司 統一編號: 27380670 | 蘇致通 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-28) | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段296之6號 |
佳茂工程有限公司 統一編號: 28368484 | 蘇致通 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-19) | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段296之6號 |
富易康生醫科技股份有限公司 統一編號: 28868679 | 楊心媮 | 核准設立 | 桃園市大溪區瑞安路2段148號 |
俊和企業社 統一編號: 29320501 | 桃園市大溪區康安里1鄰瑞安路2段236號 | ||
一級木紀念品店 統一編號: 31565544 | 宋錦年 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049005923) | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段288巷51之1號 |
椰林花都庭園渡假農莊 統一編號: 31571784 | 林智勇 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069000537) | 桃園市大溪區康安里瑞安路二段249號 |
陳邵陽 統一編號: 34941889 | 桃園市大溪區康安里22鄰瑞安路2段48巷22號 |
恆隆木器行 統一編號: 10513514 |
崁金坊 統一編號: 26612976 | 負責人: 林智勇 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
美佳香腐竹店 統一編號: 26634057 | 負責人: 梁仁輝 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099009334) |
海盟工程有限公司 統一編號: 27380670 | 負責人: 蘇致通 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2022-09-28) |
佳茂工程有限公司 統一編號: 28368484 | 負責人: 蘇致通 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-11-19) |
富易康生醫科技股份有限公司 統一編號: 28868679 | 負責人: 楊心媮 | 狀態: 核准設立 |
俊和企業社 統一編號: 29320501 |
一級木紀念品店 統一編號: 31565544 | 負責人: 宋錦年 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049005923) |
椰林花都庭園渡假農莊 統一編號: 31571784 | 負責人: 林智勇 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069000537) |
陳邵陽 統一編號: 34941889 |
[ 更多 桃園市大溪區康安里瑞安路 地址的商工登記... ]