財官商行
財官商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 48875678 |
登記地址 | 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 中正區 文北里 杭州南路1段 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 2007-04-04 |
變更日期 | 2021-11-10 |
資本額總額 | 30,000元 |
負責人或代表人 | 鄭秀芳 |
公司狀態 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104116447) |
登記種類 | 商業登記 |
財官商行的簡介
財官商行位於臺北市中正區,營業登記地址:臺北市中正區文北里杭州南路1段91號,財官商行的統一編號:48875678,財官商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:30,000元,成立時間於2007-04-10登記設立,商業司營業登記狀態:歇業 - 獨資 (核准文號: 1104116447)。
飼料零售業 ■ 食品什貨、飲料零售業 ■ 菸酒零售業 ■ 酒精零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
財官商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
561115,餐館、餐廳
財官商行經濟部商業司登記所營事業項目
F203010,食品什貨、飲料零售業,F203020,菸酒零售業,F501060,餐館業,F206020,日常用品零售業
財官商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年11月商業變更登記清單2015-11-16 | 大發商行 | 謝博文 | 30000 | 獨資 | 1045247865 | 新北市中和區員山路150之13號(1樓) |
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單2017-03-02 | 財官商行 | 謝博文 | 30000 | 獨資 | 1064202745 | 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
■ 記錄於 107年10月商業變更登記清單2018-10-29 | 財官商行 | 鄭秀芳 | 30000 | 獨資 | 1074117633 | 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
■ 記錄於 110年11月商業歇業登記清單2021-11-10 | 財官商行 | 鄭秀芳 | 30000 | 獨資 | 1104116447 | 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
■ 記錄於 104年11月商業變更登記清單變更日期: 2015-11-16 | 商業名稱: 大發商行 | 負責人: 謝博文 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1045247865 | 商業所在地: 新北市中和區員山路150之13號(1樓) |
■ 記錄於 106年03月商業變更登記清單變更日期: 2017-03-02 | 商業名稱: 財官商行 | 負責人: 謝博文 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1064202745 | 商業所在地: 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
■ 記錄於 107年10月商業變更登記清單變更日期: 2018-10-29 | 商業名稱: 財官商行 | 負責人: 鄭秀芳 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1074117633 | 商業所在地: 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
■ 記錄於 110年11月商業歇業登記清單變更日期: 2021-11-10 | 商業名稱: 財官商行 | 負責人: 鄭秀芳 | 資本額: 30000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1104116447 | 商業所在地: 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
同姓名董監事 鄭秀芳 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 10 筆) (或要: 董監事資料集 鄭秀芳)林鄭秀芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 64945 | 所代表法人: | 林口儀器工業股份有限公司 | 統一編號: 05126324 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220 | 所代表法人: | 憶昇儀器股份有限公司 | 統一編號: 05713463 |
鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3299993 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 晶榮投資股份有限公司 | 統一編號: 12798950 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540 | 所代表法人: | 亨達儀器股份有限公司 | 統一編號: 16215392 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 派拉蒙儀器股份有限公司 | 統一編號: 16759129 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 慶豐儀器股份有限公司 | 統一編號: 22727028 |
鄭秀芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三方防水工程有限公司 | 統一編號: 28177915 |
鄭秀芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2530000 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 資享科技股份有限公司 | 統一編號: 28467153 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 520 | 所代表法人: | 和昌儀器股份有限公司 | 統一編號: 75985987 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680 | 所代表法人: | 德錄儀器股份有限公司 | 統一編號: 81208120 |
林鄭秀芳職稱: 董事 | 持有股份數: 64945 | 所代表法人: | 林口儀器工業股份有限公司 | 統一編號: 05126324 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 220 | 所代表法人: | 憶昇儀器股份有限公司 | 統一編號: 05713463 |
鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 3299993 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 晶榮投資股份有限公司 | 統一編號: 12798950 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 540 | 所代表法人: | 亨達儀器股份有限公司 | 統一編號: 16215392 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 派拉蒙儀器股份有限公司 | 統一編號: 16759129 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 慶豐儀器股份有限公司 | 統一編號: 22727028 |
鄭秀芳職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三方防水工程有限公司 | 統一編號: 28177915 |
鄭秀芳職稱: 董事 | 持有股份數: 2530000 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 資享科技股份有限公司 | 統一編號: 28467153 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 520 | 所代表法人: | 和昌儀器股份有限公司 | 統一編號: 75985987 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 680 | 所代表法人: | 德錄儀器股份有限公司 | 統一編號: 81208120 |
[ 搜尋 鄭秀芳 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 鄭秀芳 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 鄭秀芳)豐富文化健康站 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照ABC據點 |
豐富文化健康站 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照C據點 |
豐富文化健康站 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照B據點 |
豐富文化健康站 | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照ABC據點 |
林鄭秀芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 64945 | 所代表法人: | 林口儀器工業股份有限公司 | 統一編號: 05126324 @ 董監事資料集 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 220 | 所代表法人: | 憶昇儀器股份有限公司 | 統一編號: 05713463 @ 董監事資料集 |
鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3299993 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 晶榮投資股份有限公司 | 統一編號: 12798950 @ 董監事資料集 |
林鄭秀芳 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 540 | 所代表法人: | 亨達儀器股份有限公司 | 統一編號: 16215392 @ 董監事資料集 |
豐富文化健康站特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照ABC據點 |
豐富文化健康站特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照C據點 |
豐富文化健康站特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照B據點 |
豐富文化健康站特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0922-167969 | 機構負責人姓名: 鄭秀芳 | 機構代碼: BF1800085 | 機構種類: BF | 地址全址: 花蓮縣豐濱鄉豐濱村26鄰71號 @ 長照ABC據點 |
林鄭秀芳職稱: 董事 | 持有股份數: 64945 | 所代表法人: | 林口儀器工業股份有限公司 | 統一編號: 05126324 @ 董監事資料集 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 220 | 所代表法人: | 憶昇儀器股份有限公司 | 統一編號: 05713463 @ 董監事資料集 |
鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 3299993 | 所代表法人: 新儲域科技股份有限公司 | 晶榮投資股份有限公司 | 統一編號: 12798950 @ 董監事資料集 |
林鄭秀芳職稱: 監察人 | 持有股份數: 540 | 所代表法人: | 亨達儀器股份有限公司 | 統一編號: 16215392 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 鄭秀芳 開放資料... ]
財官商行的地圖
財官商行的地址位於
臺北市中正區文北里杭州南路1段91號開啟Google地圖視窗財官商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
群環有限公司 統一編號: 83514547 | 陳世偉 | 核准設立 | 臺北市中正區杭州南路1段59號1樓 |
珈琦循環資源股份有限公司 統一編號: 83522650 | 黃晴琦 | 核准設立 | 臺北市中正區杭州南路1段45號13樓 |
伍翰科技有限公司 統一編號: 83550775 | 鄭碧香 | 核准設立 | 臺北市中正區杭州南路1段91號7樓之3 |
穩鎮建設有限公司 統一編號: 84782302 | 陳佩伶 | 核准設立 | 臺北市中正區杭州南路1段125號 |
鉅渥實業股份有限公司 統一編號: 85092418 | 林子于 | 核准設立 | 臺北市中正區杭州南路1段71巷7號1樓 |
真多娛樂工作室 統一編號: 87576749 | 曾子余 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124111186) | 臺北市中正區杭州南路1段145號4樓 |
暐和企業行 統一編號: 88225736 | 許家愷 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市中正區杭州南路1段91號1樓 |
林敦煌 統一編號: 88254302 | 臺北市中正區文北里杭州南路1段71巷14號 | ||
欣想事成商行 統一編號: 88286016 | 吳欣倫 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市中正區杭州南路1段143巷3號2樓之3 |
愛妮可可皮膚管理工作室 統一編號: 88293255 | 吳珮嫙 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 臺北市中正區杭州南路1段125號3樓 |
群環有限公司 統一編號: 83514547 | 負責人: 陳世偉 | 狀態: 核准設立 |
珈琦循環資源股份有限公司 統一編號: 83522650 | 負責人: 黃晴琦 | 狀態: 核准設立 |
伍翰科技有限公司 統一編號: 83550775 | 負責人: 鄭碧香 | 狀態: 核准設立 |
穩鎮建設有限公司 統一編號: 84782302 | 負責人: 陳佩伶 | 狀態: 核准設立 |
鉅渥實業股份有限公司 統一編號: 85092418 | 負責人: 林子于 | 狀態: 核准設立 |
真多娛樂工作室 統一編號: 87576749 | 負責人: 曾子余 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124111186) |
暐和企業行 統一編號: 88225736 | 負責人: 許家愷 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
林敦煌 統一編號: 88254302 |
欣想事成商行 統一編號: 88286016 | 負責人: 吳欣倫 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
愛妮可可皮膚管理工作室 統一編號: 88293255 | 負責人: 吳珮嫙 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 更多 臺北市中正區文北里杭州南路 地址的商工登記... ]